LE MEDOVA
Présentation générale de LE MEDOVA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE MEDOVA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE MEDOVA est situé au 3 RUE DE L ECHELLE 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 15 mars 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 353921620 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 22 867,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
LE MEDOVA à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 1 195 166.00 € pour un résultat de 154 778.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
LE MEDOVA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LE MEDOVA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59353921620
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE MEDOVA de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ganansia, charles,
- gervais, alain
- gervais, isabelle
- gervais, isabelle,
- guillard, philippe,
- igrec
- leboeuf, alexia,
- zylberberg,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE MEDOVA
- 2009-04-23 : modification du Président Zylberberg, nom d'usage : Cholewa, Sylvie.
- 2011-10-05 : Président partant : Zylberberg, nom d'usage : Cholewa, Sylvie, nomination du Président : Gervais, Isabelle
- 2012-11-29 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guillard, Philippe
- 2016-03-29 : Président partant : Gervais, Isabelle, nomination du Président : Gervais, Alain
- 2017-07-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Leboeuf, Alexia, Commissaire aux comptes suppléant partant : Guillard, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : IGREC
- 2018-02-22 : modification du Gérant Gervais, Alain ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Leboeuf, Alexia ; Commissaire aux comptes suppléant partant : IGREC
Les autres mandats des administrateurs
- ganansia, charles, :
- 2017-05-30 : J R B C SAS (433030046)
- 2016-07-15 : LE BREBANT (344233424)
- 2015-10-09 : LE GRAMONT (401769179)
- 2014-10-14 : UNIKPAY FRANCE (493691414)
- 2014-03-14 : LE STELLA (433767035)
- 2012-02-09 : LA CHOPE DE LA CONTRESCARPE (350755682)
- 2011-12-11 : HENRY ET CIE (572102994)
- 2011-12-06 : VALORIAM (478169972)
- 2010-09-01 : HOTEL COURCELLES ETOILE (316430875)
- 2010-06-15 : GALLOPIN SAS (412578296)
- 2010-05-29 : ALTIPA SAS (381452457)
- 2009-07-08 : CORDILLERA CAPITAL (501473201)
- 2008-11-04 : CAFE RESTAURANT D'ALENCON (602002552)
- 2008-10-12 : JEAN MICHEL ANDRIEU REAL ESTATE CONSULTING (JEAN MICHEL ANDRIEU SAS) (440640746)
- gervais, isabelle :
- 2016-03-27 : SOCIETE HOLDING GERVAIS (533205431)
- guillard, philippe, :
- 2020-02-21 : AVISIA NORD (881830053)
- 2017-08-18 : SARRANS (523095313)
- 2017-05-24 : SAS BRASSERIE LE LUTECE (552052805)
- 2017-05-03 : CAFE RESTAURANT D'ALENCON (602002552)
- 2017-04-20 : SAS LE NEMROD (488978644)
- 2016-06-29 : GROUPE PAROUR (451338404)
- 2016-03-13 : PRESSING (408710960)
- 2015-03-19 : FLOWER PROD (794275222)
- 2014-03-06 : INOVAXION (443329776)
- 2013-05-27 : AVISIA OUEST (793253717)
- 2013-05-21 : DOCWAVE (413505991)
- 2012-11-21 : PACT AND PARTNERS INTERNATIONAL (342705886)
- 2012-10-12 : ARC EN CIEL HOLDING (504647207)
- 2012-08-01 : AMEXIO OUEST (753106749)
- 2010-12-26 : EXAUDIT - EXPERTISE ET AUDIT (394400667)
- 2010-03-17 : G.R.I FRANCE (389272717)
- igrec :
- 2020-09-27 : MEDIAMETRIE (333344000)
- 2020-09-24 : ABC DISTRIBUTION (439749615)
- 2020-02-06 : CP CONSEILS AERONAUTIQUE (488453150)
- 2020-01-28 : HOTEL BUIRETTE (532679719)
- 2019-10-03 : BATI ETANCHE ILE DE FRANCE (444818504)
- 2019-09-06 : DERAMBURE CONSEIL (492260385)
- 2017-12-17 : MILES PLUS (505093427)
- 2014-06-05 : EURO SÉCURITÉ INVEST (752012278)
- 2010-11-21 : Walon Finance (438016271)
- 2010-11-19 : RAD S.A. (314513516)
- 2010-11-19 : AUTO LOGISTIQUES SERVICES (419791413)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE MEDOVA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE MEDOVA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 353921620 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-03-15 : jeudi 15 mars 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE MEDOVA- CO
2017 | 1 490 042.00 | 1 083 872.00 |
2016 | 406 170.00 | 996 085.00 |
2017 | 22 867.00 |
2016 | 22 867.00 |
2017 | 131 732.00 |
2016 | -34 688.00 |
2017 | 1 083 872.00 |
2016 | 996 085.00 |
2017 | 1 195 166.00 | 1 195 166.00 |
2016 | 965 024.00 |
2017 | 154 778.00 |
2016 | -14 463.00 |
2017 | 131 732.00 |
2016 | -34 688.00 |
2017 | 679 133.00 | 72 644.00 |
2016 | 606 489.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE MEDOVA- jeudi 23 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090079 publié le 23/04/2009Annonce n° 491 N° RCS : 353921620 - Dénomination : SANDWA SARL Sans activité à compter du 11-08-1997 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22867.35 EUR - Administration : modification du Président Zylberberg, nom d'usage : Cholewa, Sylvie. - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 05 janvier 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/01/2011N° RCS : 353921620 - Dénomination : SANDWA SARL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22867.35 EUR - Administration : Président : Zylberberg, Sylvie, nom d'usage : Cholewa.
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- dimanche 23 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110016 publié le 23/01/2011Annonce n° 706 N° RCS : 353921620 - Dénomination : SANDWA SARL Restauration traditionnelle - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22867.35 EUR - Administration : - Modification : Mise en activité de la société
- vendredi 11 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110050 publié le 11/03/2011Annonce n° 1720 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA Restauration traditionnelle - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22867.35 EUR - Administration : - Modification : Mise en activité de la société, modification survenue sur la dénomination et l'adresse du siège
- mercredi 05 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110193 publié le 05/10/2011Annonce n° 2150 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 22867.35 EUR - Administration : Président partant : Zylberberg, nom d'usage : Cholewa, Sylvie, nomination du Président : Gervais, Isabelle - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 29 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120231 publié le 29/11/2012Annonce n° 933 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 22867.35 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guillard, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mardi 29 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160062 publié le 29/03/2016Annonce n° 3458 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 22867.35 EUR - Administration : Président partant : Gervais, Isabelle, nomination du Président : Gervais, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 mars 2017: Depot des comptes
- dimanche 09 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170130 publié le 09/07/2017Annonce n° 851 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 22867.35 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ganansia, Charles, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Leboeuf, Alexia, Commissaire aux comptes suppléant partant : Guillard, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : IGREC - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 07 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 22 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180037 publié le 22/02/2018Annonce n° 2169 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 22867.35 EUR - Administration : modification du Gérant Gervais, Alain ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Leboeuf, Alexia ; Commissaire aux comptes suppléant partant : IGREC - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 03 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190002 publié le 03/01/2019Annonce n° 2095 N° RCS : 353921620 - Dénomination : LE MEDOVA - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 22867.35 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
- vendredi 26 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE MEDOVA- lundi 17 janvier 2011 : Fermé
40 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS 2 - vendredi 07 décembre 2018 : CAFE DE PARIS Fermé
3 RUE DE L ECHELLE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE MEDOVA- PLUMECOCQ DANIELLE : 124 GRANDE RUE 27360 PONT-SAINT-PIERRE
- WORTHINGTON NICHOLAS : BOURRAT 46240 COEUR DE CAUSSE
- A L'AUBERGE DE L'ESCALE : 47 RUE DE GISORS 95300 PONTOISE
- A.C.C. : 1 BD ALAMAGNY 42400 SAINT-CHAMOND
- AL AMIR : 4 PL DU GENERAL LECLERC 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- AUX PIEDS NICKELES : RUE MONTELS EGLISE 34970 LATTES
- BICAREL : 10 RTE DE VENCE 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
- DM LA SALAMANDRE : 3 RUE DU CANCEL 13100 AIX-EN-PROVENCE
- LA PART DES ANGES : 5 RUE RABELAIS 37500 CHINON
- LE GRILL FLECHOIS : 47 GRANDE RUE 72200 LA FLECHE
- LES TERRASSES DE MALOE : 5 PL DORIAN 42000 SAINT-ETIENNE
- MAISON SOPHIE : PL DES CONSULS 46600 MARTEL
- ORCELLA : 11 RUE DAUTANCOURT 75017 PARIS 17
- ROYALE CAFE : 20 RUE PERDONNET 75010 PARIS 10
- SOCIETE TOLERANCE : 52 RUE SAILLIARD DU RIVAULT 79440 COURLAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE MEDOVA- AURORE : 22 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- CONSEIL INTERMEDIATION FINANCE : 39 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1
- HOM IMPORT : 71 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- ISKANDER HERZEN : 15 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE : 20 RUE THERESE 75001 PARIS 1
- MOBIL : 4 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- NOUS CAMBON : 10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- SCI AMANMAR : 19 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- SCI COQUILLERE 12 : 10 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- THOR 54 RUE DE RENNES SNC : 36 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- TSH PARIS PROPCO : 14 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS 1
- VENDOME FORMATION : 27 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- VOIRMONPSY : 231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- WAGRAM RIVOLI : 206 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- Z Y CONSEILS GESTION & INFORMATIQUE : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE MEDOVARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives