GRESHAM
Présentation générale de GRESHAM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GRESHAM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GRESHAM est situé au 20 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 04 septembre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 338746464 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 65.11Z ( Assurance vie)
L'activité déclarée au greffe est : Assurance vie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 65.11Z (Assurance vie), les activités sont :
- - la souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne important)
Chiffre d’affaire
GRESHAM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 12 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
GRESHAM est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GRESHAM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86338746464
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GRESHAM de part son activité de 65.11Z ( Assurance vie) sont :
- 01672 : Sociétés d'assurances (61.4% des salariés)
- 00653 : Sociétés d'assurances producteurs salariés (17.3% des salariés)
- 01679 : Sociétés d'assurances inspection (9.7% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (3.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas,
- boshi, edouard,
- breedon, timothy james
- deloitte et associes,
- durand, romain, edouard
- gonzalez, eric
- hoskin, gareth john
- mazars,
- nicolas, yves,
- paluel-marmont, jean marie, nomination de l'
- potellet, olivier bernard
- pricewaterhousecoopers audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société GRESHAM
- 2010-12-01 : Président directeur général partant : Boshi, Edouard, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Potellet, Olivier Bernard
- 2012-08-26 : Administrateur partant : Breedon, Timothy James
- 2012-11-27 : Administrateur partant : Hoskin, Gareth John
- 2013-01-10 : modification de l'Administrateur LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) L.G.B.F. représenté par , Georges Michel Adresse : 10 rue du Cerf 91580 Étrechy
- 2013-03-01 : nomination de l'Administrateur : Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence
- 2013-06-27 : Administrateur partant : Paluel-Marmont, Jean Marie, nomination de l'Administrateur : Durand, Romain, Edouard
- 2014-09-09 : nomination de l'Administrateur : Rentmeesters, Luc
- 2015-04-22 : modification de l'Administrateur LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) L.G.B.F. représenté par , Houllier Jérôme Adresse : 9 rue Paul Bert 92000 Nanterre
- 2015-08-19 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence
- 2016-04-21 : modification du Directeur général délégué Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence, modification de l'Administrateur GRESHAM Banque représenté par , Esquirol Alain Pierre Joseph Adresse : 15 rue Louise 69003 Lyon, Administrateur partant : Durand, Romain, Edouard, Administrateur partant : Rentmeesters, Luc, nomination de l'Administrateur : Celie, Renaud Jean-Michel, nomination de l'Administrateur : Barret, Philippe Olivier, nomination de l'Administrateur : Perrin, Thomas Olivier Marie
- 2016-07-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gonzalez, Eric
- 2020-02-12 : modification du Président du directoire Barret, Philippe Olivier ; modification du Membre du directoire Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence ; modification du Membre du directoire Perrin, Thomas Olivier Marie ; nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Caradiat, Jean-Pierre ; nomination du Membre du directoire : Marin, Michel ; nomination du Membre du directoire : Monchal, Fabrice ; nomination du Président du conseil de surveillance : Bergeret, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Jammes, Bernard ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Patin, Hervé ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Picolli, Roberto ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Poncin, Lionel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Voulgaris, Adrien ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Donzel, Christian ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Fauche, Bernard ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Gitenay, Jean Pierre ; Administrateur partant : GRESHAM Banque ; Administrateur partant : Celie, Renaud Jean-Michel
- 2020-10-11 : modification du Vice-président du conseil de surveillance Bergeret, Pierre ; modification du Président du conseil de surveillance Caradiat, Jean-Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- beas, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-24 : ELIOR DATA (398601948)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES XXV - BS XXV (750343550)
- 2017-10-31 : EDITIONS DURAND (572038180)
- 2017-10-13 : ACTEOS (339703829)
- breedon, timothy james :
- 2018-06-03 : BARCLAYS BANK PLC (381066281)
- 2012-09-21 : LEGAL & GENERAL BANK ( FRANCE ) (341911576)
- deloitte et associes, :
- 2017-12-13 : PEEK-A-BOO (527881874)
- 2017-10-03 : ALMADIS (349448035)
- 2017-08-18 : DIESTER INDUSTRIE INTERNATIONAL OU EN ABREGE DII (484854005)
- 2017-01-22 : Otter Products France (810339788)
- 2016-09-23 : FRACTALES (392034005)
- 2016-08-28 : AURION (512377086)
- 2016-08-24 : MANULI FLUICONNECTO S.A.S. (381292317)
- 2016-08-19 : MB 3.0 (487803694)
- 2016-08-18 : MANULI OTIM (344847124)
- 2016-07-10 : ROCHEFORT 25 (414881698)
- 2016-07-10 : POMPE 179 (414877001)
- 2016-07-10 : MAESSA FRANCE (520532714)
- 2016-07-07 : CASTELNAU 6 (414877563)
- 2016-07-07 : BOULOGNE 78 (414878587)
- 2016-07-05 : CIVRY 22 (414881755)
- 2016-06-19 : GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE (514073725)
- 2016-05-12 : EXOLIANCE CAPITAL (512116211)
- 2016-03-16 : EDEN (383744547)
- 2016-01-26 : LA PERLA FRANCE (400639290)
- 2015-11-05 : FRUCTIFRANCE IMMOBILIER (509763322)
- gonzalez, eric :
- 2019-08-04 : ADVENIS GESTION PRIVEE (431974963)
- 2018-08-09 : AVENIR FINANCE CORPORATE (421689159)
- 2016-08-18 : INFOPLACEMENT.FR (483364246)
- 2016-08-07 : GRESHAM Banque (341911576)
- mazars, :
- 2019-11-22 : LAFARGEHOLCIM GRANULATS (562110882)
- 2019-11-22 : LAFARGEHOLCIM FRANCE (422288092)
- 2019-11-22 : LAFARGEHOLCIM BETONS (414815043)
- 2018-08-02 : GIE BRICO FINANCES (841489792)
- 2018-06-19 : ECHELLES RIFFAUD SA (964201495)
- 2018-06-19 : ECHELLES RIFFAUD EXPANSION (432126670)
- 2018-02-11 : BERTHET LA SOLUTION QUINCAILLERIE (796080208)
- 2017-12-08 : PARC SOLAIRE PUY MADAME I (518483953)
- 2017-10-20 : RL MEILLANT ET BOURDELEAU (582043956)
- 2017-10-20 : Ipsos (France) (392901856)
- 2017-10-03 : INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS (387585110)
- 2017-09-22 : BUSINESS DEVELOPPEMENT FINANCES (451271720)
- 2017-09-20 : SURVEY SAMPLING FRANCE (487897654)
- 2017-09-17 : VAL D'EUROPE AIRPORTS (384920518)
- 2017-09-17 : TELIMOB RHONE ALPES SNC (443827910)
- 2017-09-17 : TELIMOB NORD SNC (443807276)
- 2017-09-05 : ALKOR DRAKA (392099214)
- 2017-08-27 : FAUBOURG ST MARTIN (430046607)
- 2017-08-20 : S.A.R.L DU CHATEAU (488066143)
- 2017-08-18 : LES TERRASSES DU XXEME (499435956)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- potellet, olivier bernard :
- 2010-12-02 : LEGAL ET GENERAL RISQUES DIVERS (FRANCE) (342954690)
- 2010-12-01 : LEGAL & GENERAL BANK ( FRANCE ) (341911576)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GRESHAM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GRESHAM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 338746464 00381 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1986-09-04 : jeudi 04 septembre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 65.11Z : Assurance vie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Assurance |
Activite | Assurance vie |
Synonyme | assureur, assurance vie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GRESHAMIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GRESHAM- jeudi 24 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 01 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100232 publié le 01/12/2010Annonce n° 1155 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : Président directeur général partant : Boshi, Edouard, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Potellet, Olivier Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 06 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 26 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120164 publié le 26/08/2012Annonce n° 1377 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : Administrateur partant : Breedon, Timothy James - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 27 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120229 publié le 27/11/2012Annonce n° 1879 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : Administrateur partant : Hoskin, Gareth John - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 10 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130007 publié le 10/01/2013Annonce n° 315 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification de l'Administrateur LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) L.G.B.F. représenté par , Georges Michel Adresse : 10 rue du Cerf 91580 Étrechy - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- vendredi 01 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130043 publié le 01/03/2013Annonce n° 1713 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130122 publié le 27/06/2013Annonce n° 853 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : Administrateur partant : Paluel-Marmont, Jean Marie, nomination de l'Administrateur : Durand, Romain, Edouard - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 09 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140172 publié le 09/09/2014Annonce n° 1461 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Rentmeesters, Luc - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150078 publié le 22/04/2015Annonce n° 1427 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification de l'Administrateur LEGAL AND GENERAL BANK (FRANCE) L.G.B.F. représenté par , Houllier Jérôme Adresse : 9 rue Paul Bert 92000 Nanterre - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- vendredi 15 mai 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1612 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150157 publié le 19/08/2015Annonce n° 1023 N° RCS : 338746464 - Dénomination : LEGAL AND GENERAL (FRANCE) - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160079 publié le 21/04/2016Annonce n° 781 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence, modification de l'Administrateur GRESHAM Banque représenté par , Esquirol Alain Pierre Joseph Adresse : 15 rue Louise 69003 Lyon, Administrateur partant : Durand, Romain, Edouard, Administrateur partant : Rentmeesters, Luc, nomination de l'Administrateur : Celie, Renaud Jean-Michel, nomination de l'Administrateur : Barret, Philippe Olivier, nomination de l'Administrateur : Perrin, Thomas Olivier Marie - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'administration et le représentant permanent
- jeudi 19 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160098 publié le 19/05/2016Annonce n° 1232 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 06 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160132 publié le 06/07/2016Annonce n° 1157 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gonzalez, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 03 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 12 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200030 publié le 12/02/2020Annonce n° 1442 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification du Président du directoire Barret, Philippe Olivier ; modification du Membre du directoire Ben Aim, nom d'usage : Aurelly, Florence ; modification du Membre du directoire Perrin, Thomas Olivier Marie ; nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Caradiat, Jean-Pierre ; nomination du Membre du directoire : Marin, Michel ; nomination du Membre du directoire : Monchal, Fabrice ; nomination du Président du conseil de surveillance : Bergeret, Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Jammes, Bernard ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Patin, Hervé ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Picolli, Roberto ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Poncin, Lionel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Voulgaris, Adrien ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Donzel, Christian ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Fauche, Bernard ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Gitenay, Jean Pierre ; Administrateur partant : GRESHAM Banque ; Administrateur partant : Celie, Renaud Jean-Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200198 publié le 11/10/2020Annonce n° 3873 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 15144874 EUR - Administration : modification du Vice-président du conseil de surveillance Bergeret, Pierre ; modification du Président du conseil de surveillance Caradiat, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210016 publié le 24/01/2021Annonce n° 2048 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 22091117.51 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 07 mai 2021: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1231 N° RCS : 338746464 - Dénomination : GRESHAM - forme juridique : Société anonyme - capital : 22091117.51 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-21 du code de commerce - Origine :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GRESHAM- jeudi 31 mars 2016 : Fermé
58 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 - lundi 12 février 2018 : Fermé
34 RUE JEAN LECANUET 76000 ROUEN - lundi 02 janvier 2012 : Fermé
17 ALL DE TOURNY 33000 BORDEAUX - samedi 15 décembre 2001 : Fermé
2 EN BONNE RUELLE 57000 METZ - jeudi 30 novembre 2000 : Fermé
2 BD DU ROI RENE 13100 AIX-EN-PROVENCE - vendredi 15 décembre 2006 : Fermé
24 RUE CHILDEBERT 69002 LYON 2EME - mercredi 30 avril 2008 : Fermé
58 BD CARNOT 62000 ARRAS - lundi 15 décembre 2003 : Fermé
8 RUE DE LA GARDE 57000 METZ - vendredi 10 juillet 2015 : Fermé
11 SQ DUTILLEUL 59800 LILLE - lundi 27 avril 2009 : Fermé
15 ALL JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
4 RUE ST FRANCOIS 29000 QUIMPER - mercredi 23 avril 2014 : Fermé
394 RUE LEON BLUM 34000 MONTPELLIER - vendredi 25 mars 2011 : Fermé
3 AV MARECHAL FOCH 64100 BAYONNE - samedi 31 mai 2003 : Fermé
30 AV JEAN MEDECIN 06000 NICE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
408 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 - mardi 31 mai 2011 : Fermé
78 CRS JEAN JAURES 38000 GRENOBLE - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
7 ALL DE LA ROBERTSAU 67000 STRASBOURG - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
8 BD DES CAPUCINES 75009 PARIS 9 - lundi 26 février 2018 : Fermé
37 RUE D ANTIBES 06400 CANNES - mardi 31 décembre 2019 : Fermé
1 AV FOCH 57000 METZ - vendredi 31 janvier 2020 : Fermé
119 RUE DE CREQUI 69006 LYON 6EME - samedi 31 mai 2014 : Fermé
5 PL JEAN JAURES 37000 TOURS - mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
40 RUE D ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSE - samedi 30 juin 2012 : Fermé
11 RUE ALBERT JOLY 78000 VERSAILLES - lundi 01 juillet 2019 : Fermé
16 RUE ADOLPHE THIERS 64100 BAYONNE - mercredi 13 novembre 2013 : Fermé
5 RUE FREDERIC MISTRAL 13100 AIX-EN-PROVENCE - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
3 RUE REMPART DE L OULLE 84000 AVIGNON - mardi 31 décembre 2019 : Fermé
111 RUE SAINT GEORGES 54000 NANCY - lundi 02 janvier 2012 : Ouvert
5 PL TOURNY 33000 BORDEAUX - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
80 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17 - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
20 BD GABRIEL GUIST HAU 44000 NANTES - mardi 01 octobre 2013 : Fermé
37 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE - jeudi 01 août 2013 : Ouvert
11 PL DU TEMPLE NEUF 67000 STRASBOURG - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
9 BD VICTOR HUGO 06000 NICE - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
120 AV NAPOLEON BONAPARTE 13100 AIX-EN-PROVENCE - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
9 BD SARRAIL 34000 MONTPELLIER - vendredi 10 juillet 2015 : Ouvert
6 RUE LEON TRULIN 59800 LILLE - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
86 RUE DU BAC 75007 PARIS 7 - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
18 RUE FELIX MANGINI 69009 LYON 9EME - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
41 PL DU GENERAL DE GAULLE 76000 ROUEN - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
130 RUE D ANTIBES 06400 CANNES - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
22 AV EDOUARD VII 64000 PAU - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
16 RUE RIVALS 31000 TOULOUSE - vendredi 07 août 2020 : Ouvert
2 AV DES AMETHYSTES 44300 NANTES - vendredi 07 août 2020 : Ouvert
8 ESP COMPANS CAFFARELLI 31000 TOULOUSE - vendredi 07 août 2020 : Ouvert
455 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE - vendredi 07 août 2020 : Ouvert
10 RUE DU PLATEAU DES GLIERES 42000 SAINT-ETIENNE - lundi 06 juin 2016 : Ouvert
20 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GRESHAM- VINCENT ARNOLD : CITE PETIT LUCAS 97300 CAYENNE
- ASS ADPS DES AGRICULTEURS D AUVERGNE : 25 AV JULIEN 63000 CLERMONT-FERRAND
- AVIVA EPARGNE RETRAITE : 70 AV DE L EUROPE 92270 BOIS-COLOMBES
- BASLER SACHVERSICHERUNGS - AG : 52 RUE DE LA VICTOIRE
- CNP ASSURANCES : 4 PL RAOUL DAUTRY 75015 PARIS 15
- GAN ASSURANCES : 75 RUE PASTEUR 39100 DOLE
- GENERALI VIE : 2 RUE PILLET WILL 75009 PARIS 9
- MAE VIE : 62 RUE LOUIS BOUILHET 76000 ROUEN
- MUTUELLE NATIONALE EPARGNE RETRAITE : 66 BD D HAUSSONVILLE 54000 NANCY
- MUTUELLE RETRAITE DES A.C.V.G. : 47 AV FRANCOIS MITTERRAND 36000 CHATEAUROUX
- NH LIFE INSURANCE :
- SERVI SANTE : 24 RUE DE LILLE 59100 ROUBAIX
- SOGECAP : 17 PL DES REFLETS 92400 COURBEVOIE
- VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF :
- WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ALLEMAGNE) :
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GRESHAM- DIANOUX ANTOINE : 18 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- de BOUVIER MATHIEU de VIENNE Charlotte : 21 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- CAP IMMO 262 : 14 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- CONSEIL DE COOPERATION ECONOMIQUE : 114 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- FICOOP CONSULTING : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- FONDS DE DOTATION POUR L'ATTRACTIVITE DU GRAND PARIS : 27 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- GRAPHECO : 38 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- KC 132 : 58 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- LOOPCO 2 : 3 RUE ARSENE HOUSSAYE 75008 PARIS 8
- MONEMPOUR & AGVA SAS : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- RAPID RESTO : 12 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8
- RIVE NOIRE : 23 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- SCI DU 23 RUE STALINGRAD A NANTERRE : 9 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- SYND COPR DU 26 30 RUE DE LA REINE BLANC : 4 RUE DU COMMANDANT RIVIERE 75008 PARIS 8
- T.G.W : 1 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GRESHAMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives