DAM
Présentation générale de DAM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DAM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DAM est situé au 8 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1975 et qui est immatriculée sous le numéro 303952519 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.52Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.52Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication), les activités sont :
- - le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
- - le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- - le commerce de gros de circuits imprimés
- - le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- - le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- - le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
Mais exclus
- - le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- - le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
Chiffre d’affaire
DAM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 125 429.00 € pour un résultat de 175 986.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
DAM est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si DAM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48303952519
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DAM de part son activité de 46.52Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication) sont :
- 00573 : Commerces de gros (44.3% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (23.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (11.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (4.8% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- briaud igor alexis
- fidexo audit
- pattee christine
- realis
Les modifications survenues dans l'administration de la société DAM
- 2009-04-19 : Commissaire aux comptes suppléant : ESMIEU Jean-François. Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL. Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 09 Avril 2009. Président : FINANCIERE SAINT MARTIN représenté par BRIAUD Didier en fonction le 09 Avril 2009.
- 2014-01-23 : Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 11 Juin 2012 Président : FINANCIERE SAINT MARTIN représenté par BRIAUD Didier modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 15 Janvier 2014
- 2016-01-24 : Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 15 Janvier 2014 Président : REALIS en fonction le 15 Janvier 2016
- 2019-12-22 : Président : REALIS ; Directeur général : BRIAUD Igor Alexis ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PATTEE Christine
Les autres mandats des administrateurs
- fidexo audit :
- 2020-11-20 : SAFETY FER (529013211)
- 2019-10-22 : NISBETS FRANCE (480675297)
- 2019-06-30 : DOOWIE SOURCING (839019387)
- 2018-01-03 : GROUPE T.S.N. (428765796)
- 2018-01-03 : KA SUN (428784409)
- pattee christine :
- 2020-11-20 : SAFETY FER (529013211)
- 2019-06-30 : DOOWIE SOURCING (839019387)
- realis :
- 2011-12-13 : SCI FreMont (538283102)
- 2011-12-13 : SCI BlanFo (538282070)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DAM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DAM |
Sigle de l'unité légale | DAM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 303952519 00062 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1975-01-01 : mercredi 01 janvier 1975 |
Activité principale de l'unité légale | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DAM- CO
2019 | 5 978 770.00 | 5 596 812.00 |
2018 | 381 957.00 |
2019 | 160 000.00 |
2018 |
2019 | 285 227.00 |
2018 |
2019 | 5 596 812.00 |
2018 |
2019 | 6 125 429.00 | 6 358 964.00 |
2018 | 233 535.00 |
2019 | 175 986.00 |
2018 |
2019 | 285 227.00 |
2018 |
2019 | 2 521 127.00 | 444 744.00 |
2018 | 2 068 905.00 | 7 478.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DAM- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- dimanche 19 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090076 publié le 19/04/2009Annonce n° 1126 N° RCS : 303952519 - Dénomination : DAM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ESMIEU Jean-François. Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL. Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 09 Avril 2009. Président : FINANCIERE SAINT MARTIN représenté par BRIAUD Didier en fonction le 09 Avril 2009. - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 14 février 2011: Depot des comptes
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- jeudi 07 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120108 publié le 07/06/2012Annonce n° 1487 N° RCS : 303952519 - Dénomination : DAM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- jeudi 23 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140016 publié le 23/01/2014Annonce n° 1497 N° RCS : 303952519 - Dénomination : DAM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 11 Juin 2012 Président : FINANCIERE SAINT MARTIN représenté par BRIAUD Didier modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 15 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 28 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- dimanche 24 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160016 publié le 24/01/2016Annonce n° 2225 N° RCS : 303952519 - Dénomination : DAM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE AUDIT CONSEIL Directeur général : BRIAUD Igor Alexis modification le 11 Juin 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 15 Janvier 2014 Président : REALIS en fonction le 15 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 22 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190246 publié le 22/12/2019Annonce n° 2979 N° RCS : 303952519 - Dénomination : DAM L'édition musicale sous toutes ses formes, l'achat, la vente, la diffusion d'épreuves d'art originales, achat, vente distribution de matériels électroniques et audio-visuels - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : REALIS ; Directeur général : BRIAUD Igor Alexis ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PATTEE Christine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DAM- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
95 RUE DE FRANCE 77300 FONTAINEBLEAU - lundi 31 décembre 2001 : Fermé
17 RUE PAUL SERAMY 77300 FONTAINEBLEAU - samedi 01 juillet 2006 : Fermé
753 AV MARGUERITE PEREY 77190 DAMMARIE-LES-LYS - lundi 02 avril 2012 : Fermé
3 RUE DES PYRENEES 91090 LISSES - jeudi 20 décembre 2012 : Ouvert
8 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DAM- ALBERT THEO : 81 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- FOTSO DOMTCHUA FRANK : 60 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS 9
- ISCHIA PHILIPPE : 263 RTE DE LYON 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
- LAURON MYRIAM : 54 ALL EDOUARD BRANLY 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- TISSIER ALEXANDRE : 43 RUE HENRI CHOQUET 58640 VARENNES-VAUZELLES
- A-LED : 3 RUE DE LA BUTTE 91310 LONGPONT-SUR-ORGE
- DOMO EUROPE : 12 AV ESQUIROL 69003 LYON 3EME
- E 44 ELECTRONIQUE : 15 BD PRESIDENT RENE COTY 44100 NANTES
- GENE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- MAINTENANCE APPLICATION PROJETS : 1 QUAI DE LA GRANDE BIGUE 13002 MARSEILLE 2
- PARKDATA : 8 AV DE L EURE 27640 MEREY
- PRESBAR DIESCASTINGS : MANCHESTER M1 2WD
- SALICRU FRANCE : RUE CHARLES NUNGESSER 33290 BLANQUEFORT
- THALES SOLUTIONS ASIA PTE LTD : 21 CHANGE NORTH RISE
- WEBRO CABLES AND CONNECTORS LIMITED : MEADOW BROOKS BUSINESS PARK
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DAM- BONGIORNO ANNE : 10 RUE MARIE ROCHE 91090 LISSES
- PASTRESSE YANN : 18 ALL DES LANCES 91090 LISSES
- PERCEVAL CHLOE : 18 RUE DE LA VANNE 91090 LISSES
- PODEVIN ISABELLE : RUE DU GEVAUDAN 91090 LISSES
- ALLIANCE TECH HOLDING : 24 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES
- ECO DECO ENERGIE : 48 RUE DU GANTELET 91090 LISSES
- MICROVISION INSTRUMENTS : 1 RUE DU GEVAUDAN 91090 LISSES
- NIKON METROLOGY SARL : 39 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES
- PIZZA RAPIDO LISSES : 1 PL DE CHEVREUSE 91090 LISSES
- RESTEK FRANCE : 7 AV DU GENERAL DE GAULLE 91090 LISSES
- SCI DASMI : 26 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES
- SCI DU SENTIER DES CERISIERS : 2 RUE GERARD PHILIPE 91090 LISSES
- SCI SIA : 8 RUE PHILIPPE DE COMMYNES 91090 LISSES
- VALCLEM : 20 RUE LEONARD DE VINCI 91090 LISSES
- ZAKA GARAGE : 23 RUE DES MALINES 91090 LISSES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DAMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives