Présentation générale de ETABLISSEMENTS GERMOND
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS GERMOND et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS GERMOND est situé au 56 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 39100 DOLE
Elle a été crée le 17/06/1977 et elle est immatriculée sous le numéro 310369970 au greffe de LONS-LE-SAUNIER
ETABLISSEMENTS GERMOND est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000,00 EUR.Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau) et le code de l'activité de son établissement principal est 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau).
L'activité déclarée au greffe est : Partie d'activité concernée : Activité de reprographie et tirage de plans
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau), les activités sont :
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau, à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- le commerce de gros de composants électroniques et d'équipements téléphoniques et de communication (cf46.52Z)
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS GERMOND à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 17 939 000,00 pour un résultat net de 406 000,00 euros grace à 0 établissement et 20 à 49 salariésGreffe
ETABLISSEMENTS GERMOND est du ressort du greffe de LONS-LE-SAUNIER dont les coordonnées postales sont 7 PLACE DE L'ANCIEN COLLEGE BP 10033 39001 LONS LE SAUNIER CEDEXLe greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
TVA
Si ETABLISSEMENTS GERMOND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35310369970Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS GERMOND de part son activité de 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau) sont :- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
Dirigeants
Les mandataires sociaux
- Sacha ROSENTHAL (48 ans) : Président
- FBA CAELIS AUDIT : Commissaire aux comptes titulaire
- REVISION FINANCE - COGEFOR : Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE ASSOCIES : Commissaire aux comptes suppléant
- Dominique François Daniel FERTE (66 ans) : Commissaire aux comptes suppléant
L'âge moyen des 2 dirigeants personnes physiques de la société ETABLISSEMENTS GERMOND est de 57 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 66 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société
- 23 avril 2010 : GERMOND Daniel nom d'usage : GERMOND Daniel n'est plus président du conseil de surveillance.
- 13 novembre 2014 : BULLY Christophe Marie Joseph nom d'usage : BULLY n'est plus président. Société à responsabilité limitée SFB devient président.
- 16 juillet 2015 : FORNAGE Patrick nom d'usage : FORNAGE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société civile SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant.
- 27 mai 2016 : Société à responsabilité limitée SFB n'est plus président. ROSENTHAL Sacha nom d'usage : ROSENTHAL devient président.
- 03 février 2017 : FBA CAELIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FERTE Dominique François Daniel nom d'usage : FERTE devient commissaire aux comptes suppléant
- 22 septembre 2017 : Société civile SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
M Dominique FERTE- Commissaire aux comptes suppléant de AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX
- Commissaire aux comptes suppléant de CABINET BALZANO
- Gérant de CAELIS
- Commissaire aux comptes suppléant de CONNECTOR
- Commissaire aux comptes suppléant de DOUZILOR
- Président de F.B.A CAELIS AUDIT
- Commissaire aux comptes suppléant de FIMADIR
- Commissaire aux comptes suppléant de FINANCIERE ET IMMOBILIERE OCEANE
- Commissaire aux comptes suppléant de FLUIDOR
- Commissaire aux comptes suppléant de GALAXIE PRESSE
- Commissaire aux comptes suppléant de HOLDING XEFI
- Commissaire aux comptes suppléant de J.V.D. SA
- Commissaire aux comptes suppléant de JIVOR
- Commissaire aux comptes suppléant de LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
- Commissaire aux comptes suppléant de LYDOR
- Commissaire aux comptes suppléant de ORESSENCES
- Commissaire aux comptes suppléant de ORFITE ENTREPRISES 23
- Commissaire aux comptes suppléant de ORFITE INVESTISSEMENTS 18
- Commissaire aux comptes suppléant de POUSSIER PROMOTION
- Commissaire aux comptes suppléant de PROSOLEX
- Commissaire aux comptes suppléant de S.H.D. (SOLUTION D'HEBERGEMENT DURABLE)
- Commissaire aux comptes suppléant de SAINT HONORE RESTAURATION
- Gérant de SCI DU CAMPUS DES LOGES
- Commissaire aux comptes suppléant de SOLCERA
- Commissaire aux comptes suppléant de STM INTERNATIONAL
- Commissaire aux comptes suppléant de TAYLOR
- Commissaire aux comptes suppléant de XEFI BOURG
- Commissaire aux comptes suppléant de XEFI INGENIERIE
Réseau d'affaire
-
M Dominique FERTE
AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX
CABINET BALZANO
CAELIS
CONNECTOR
DOUZILOR
F.B.A CAELIS AUDIT
FIMADIR
FINANCIERE ET IMMOBILIERE OCEANE
FLUIDOR
GALAXIE PRESSE
HOLDING XEFI
J.V.D. SA
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
ORESSENCES
ORFITE INVESTISSEMENTS 18
POUSSIER PROMOTION
PROSOLEX
S.H.D. (SOLUTION D'HEBERGEMENT DURABLE)
SAINT HONORE RESTAURATION
SOLCERA
STM INTERNATIONAL
XEFI BOURG
XEFI INGENIERIE
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS GERMOND et ses dirigeants. Identification de l'établissement
L'âge moyen des 2 dirigeants personnes physiques de la société ETABLISSEMENTS GERMOND est de 57 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 66 ans.
-
M Dominique FERTE
AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX
CABINET BALZANO
CAELIS
CONNECTOR
DOUZILOR
F.B.A CAELIS AUDIT
FIMADIR
FINANCIERE ET IMMOBILIERE OCEANE
FLUIDOR
GALAXIE PRESSE
HOLDING XEFI
J.V.D. SA
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
ORESSENCES
ORFITE INVESTISSEMENTS 18
POUSSIER PROMOTION
PROSOLEX
S.H.D. (SOLUTION D'HEBERGEMENT DURABLE)
SAINT HONORE RESTAURATION
SOLCERA
STM INTERNATIONAL
XEFI BOURG
XEFI INGENIERIE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS GERMOND |
Identifiant de l'entreprise | 310369970 |
Numéro interne du siège | 00069 |
Adresse | 56 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 39100 DOLE |
Caractéristiques économique du siège
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 2000 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
Caractéristiques économiques de l'entreprise
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 000 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 17 939 000,00 |
Résultat net | 406 000,00 |
Activité
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau |
Activité principale de l'entreprise | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau |
Activité principale au registre des métiers | 9512ZZ |
Activité principale | 4666Z : Commerce de gros (interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau |
Première activité | 4666Z : Commerce de gros (interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau |
Deuxième activité | 7733Z : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique |
Troisième activité | 4651Z : Commerce de gros (interentreprises) d'ordinateurs et d'équipements informatiques |
Quatrième activité | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
Activité au siege
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros |
Principal | grossiste en machines pour bureaux |
Bilan comptable
Cette section vous présente le dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS GERMOND.Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 621 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 561 000 |
Immobilisation financière | 60 000 |
Actif circulant net | 4 537 000 |
Stock | 712 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 348 000 |
Placement | 478 000 |
Total Actif | 5 158 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 151 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 42 000 |
Dette | 1 965 000 |
Total Passif | 5 158 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 939 000 |
Produit d'exploitation | 17 971 000 |
Charge d'exploitation | 17 454 000 |
Résultat d'exploitation | 517 000 |
Produit financier net | 195 000 |
Charge financière | 62 000 |
Résultat financier | 133 000 |
Résultat courrant | 650 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 60 000 |
Résultat exceptionnel | -51 000 |
Résultat net | 406 000 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS GERMOND.-
2008-01-23 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 23/01/2008Annonce n° 1860 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dôle - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2009-01-05 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 05/01/2009Annonce n° 4666 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dôle - forme juridique : Société par actions simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2009-11-13 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 13/11/2009Annonce n° 4099 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2010-04-23 Modification
Bodacc B n°20100079 publié le 23/04/2010Annonce n° 839 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GERMOND Daniel nom d'usage : GERMOND Daniel n'est plus président du conseil de surveillance. - Modification : Modification de l'administration.
-
2010-08-02 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 02/08/2010Annonce n° 3205 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2011-07-25 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 25/07/2011Annonce n° 5339 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2013-01-16 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 16/01/2013Annonce n° 5038 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2013-12-16 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 16/12/2013Annonce n° 2862 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2014-11-13 Modification
Bodacc B n°20140218 publié le 13/11/2014Annonce n° 2074 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : BULLY Christophe Marie Joseph nom d'usage : BULLY n'est plus président. Société à responsabilité limitée SFB devient président. - Modification : Modification de l'administration.
-
2015-07-16 Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 854 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FORNAGE Patrick nom d'usage : FORNAGE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société civile SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
-
2016-05-27 Modification
Bodacc B n°20160104 publié le 27/05/2016Annonce n° 649 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée SFB n'est plus président. ROSENTHAL Sacha nom d'usage : ROSENTHAL devient président. - Modification : Modification de l'administration.
-
2017-02-03 Modification
Bodacc B n°20170024 publié le 03/02/2017Annonce n° 1460 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FBA CAELIS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FERTE Dominique François Daniel nom d'usage : FERTE devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
-
2017-08-31 Vente
Bodacc A publié le 24/08/2017Annonce n° 624 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 54 avenue Jacques Duhamel 39100 Dole Partie d'activité concernée : Activité de reprographie et tirage de plans - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 2000000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Voix du Jura - Opposition : Tribunal de Commerce de Lons le Saunier 7 place de l'Ancien Collège BP 10033 39001 Lons le Saunier cédex - Origine : Nouvelle branche d'activité. Fonds acquis par achat au prix stipulé de 96600 EUR
-
2017-09-09 Depot des comptes
Depot au Bodacc publié le 09/09/2017Annonce n° 5794 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND 56 avenue de Lattre de Tassigny 39100 Dole - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - depot : Comptes annuels et rapports
-
2017-09-22 Modification
Bodacc B n°20170182 publié le 22/09/2017Annonce n° 1626 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société civile SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
-
2017-09-22 Modification
Bodacc B n°20170182 publié le 22/09/2017Annonce n° 1638 N° RCS : 310369970 - Dénomination : ETABLISSEMENTS GERMOND Etude pour l'organisation et l'implantation de tous matériels informatiques ou bureautiques. L'achat et la vente de tous matériels, logiciels ou services de l'informatique et de la bureautique. La vente de de prestations de services liées aux systèmes d'information. La représentation en vue de la vente de ces mêmes produits ou services. La formation des utilisateurs de ces produits et services. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de ETABLISSEMENTS GERMOND.DOLE
Siége social : 20 salarié(s)
Enseigne | ETABLISSEMENTS GERMOND |
Nature | Non renseigné |
Lieu | Magasin |
Surface | 1 |
Durée | Permanente |
Type | Activité simple |
Production | Productif |