OUTICOUP
Présentation générale de OUTICOUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OUTICOUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OUTICOUP est situé au L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1979 et qui est immatriculée sous le numéro 315189720 au greffe de SAINT-NAZAIRE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.74A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- - le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
- - le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
Chiffre d’affaire
OUTICOUP à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 10 852.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
OUTICOUP est du ressort du greffe de SAINT-NAZAIRE dont les coordonnées postales sont 44606 ST NAZAIRE
Le greffe peut être appelé au 0240225232 aux horaires suivants : 9H00-12H00 ; 14H00-16H00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr
TVA intracommunautaire
Si OUTICOUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77315189720
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OUTICOUP de part son activité de 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie) sont :
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (28.9% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (22% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (19.5% des salariés)
- 00804 : VRP (14.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.4% des salariés)
- 01387 : Métallurgie Flandres Douaisis (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- jean-maurice majou audit
- societe de commisariat aux comptes marion,
- societe de commissariat aux comptes marion,
- valero, hubert raphaël joseph,
Les modifications survenues dans l'administration de la société OUTICOUP
- 2013-11-17 : Nomination du Président du conseil d'administration et directeur général Valeau, Eric Marcel, Démission du Président du conseil D'ADMINISTRATION Valeau, Marcel Georges Marie Joseph
- 2014-09-09 : nomination de l'Administrateur : SOCIETE FINANCIERE ERIC VALEAU, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOREGOR, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION
- 2016-07-13 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Valero, Hubert Raphaël Joseph, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISARIAT AUX COMPTES MARION, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT
- 2018-07-26 : modification du Président Valeau, Eric Marcel ; Administrateur partant : Valeau, nom d'usage : Douillard Michel, Jocelyne Claude Marcelle ; Administrateur partant : SOCIETE FINANCIERE ERIC VALEAU
Les autres mandats des administrateurs
- jean-maurice majou audit :
- 2019-08-11 : PRODUCTYS (480939834)
- 2017-11-10 : DELPRAT PARTICIPATIONS (353750920)
- 2015-04-03 : LABORATOIRE AFFYLIANCE (494566920)
- societe de commissariat aux comptes marion, :
- 2020-12-24 : COURZAL ACADEMY (892334582)
- 2017-11-10 : DELPRAT PARTICIPATIONS (353750920)
- 2017-09-12 : ATLANTIC BBQ (791391980)
- 2016-03-17 : L2M (300882099)
- 2016-02-14 : FUN ADVENTURE (399982206)
- 2015-11-24 : S 3 A (Société Atlantique d'Assainissement & d'Aménagement) (410084263)
- 2015-09-22 : LOUIS 1er PROMOTION (813684727)
- 2012-04-18 : JOULAIN SAS (301351136)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OUTICOUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OUTICOUP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 315189720 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1979-01-01 : lundi 01 janvier 1979 |
Activité principale de l'unité légale | 46.74A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OUTICOUP- CO
2018 | 3 521 151.00 | 2 506 413.00 |
2017 | 1 014 737.00 | 2 675 290.00 |
2018 | 250 000.00 |
2017 | 250 000.00 |
2018 | 10 852.00 |
2017 | 42 256.00 |
2018 | 2 506 413.00 |
2017 | 2 675 290.00 |
2018 | 763 687.00 | 71 890.00 |
2017 | 691 796.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OUTICOUP- mercredi 12 mars 2008: Depot des comptes
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 17 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130221 publié le 17/11/2013Annonce n° 797 N° RCS : 315189720 - Dénomination : OUTICOUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 250000 EUR - Administration : Nomination du Président du conseil d'administration et directeur général Valeau, Eric Marcel, Démission du Président du conseil D'ADMINISTRATION Valeau, Marcel Georges Marie Joseph - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 02 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 09 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140172 publié le 09/09/2014Annonce n° 617 N° RCS : 315189720 - Dénomination : OUTICOUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 250000 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : SOCIETE FINANCIERE ERIC VALEAU, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOREGOR, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160137 publié le 13/07/2016Annonce n° 671 N° RCS : 315189720 - Dénomination : OUTICOUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 250000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Valero, Hubert Raphaël Joseph, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISARIAT AUX COMPTES MARION, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 août 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180140 publié le 26/07/2018Annonce n° 950 N° RCS : 315189720 - Dénomination : OUTICOUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : modification du Président Valeau, Eric Marcel ; Administrateur partant : Valeau, nom d'usage : Douillard Michel, Jocelyne Claude Marcelle ; Administrateur partant : SOCIETE FINANCIERE ERIC VALEAU - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 07 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 08 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 09 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OUTICOUP- vendredi 01 août 1997 : Fermé
RTE DE STE ANNE LA TURPINAIS 44750 CAMPBON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU - mercredi 23 décembre 2015 : Fermé
RTE DE MONTABO 97300 CAYENNE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
CTR DES AFFAIRES BERGEVIN 97110 POINTE-À-PITRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
BASSE GONDEAU 97232 LE LAMENTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OUTICOUP- FELTAIN CHARLES : 253 RUE DE BROUTE CHEVRE 16100 COGNAC
- PASQUELIN CAROLE : 364 CHE DE LA PRIERE 01600 SAINT-BERNARD
- AQUITAINE BROYAGE ENVIRONNEMENT SERVICES : 2251 RTE DE LESPERON 40260 TALLER
- C-COLOR : RUE JEAN GOTHLAND 97122 BAIE-MAHAULT
- CAAHMRO GROUPE : 624 RUE DE CORNAY 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- CIE DIFFUSION APPAREILS MENAG :
- F2I DISTRIBUTION : 68 BD JULES DURAND 76600 LE HAVRE
- LABORA : RTE DE LIGNIERES 18200 NOZIERES
- LYCOTEC : 7 ZONE DE KERANTOUR SUD 22740 PLEUDANIEL
- PRO MESSER : 80 RUE DU 8 MAI 1945 59530 LE QUESNOY
- QUINCAILLERIE PAULE : 529 AV DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE
- QUINCAILLERIE SARLADAISE : 6 AV ARISTIDE BRIAND 24200 SARLAT-LA-CANEDA
- ROTTGERS VAERKTOJ : RUGAARDSVEJ 433
- RYTEC ECOVIS : 148 RUE D ILLZACH 68100 MULHOUSE
- SARL QUINCAILLERIE MARINE SPEG : 4 RUE DU COMMERCE 97500 SAINT PIERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OUTICOUP- AUDRAIN STEPHANE : 2 LA GUESNE 44160 CROSSAC
- GERARD JOCELYN : 4 RUE DE LA CADIVAIS 44160 PONTCHATEAU
- LEBEAU MARIE-LAURE : 12 LA ROUSSELAIE CALLAC 44160 PONTCHATEAU
- PERRIN SARAH : 19 LE PETIT HAUT BODIO 44160 PONTCHATEAU
- VUILLEMOT MADENN : 1 LE GROS CHENE 44160 BESNE
- 3N : 9 RUE EDME MARIOTTE 44160 PONTCHATEAU
- CAP EDEN PROMOTION : 3 LES HAUTS BRETINS 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
- DEL-AUTO-PASSION : 15 RTE DE BESNE 44160 CROSSAC
- EFFIVERT CAR : 4 RUE DES FRERES LUMIERE 44160 PONTCHATEAU
- FOURAGE-GINESTE : 37 RUE DU BRAN 44160 CROSSAC
- L'ILOT LUTINS : 9 ALL DES TYPHAS 44160 BESNE
- LA PANTIERE : LA CAFETAIS 44160 PONTCHATEAU
- SCI DES TROIS RIVIERES : 6 RUE DES CORMIERS 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
- SMAK ORGANISATION : 19 RUE DU VELODROME 44160 PONTCHATEAU
- THE WEE LEPRECHAUN : 5 RTE DE LA BRIERE LE CALVAIRE 44160 PONTCHATEAU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OUTICOUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives