MBA CONSEIL
Présentation générale de MBA CONSEIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MBA CONSEIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MBA CONSEIL est situé au 16 ALL DU DOCTEUR BERGONIE 93190 LIVRY-GARGAN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 25 mai 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 341714087 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
MBA CONSEIL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
MBA CONSEIL est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si MBA CONSEIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04341714087
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MBA CONSEIL de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MBA CONSEIL
- 2010-08-03 : Commissaire aux comptes suppléant : HUGONNENC GERARD Président du conseil d'administration : BRUNIER JACQUES BERNARD Administrateur : ALBERNAZ FRANCES Administrateur : LAMOTTAZ JEAN LOUIS Commissaire aux comptes titulaire : FERRARI-AUDIT en fonction le 23 Juillet 2010
- 2015-07-31 : Commissaire aux comptes suppléant : HUGONNENC GERARD Président : BRUNIER Jacques Bernard modification le 23 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FERRARI-AUDIT en fonction le 23 Juillet 2010
- 2018-06-19 : Président : STM HOLDING représenté par MAGNIEN Stéphane en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 15 Juin 2018 ; Directeur général : BRUNIER Jacques en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PASCAL DEVILLIERS en fonction le 15 Juin 2018
- 2018-08-21 : Président : STM HOLDING représenté par MAGNIEN Stéphane en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PASCAL DEVILLIERS en fonction le 15 Juin 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MBA CONSEIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MBA CONSEIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 341714087 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-05-25 : lundi 25 mai 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MBA CONSEILIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MBA CONSEIL- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 03 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100148 publié le 03/08/2010Annonce n° 1952 N° RCS : 341714087 - Dénomination : MBA CONSEIL - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUGONNENC GERARD Président du conseil d'administration : BRUNIER JACQUES BERNARD Administrateur : ALBERNAZ FRANCES Administrateur : LAMOTTAZ JEAN LOUIS Commissaire aux comptes titulaire : FERRARI-AUDIT en fonction le 23 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150145 publié le 31/07/2015Annonce n° 1911 N° RCS : 341714087 - Dénomination : MBA CONSEIL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUGONNENC GERARD Président : BRUNIER Jacques Bernard modification le 23 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FERRARI-AUDIT en fonction le 23 Juillet 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 19 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180115 publié le 19/06/2018Annonce n° 2717 N° RCS : 341714087 - Dénomination : MBA CONSEIL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : STM HOLDING représenté par MAGNIEN Stéphane en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 15 Juin 2018 ; Directeur général : BRUNIER Jacques en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PASCAL DEVILLIERS en fonction le 15 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180157 publié le 21/08/2018Annonce n° 2504 N° RCS : 341714087 - Dénomination : MBA CONSEIL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : STM HOLDING représenté par MAGNIEN Stéphane en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : FNP SAINT MAUR en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PASCAL DEVILLIERS en fonction le 15 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MBA CONSEIL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
16 ALL DU DOCTEUR BERGONIE 93190 LIVRY-GARGAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MBA CONSEIL- BADOR XAVIER : 11 RUE GEORGES TROUILLOT 39300 CHAMPAGNOLE
- GEFFROY JOHANN : 154 RUE VICTOR HUGO 76600 LE HAVRE
- OLIVER REMY : 2 RUE DE L ANGE 66000 PERPIGNAN
- PASTAUD PAUL : 5 RUE CRUCHE D OR 87000 LIMOGES
- ALYSAUDIT : 77 RUE LUC LORION 97410 SAINT-PIERRE
- AUDIT ET CONSEILS LAURENT VRILLON : 260 RUE AUGUSTIN FRESNEL 29490 GUIPAVAS
- C A E C C - CABINET D'AUDIT D'EXPERTISE-COMPTABLE ET DE CONSEIL : 27 RES LE PETIT BEL EBAT 77210 AVON
- COMPAGNIE FRANCAISE DE COMPTABILITE : 3 RUE D HAUTEVILLE 75010 PARIS 10
- FIDUCIAIRE FRIEDLAND : 12 RUE CLAIRAUT 75017 PARIS 17
- MERIDIONALE DE GESTION ET DE COMPTABILITE : 653 CHE SAINT JEAN 13190 ALLAUCH
- NEXT : 44 AV PAUL LAURENS 26110 NYONS
- OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT : 13 RUE CLAUDE CHAPPE 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
- RONDINARA : 23 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- SEGEC AUDIT : 101 BD DE SUISSE 31200 TOULOUSE
- SOLIS NANTES : 3 RUE EDOUARD NIGNON 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MBA CONSEIL- BOICIUC SERGHIEVICI-IOAN : 33 AV MAUROUARD 93190 LIVRY-GARGAN
- CAMARA MOHAMED : 29 ALL DE CHARTRES 93190 LIVRY-GARGAN
- GASSAMA SALIMOU : 5 AV THIERS 93190 LIVRY-GARGAN
- GUET MEHDI : 16 VLA DUBOIS 93190 LIVRY-GARGAN
- HASSAN NADINE : 15 RUE CHARLES HIVER 93190 LIVRY-GARGAN
- LE BAS JEAN : 22 BD MARX DORMOY 93190 LIVRY-GARGAN
- MARINI LAURENCE : 73 AV VAUBAN 93190 LIVRY-GARGAN
- MEHAH KARIM : 8 ALL JOSEPH NOIZE 93190 LIVRY-GARGAN
- THEBAUD BERNARD : 17 ALL DE L ORANGERIE 93190 LIVRY-GARGAN
- THONUS SERGE : 50 AV WINSTON CHURCHILL 93190 LIVRY-GARGAN
- PARIS CLASS CAB : 17 ALL GERMAINE 93190 LIVRY-GARGAN
- SCI CLARA : 19 CHE DES POSTES 93190 LIVRY-GARGAN
- SCI EYTAN : 160 AV VAUBAN 93190 LIVRY-GARGAN
- SYNDICAT DE COPRPOPRIETAIRES : 1 AV ERNEST RENAN 93190 LIVRY-GARGAN
- VULCANO PIZZA : 19 PL DE LA LIBERATION 93190 LIVRY-GARGAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MBA CONSEILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives