MATRA DEFENSE
Présentation générale de MATRA DEFENSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MATRA DEFENSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MATRA DEFENSE est situé au 2 RPT EMILE DEWOITINE 31700 BLAGNAC
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 15 septembre 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 342360005 au greffe de TOULOUSE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 306 605 517,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
MATRA DEFENSE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 64 377 141.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
MATRA DEFENSE est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PL DE LA BOURSE 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 0561110200 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr
TVA intracommunautaire
Si MATRA DEFENSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86342360005
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MATRA DEFENSE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- brun, olivier
- cadudal, jean-claude,
- grosmann, alain,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MATRA DEFENSE
- 2008-03-30 : Administrateur : TROCHON Jean-Yves radiation le 06 Décembre 2007. Administrateur : ADAM Thierry en fonction le 06 Décembre 2007.
- 2008-06-29 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cadudal, Jean-Claude, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Brun, Olivier
- 2010-03-03 : modification du Président Brun, Olivier, Administrateur partant : Desaphi, Bernard Anatole Fernand, Administrateur partant : Adam, Thierry, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST ET YOUNG ET AUTRES SA, Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes suppléant partant : Marque, Pierre, Commissaire aux comptes suppléant partant : Grosmann, Alain
- 2015-08-26 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Grosmann, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2016-02-11 : MEYNIER Sophie Françoise nom d'usage : MEYNIER devient président. BRUN Olivier nom d'usage : BRUN n'est plus président.
- 2017-02-07 : HENNESSEE Karl Kiffin nom d'usage : HENNESSEE devient président. MEYNIER Sophie Françoise nom d'usage : MEYNIER n'est plus président
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- brun, olivier :
- 2008-06-19 : PROJIC 9 (444413181)
- 2008-04-13 : EURAILTEST (421526468)
- grosmann, alain, :
- 2010-08-17 : INVESTOR SIGHT SA (445312705)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MATRA DEFENSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MATRA DEFENSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 342360005 00223 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-09-15 : mardi 15 septembre 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MATRA DEFENSE- CO
2019 | 989 591 268.00 | 677 744 739.00 |
2018 | 311 846 530.00 | 619 750 988.00 |
2019 | 306 605 517.00 |
2018 | 306 605 517.00 |
2019 | 64 377 141.00 |
2018 | 26 324 160.00 |
2019 | 677 744 739.00 |
2018 | 619 750 988.00 |
2019 | 84 377.00 |
2018 | 26 024 181.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MATRA DEFENSE- dimanche 30 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080054 publié le 30/03/2008Annonce n° 2753 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : TROCHON Jean-Yves radiation le 06 Décembre 2007. Administrateur : ADAM Thierry en fonction le 06 Décembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 03 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/06/2008N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE - Adresse : 37 boulevard de Montmorency 75116 Paris - Activité : Prise de participation dans toutes sociétés fabrication et commerce de matériel de guerre (direction générale administrative commerce direction des développements). - forme juridique : Société anonyme - capital : 306605517 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Cadudal, Jean-Claude, Administrateur : Desaphi, Bernard Anatole Fernand, Administrateur : Adam, Thierry, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES SA, Commissaire aux com
- dimanche 29 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080113 publié le 29/06/2008Annonce n° 1598 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE Prise de participation dans toutes sociétés fabrication et commerce de matériel de guerre (direction générale administrative commerce direction des développements). - forme juridique : Société anonyme - capital : 306605517 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cadudal, Jean-Claude, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Brun, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100043 publié le 03/03/2010Annonce n° 1393 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE Prise de participation dans toutes sociétés fabrication et commerce de matériel de guerre (direction générale administrative commerce direction des développements). - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 306605517 EUR - Administration : modification du Président Brun, Olivier, Administrateur partant : Desaphi, Bernard Anatole Fernand, Administrateur partant : Adam, Thierry, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST ET YOUNG ET AUTRES SA, Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes suppléant partant : Marque, Pierre, Commissaire aux comptes suppléant partant : Grosmann, Alain - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 26 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150162 publié le 26/08/2015Annonce n° 2035 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 306605517 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Grosmann, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 11 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160029 publié le 11/02/2016Annonce n° 536 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : MEYNIER Sophie Françoise nom d'usage : MEYNIER devient président. BRUN Olivier nom d'usage : BRUN n'est plus président. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 07 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170026 publié le 07/02/2017Annonce n° 1419 N° RCS : 342360005 - Dénomination : MATRA DEFENSE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : HENNESSEE Karl Kiffin nom d'usage : HENNESSEE devient président. MEYNIER Sophie Françoise nom d'usage : MEYNIER n'est plus président - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 24 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 24 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 04 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MATRA DEFENSE- lundi 29 juin 1998 : Fermé
4 RUE DE PRESBOURG 75116 PARIS 16 - mardi 15 janvier 2008 : Fermé
37 AV LOUIS BREGUET 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
CENTRE DE SIGNES 83870 SIGNES - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
CAZAUX 33260 LA TESTE-DE-BUCH - vendredi 25 décembre 1992 : CENTRE D'EQUIPEMENT Fermé
17 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
106 RUE FOURNY 78530 BUC - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
PARC D AFFAIRES DES PORTES 27100 VAL-DE-REUIL - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
3 AV DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
19 AV DU CENTRE 78280 GUYANCOURT - mardi 31 décembre 1996 : VELIZY LE BOIS Fermé
20 RUE GRANGE DAME ROSE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - mercredi 07 juillet 1993 : Fermé
10 AV DE L EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
24 RUE DE LA CONVENTION 41300 SALBRIS - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
LD LA CHAUDRONNE 41300 SELLES-SAINT-DENIS - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
52 AV DUTARTRE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - mardi 31 mars 1992 : CENTRE D'EQUIPEMENT Fermé
16 AV DE L EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - jeudi 30 juin 1994 : CENTRE D'EQUIPEMENT Fermé
14 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY - jeudi 30 avril 1992 : Fermé
LD LE SAFRANIER 83330 LE CASTELLET - samedi 01 août 2015 : Fermé
37 BD DE MONTMORENCY 75016 PARIS 16 - samedi 01 août 2015 : Ouvert
2 RPT EMILE DEWOITINE 31700 BLAGNAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MATRA DEFENSE- CCK HOLDING : 17 RTE DU MESNIL 78990 ELANCOURT
- EFK-FINANCE : AV DE LA BAIE DE SOMME 80390 FRESSENNEVILLE
- ENZO : 3 ALL DES PLATANES 64420 SOUMOULOU
- FINANCIERE CL : 103 AV DE LA REPUBLIQUE 59110 LA MADELEINE
- FINANCIERE DE L'ECHOURGNAC : 83 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- FONCIERE DE TOURAINE : 76 RUE DU MOULIN 67115 PLOBSHEIM
- GUEYDAN HOLDING : 16 RUE DU SOLEIL 97438 SAINTE-MARIE
- HOLDING FOUCAULT PATRICE : 42 RTE DE LAVAL 53170 MESLAY-DU-MAINE
- LASOFIAL : 29 RUE DES GLORIETTES 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
- LOUIS V. HOLDING : 6 RUE DE BROSSES 44100 NANTES
- MP INVEST : 71 AV FERRANDIN 83570 CARCES
- SARASWATTI : 42 AV DU HUIT MAI 1945 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- SARL DRAY : 49 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS
- SARL LECOMTE DALLA-COSTA SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE PROFESSIONS LIBERALES DE PHARMACIENS D'OFFICINE : 57 RUE DU GENERAL PATTON 57330 HETTANGE-GRANDE
- SOC CIVILE FINANCIERE GASPAR : 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MATRA DEFENSE- BERGASSE GAUTIER : ZA LE MOURLAS 31700 CORNEBARRIEU
- BOUDOUARA SMAIN : 1 RUE DES CHARDONNETS 31700 BEAUZELLE
- LANSONNEUR ANNE : 57 RUE DES PINS 31700 BEAUZELLE
- QUEAU GUILLAUME : 2 RUE DE BUCHES 31700 BLAGNAC
- THEART LAURA : 5 AV JEAN MERMOZ 31700 CORNEBARRIEU
- CEVIM : 7 AV DIDIER DAURAT 31700 BLAGNAC
- FADHEMES : 43 RUE DE FONSORBES 31700 BLAGNAC
- FLORAISONS DE L AUSSONNELLE : 3 RTE DE TOULOUSE 31700 CORNEBARRIEU
- LAVERIE DE GARONNE : 30 AV DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE
- LES NAVAILLES : 47 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 31700 BLAGNAC
- MILLENNIUM : 9 RUE DU BEARN 31700 BLAGNAC
- O PETITES A PETIT : 11 RUE DES BRIQUETIERS 31700 BLAGNAC
- PHBD : 802 CHE DU RUISSEAU 31700 MONDONVILLE
- SCI LE TRILLET : 190 RTE DE GRENADE 31700 BLAGNAC
- SOCIETE CIVILE VAG : 500 AV DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MATRA DEFENSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives