MAERSK TANKERS FRANCE SAS
Présentation générale de MAERSK TANKERS FRANCE SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAERSK TANKERS FRANCE SAS est situé au 35 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 308276591 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 295 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 50.20Z ( Transports maritimes et côtiers de fret)
L'activité déclarée au greffe est : Transports maritimes et côtiers de fret
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 50.20Z (Transports maritimes et côtiers de fret), les activités sont :
- - l'exploitation de remorqueurs et de pousseurs de péniches ou de plates-formes de forage pétrolier, etc.
- - le transport maritime et côtier, régulier ou non, de marchandises
Mais exclus
- - l'entreposage de marchandises (cf52.10)
- - l'exploitation de ports et les autres activités auxiliaires telles que le radoub et le carénage, le pilotage, le déchargement par allèges, le sauvetage d'épaves (cf52.22Z)
- - la location de bateaux et navires commerciaux sans équipage (cf77.34Z)
- - la manutention du fret (cf52.24)
Chiffre d’affaire
MAERSK TANKERS FRANCE SAS à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -4 992 314.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
MAERSK TANKERS FRANCE SAS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si MAERSK TANKERS FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR66308276591
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAERSK TANKERS FRANCE SAS de part son activité de 50.20Z ( Transports maritimes et côtiers de fret) sont :
- 02972 : Navigation personnel sédentaire (70% des salariés)
- 05520 : Transports maritimes officiers (23.8% des salariés)
- 05521 : Transports maritimes personnel navigant d'exécution (3.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- caillard, bruno georges jacques
- decavele, patrick,
- jacobsen, steffen ulrik,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS
- 2009-10-25 : Président partant : Decavele, Patrick, nomination du Président : Jacobsen, Steffen Ulrik, nomination du Directeur général : Caillard, Bruno Georges Jacques
- 2010-09-08 : Président : JACOBSEN Steffen Ulrik modification le 15 Juillet 2010 Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-OUEST en fonction le 30 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD-EST en fonction le 30 Août 2010
- 2012-10-17 : Président : JACOBSEN Steffen Ulrik modification le 15 Juillet 2010 Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012
- 2013-03-19 : Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013
- 2014-09-14 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013
- 2016-05-19 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 Directeur général : KACEMI Chihab en fonction le 13 Mai 2016
- 2016-12-09 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 ; Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 ; Directeur général : KACEMI Chihab en fonction le 13 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Décembre 2016
- 2017-12-10 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Décembre 2016 ; Actionnaire unique : MAERSK TANKERS HOLLAND B. V en fonction le 05 Décembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAERSK TANKERS FRANCE SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 308276591 00093 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 50.20Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports par eau |
Division | Transports maritimes et côtiers de fret |
Activite | Transports maritimes et côtiers de fret |
Synonyme | compagnie maritime, société de transport maritime, transport maritime de marchandises, transport maritime de fret |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAERSK TANKERS FRANCE SAS- CO
2016 | 7 673 189.00 | 7 644 986.00 |
2015 | 28 203.00 | 13 715 463.00 |
2016 | 295 000.00 |
2015 | 295 000.00 |
2016 | 292 439.00 |
2015 | -5 291 308.00 |
2016 | 7 644 986.00 |
2015 | 13 715 463.00 |
2016 | -4 992 314.00 |
2015 | -14 361 693.00 |
2016 | 292 439.00 |
2015 | -5 291 308.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mercredi 25 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080110 publié le 25/06/2008Annonce n° 2732 N° RCS : 308276591 - Dénomination : BROSTRä½M TANKERS FRANCE SAS L'exploitation de toutes entreprises et installations de transports maritimes de personnes ou de marchandises - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 13600000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 25 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090206 publié le 25/10/2009Annonce n° 1127 N° RCS : 308276591 - Dénomination : BROSTRÖM TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 13600000 EUR - Administration : Président partant : Decavele, Patrick, nomination du Président : Jacobsen, Steffen Ulrik, nomination du Directeur général : Caillard, Bruno Georges Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 20 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/07/2010N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 13600000.00 EUR - Administration : Président : JACOBSEN Steffen Ulrik Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- jeudi 12 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100155 publié le 12/08/2010Annonce n° 2979 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- mercredi 08 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100174 publié le 08/09/2010Annonce n° 1613 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : JACOBSEN Steffen Ulrik modification le 15 Juillet 2010 Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-OUEST en fonction le 30 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD-EST en fonction le 30 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 09 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110028 publié le 09/02/2011Annonce n° 4022 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 4799840.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 05 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 17 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120201 publié le 17/10/2012Annonce n° 2584 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : JACOBSEN Steffen Ulrik modification le 15 Juillet 2010 Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130055 publié le 19/03/2013Annonce n° 1821 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : CAILLARD Bruno Georges Jacques en fonction le 08 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 14 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140176 publié le 14/09/2014Annonce n° 1084 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 23 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150016 publié le 23/01/2015Annonce n° 3219 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 295000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 05 janvier 2016: Depot des comptes
- jeudi 19 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160098 publié le 19/05/2016Annonce n° 1766 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Octobre 2012 Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 Directeur général : KACEMI Chihab en fonction le 13 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160240 publié le 09/12/2016Annonce n° 3410 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 ; Président : THOMASSEN Tommy en fonction le 11 Mars 2013 ; Directeur général : KACEMI Chihab en fonction le 13 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 10 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170237 publié le 10/12/2017Annonce n° 977 N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Décembre 2016 ; Actionnaire unique : MAERSK TANKERS HOLLAND B. V en fonction le 05 Décembre 2017 - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Modification de représentant..
- mardi 09 janvier 2018: Radiation
Bodacc B publié le 09/01/2018N° RCS : 308276591 - Dénomination : MAERSK TANKERS FRANCE SAS 35 Ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS- vendredi 01 octobre 2004 : Fermé
5 AV PERCIER 75008 PARIS 8 - lundi 06 mars 2000 : Fermé
PL DE LA MAIRIE 44480 DONGES - vendredi 24 décembre 2004 : Fermé
TROMPELOUP 33250 PAUILLAC - vendredi 24 décembre 2004 : Fermé
34 QUAI DE BOISGUILBERT 76000 ROUEN - vendredi 24 décembre 2004 : Fermé
BD DES DOCKS 76650 PETIT-COURONNE - mardi 22 juin 2010 : Fermé
52 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - mardi 26 décembre 2017 : Ouvert
35 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS- CAILLARD BRUNO : 8 AV MISS CAVELL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- COLIN ALEXIS : 24 RUE JACQUES PREVERT 14000 CAEN
- MANSOUR MOHAMED : 91 RUE PAUL HOCHART 94240 L'HAY-LES-ROSES
- NDANGA TCHOUTA MARTIAL : RUE DE GASCOGNE 59370 MONS-EN-BAROEUL
- AFRICA TRADING SARL : 310 ALL DU DRAGON 91000 EVRY-COURCOURONNES
- BOURBON GAIA SUPPLY : 148 RUE SAINTE 13007 MARSEILLE 7
- BOURBON LIBERTY 245 : 148 RUE SAINTE 13007 MARSEILLE 7
- CMA CGM ARGENTINA : 353 PISO 1 C1107 BXA
- ETABLISSEMENTS PAJAROLA ET COMPAGNIE : QUAI ARCHEREAU 85100 LES SABLES D'OLONNE
- JE VOUS : 17 RTE DE SAINT GERMAIN 27220 LA BARONNIE
- SEALISE : 15 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- STEP BY STEP TRANSPORTS : RES LES LAURIERS 97110 POINTE-À-PITRE
- TAHITI FAMILY : RTE DE TAHITI 83350 RAMATUELLE
- TRANS MASSIWA : 21 RUE DE STALINGRAD 93000 BOBIGNY
- TRANSITO FRANCE BV : BEATRIXHAVEN 43
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAERSK TANKERS FRANCE SAS- DAVID FABRICE : 60 RUE ESCUDIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- DIASSY ISSA : 9 CRS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SILVESTRE FABIENNE : 50 RUE CARNOT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- BERNSTEIN BATIMENT : 115 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- BROADHURST AGENCY : 87 AV J B CLEMENT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FANANDE : 13 RUE MOLLIEN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- KONSTRUCTA FRANCE SARL : 76 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- LE CHATENAY : 50 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- M N AND CO : 33 RUE DES LONGS PRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- MAGHREB HEALTH SERVICES : 172 RUE DE PARIS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SAINT SENOCH 10 : 39 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCCV NIMES ALIZES 3 : 123 RUE DU CHATEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI JULIMARC : 12 RUE D ISSY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI MONTROUGE CARVES GINOUX : 58 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SUND COPR 36 38 RUE E LANDRIN 92100 BOULOGNE BILLANCOURT : 36 RUE EMILE LANDRIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAERSK TANKERS FRANCE SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives