L'HARMEROULT & CUET
Présentation générale de L'HARMEROULT & CUET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société L'HARMEROULT & CUET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société L'HARMEROULT & CUET est situé au 81 AV DU LYONNAIS 94550 CHEVILLY-LARUE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 353179229 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 106 624,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.31Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.31Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes), les activités sont :
- - le commerce de gros de fruits et légumes en conserve
- - le commerce de gros de fruits et légumes frais
Chiffre d’affaire
L'HARMEROULT & CUET à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 5 738 995.00 € pour un résultat de 83 904.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
L'HARMEROULT & CUET est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si L'HARMEROULT & CUET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06353179229
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à L'HARMEROULT & CUET de part son activité de 46.31Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes) sont :
- 00573 : Commerces de gros (59.5% des salariés)
- 01405 : Expédition exportation de fruits et légumes (15.3% des salariés)
- 01077 : Négoce et industrie des produits du sol et engrais (3.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.8% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (17% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société L'HARMEROULT & CUET
- 2008-04-08 : Administrateur : RIGOULOT EPOUSE CUET GINETTE modification le 11 Janvier 2006. Président du conseil d'administration et directeur général : CUET Géraldine modification le 11 Janvier 2006. Administrateur : GIRON Mauricette modification le 15 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002.
- 2010-03-14 : Administrateur : RIGOULOT EPOUSE CUET GINETTE modification le 11 Janvier 2006 Président du conseil d'administration et directeur général : CUET Géraldine modification le 11 Janvier 2006 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002 Administrateur : CUET Shirley en fonction le 03 Mars 2010
- 2010-05-18 : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002
- 2014-12-10 : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010
- 2015-11-29 : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : VITALIS Pascal en fonction le 23 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 23 Novembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société L'HARMEROULT & CUET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | L'HARMEROULT & CUET |
Dénomination usuelle de l'unité légale | L.C. PRIMEURS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353179229 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1990-01-01 : lundi 01 janvier 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 46.31Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de fruits, vendeur de fruits en gros, grossiste de légumes, vendeur de légumes en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de L'HARMEROULT & CUET- CO
2020 | 1 666 797.00 | 1 454 798.00 |
2019 | 211 999.00 | 1 248 764.00 |
2020 | 106 624.00 |
2019 | 106 624.00 |
2020 | 65 175.00 |
2019 | 52 533.00 |
2020 | 1 454 798.00 |
2019 | 1 248 764.00 |
2020 | 5 738 995.00 | 5 870 784.00 |
2019 | 131 789.00 | 5 647 455.00 |
2020 | 83 904.00 |
2019 | 72 090.00 |
2020 | 65 175.00 |
2019 | 52 533.00 |
2020 | 792 300.00 |
2019 | 792 300.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société L'HARMEROULT & CUET- mardi 08 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080060 publié le 08/04/2008Annonce n° 2613 N° RCS : 353179229 - Dénomination : L'HARMEROULT ET CUET - L. C. PRIMEURS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : RIGOULOT EPOUSE CUET GINETTE modification le 11 Janvier 2006. Président du conseil d'administration et directeur général : CUET Géraldine modification le 11 Janvier 2006. Administrateur : GIRON Mauricette modification le 15 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mardi 22 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 14 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100051 publié le 14/03/2010Annonce n° 946 N° RCS : 353179229 - Dénomination : L'HARMEROULT ET CUET - L. C. PRIMEURS - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : RIGOULOT EPOUSE CUET GINETTE modification le 11 Janvier 2006 Président du conseil d'administration et directeur général : CUET Géraldine modification le 11 Janvier 2006 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002 Administrateur : CUET Shirley en fonction le 03 Mars 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100095 publié le 18/05/2010Annonce n° 2833 N° RCS : 353179229 - Dénomination : L'HARMEROULT ET CUET - L. C. PRIMEURS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 106624.00 EUR - Administration : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MARIA Christian modification le 15 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 02 Décembre 2002 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 30 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 25 novembre 2013: Depot des comptes
- lundi 08 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 10 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140237 publié le 10/12/2014Annonce n° 3910 N° RCS : 353179229 - Dénomination : L'HARMEROULT ET CUET - L. C. PRIMEURS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 29 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150230 publié le 29/11/2015Annonce n° 1665 N° RCS : 353179229 - Dénomination : L'HARMEROULT ET CUET - L. C. PRIMEURS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CUET Géraldine modification le 05 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : VITALIS Pascal en fonction le 23 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE MANAGERS en fonction le 23 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 16 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 22 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société L'HARMEROULT & CUET- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
81 AV DU LYONNAIS 94550 CHEVILLY-LARUE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société L'HARMEROULT & CUET- GHORAB TAREK : 30 AV DU GIFFRE 74100 ANNEMASSE
- HALINGA FANICA : 1 RUE DE FREHEL 22440 PLOUFRAGAN
- PARMENTIER JEAN : 1 RUE EMILE DEBRIE 80450 CAMON
- ZENNOUH HICHAM : 14 AV MAZARIN 84000 AVIGNON
- 5D SERVICES : 2560 RTE DE BONAL 47140 PENNE D'AGENAIS
- ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL : AVDA DEL PILAR N6
- AUX SAVEURS DES PLAISIRS GOURMANDS : 223 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 76140 LE PETIT-QUEVILLY
- ETABLISSEMENTS PAUL MARC : RUE MARCELLIN BERTHELOT 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
- LA GRUGIERE DE PERNES : 1711 RTE DE PATRIS 84210 PERNES-LES-FONTAINES
- PRESTIGE : 5 IMP AUBERT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SAPRODIS : 5 RUE DENIS POISSON 75017 PARIS 17
- SOREFRAIS : 29 AV CHARLES ISAUTIER 97410 SAINT-PIERRE
- WESTFALIA MARKETING UK LIMITED : EMBER HOUSE 35/37 CREEK RO
- YI ZHI XIAN : 45 RUE EMILE ZOLA 93120 LA COURNEUVE
- ZIN ENTREPRISE : 4 ALL DU CHATEAU D'EAU 31150 FENOUILLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société L'HARMEROULT & CUET- ABDELKAOUI ABDELAZIZ : 19 RUE ARTHUR RIMBAUD 94550 CHEVILLY-LARUE
- COENT ALISSON : 41 RUE PIERRE CURIE 94550 CHEVILLY-LARUE
- LAURENTI MARYLINE : 28 IMP SAINTE COLOMBE 94550 CHEVILLY-LARUE
- MAAWI AAMI : 56 RUE DE LA TOUR 94550 CHEVILLY-LARUE
- STERN ADELINE : 67 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94550 CHEVILLY-LARUE
- TAIBOU JONATHAN : 22 RUE GEORGES MARGUERITEAU 94550 CHEVILLY-LARUE
- ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-INDIENNE : 23 RUE DU BEARN 94550 CHEVILLY-LARUE
- DI VANNI-JACQUOT : 196 AV DE STALINGRAD 94550 CHEVILLY-LARUE
- FRUGI SERVICES : 93 RUE D AVIGNON 94550 CHEVILLY-LARUE
- HI MARK PARIS HEALTH TECH : 222 ALL DES VIOLETTES 94550 CHEVILLY-LARUE
- HUGUENIN & ASSOCIES : 32 AV DE LA VILLETTE 94550 CHEVILLY-LARUE
- L'ATELIER DE MARKETING DE BRETEUIL : 325 RUE DE LA TOUR 94550 CHEVILLY-LARUE
- PIVOST CHRISTIAN TAXI : 2 RUE DE BRETAGNE 94550 CHEVILLY-LARUE
- SCI GM : 42 RUE DES JARDINS 94550 CHEVILLY-LARUE
- VEGEGROUPE : 36 RUE DU SEMINAIRE 94550 CHEVILLY-LARUE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société L'HARMEROULT & CUETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives