CERES
Présentation générale de CERES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CERES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CERES est situé au 10 AV FELIX FAURE 06000 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 mars 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 344057609 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
CERES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 153 996.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
CERES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CERES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10344057609
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CERES de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cartosio thomas
- deymard diane marie
Les modifications survenues dans l'administration de la société CERES
- 2018-12-06 : Gérant : ASLAN ARA modification le 08 Mars 2018 ; Gérant : DEYMARD Diane Marie en fonction le 04 Décembre 2018
- 2020-10-09 : Gérant : DEYMARD Diane Marie ; Gérant : CARTOSIO Thomas
- 2021-02-04 : Gérant : DEYMARD Diane Marie
- 2021-04-02 : Gérant : DEYMARD Diane Marie ; Gérant : CARTOSIO Thomas
Les autres mandats des administrateurs
- deymard diane marie :
- 2020-11-05 : DIPRA (842690745)
- 2010-06-17 : SCI BELLA LONGA (522856574)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CERES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CERES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 344057609 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1988-03-01 : mardi 01 mars 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CERES- CO
2019 | 1 680 227.00 | 1 331 963.00 |
2018 | 348 264.00 |
2019 | 300 000.00 |
2018 |
2019 | 153 996.00 |
2018 |
2019 | 1 331 963.00 |
2018 |
2019 | 321 152.00 |
2018 | 321 152.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CERES- lundi 30 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090137 publié le 21/07/2009Annonce n° 44 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 20 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110204 publié le 20/10/2011Annonce n° 46 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 06 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180233 publié le 06/12/2018Annonce n° 108 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : ASLAN ARA modification le 08 Mars 2018 ; Gérant : DEYMARD Diane Marie en fonction le 04 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 09 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200197 publié le 09/10/2020Annonce n° 89 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES L'exercice de la profession d'expert comptable - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DEYMARD Diane Marie ; Gérant : CARTOSIO Thomas - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 04 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210024 publié le 04/02/2021Annonce n° 378 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES L'exercice de la profession d'expert comptable - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DEYMARD Diane Marie - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 02 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210065 publié le 02/04/2021Annonce n° 53 N° RCS : 344057609 - Dénomination : CERES L'exercice de la profession d'expert comptable - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DEYMARD Diane Marie ; Gérant : CARTOSIO Thomas - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 16 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CERES- mardi 25 décembre 2001 : Fermé
9 RUE CAFFARELLI 06000 NICE - lundi 01 juin 2009 : Fermé
19 RUE DE RUSSIE 06000 NICE - lundi 01 juin 2009 : Ouvert
10 AV FELIX FAURE 06000 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CERES- BENABOU MICHAEL : 28 AV CARNOT 75017 PARIS 17
- BERBION JEAN : 6 AV EUROPE 33170 GRADIGNAN
- DARRE PHILIPPE : 11 RUE BOUDREAU 75009 PARIS 9
- DELL'UNTO SERGE : 1 MTE DE SAINT-MENET 13011 MARSEILLE 11
- DUBREIL GILBERT : 4 RUE OSCAR ROTY 75015 PARIS 15
- HAMRI MOHAMMED : 24 RUE MICHELET 94200 IVRY-SUR-SEINE
- LELIN OLIVIER : GRAND CASE 97232 LE LAMENTIN
- MONARD GERALDINE : 255 CHE DU FORT 01300 VIRIGNIN
- A2P EXPERTISE ET AUDIT : 27 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- ACPE EXPERTISE : 59 AV MONCLAR 84000 AVIGNON
- COMPTAMI : 161 RUE DES DEUX CANONS 97490 SAINT-DENIS
- GERMAIN ASSOCIES : 91 AV DE L ARROUSAIRE 84000 AVIGNON
- GFB GESTION PAIE : 54 RUE DAVID D ANGERS 75019 PARIS 19
- LCJ CONSULTING : 124 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- VISIONS D' EXPERTS : 168 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CERES- BELKOVA LIUDMILA : 10 AV GEORGES CLEMENCEAU 06000 NICE
- BENHEDADA DAKAR : PRO DU PAILLON 06000 NICE
- BENOLIEL CLAUDE : 11 AV NOTRE DAME 06000 NICE
- NABRI CHAKIB : 51 RUE LAMARTINE 06000 NICE
- RIBA LUCIE : 232 COR DE MAGNAN 06000 NICE
- BOUBA COIFFURE : 43 RUE TRACHEL 06000 NICE
- COEUR DE LYS : 34 RUE GIOFFREDO 06000 NICE
- COHEN ROSELINE ET ELIE : 51 BD VICTOR HUGO 06000 NICE
- GUYNEMER BEAUSOLEIL : 72 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE
- HOLDING JOFFRE : 72 RUE DU MARECHAL JOFFRE 06000 NICE
- LA SOCIETE DE REPRESENTATION ET DE COMMERCE INTERNATIONAL SORECIN : 2 AV DURANTE 06000 NICE
- NOTRE DAME 2 : 2 AV NOTRE DAME 06000 NICE
- SCI BAUDELAIRE : 9 RUE MASSENET 06000 NICE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUIETUDE : 3 RUE EUGENE EMMANUEL 06000 NICE
- VIMA : 7 AV MIRABEAU 06000 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CERESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives