KAUFMAN & BROAD BRETAGNE
Présentation générale de KAUFMAN & BROAD BRETAGNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE est situé au 121 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 06 avril 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 377959168 au greffe de RENNES
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
KAUFMAN & BROAD BRETAGNE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 356 550.00 € pour un résultat de -79 142.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
KAUFMAN & BROAD BRETAGNE est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si KAUFMAN & BROAD BRETAGNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90377959168
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KAUFMAN & BROAD BRETAGNE de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bonnier frédérique né(e) loquet.
- bonnier olivier
- delapierre christian
- ernst & young et autres
- rubio jacques
Les modifications survenues dans l'administration de la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE
- 2008-04-30 : Co-Gérant : BONNIER OlivierCo-Gérant : BONNIER Frédérique né(e) LOQUET.
- 2010-11-03 : Gérant : DURETETE Christophe en fonction le 15 Octobre 2010 Gérant : TRUCHY William en fonction le 15 Octobre 2010
- 2016-02-17 : Gérant non associé : TRUCHY William en fonction le 10 Février 2016 Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016
- 2018-08-28 : Gérant non associé : TRUCHY William modification le 17 Avril 2018 ; Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Août 2018
- 2019-11-21 : Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Août 2018 ; Gérant : RUBIO Jacques en fonction le 19 Novembre 2019
- 2020-09-25 : Gérant : RUBIO Jacques ; Gérant : DELAPIERRE Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Les autres mandats des administrateurs
- bonnier olivier :
- 2019-11-24 : ROLIMMO (753642628)
- 2018-04-17 : BONNIER OLIVIER (840591945)
- 2012-06-21 : SCI JUCOVIC (389588930)
- 2010-11-14 : BONINVEST (524833340)
- delapierre christian :
- 2020-11-17 : PIERRE ET RANCE (509004248)
- 2020-11-13 : KAUFMAN & BROAD GIRONDE (479738866)
- 2020-09-29 : SARL MERIGNAC - 94 AVENUE DE SAINT-MEDARD (300988235)
- 2020-01-02 : KAUFMAN & BROAD EST (834124885)
- 2020-01-02 : KAUFMAN & BROAD RHONE-ALPES (485265490)
- 2019-12-26 : KAUFMAN & BROAD CHAMPAGNE (840597066)
- 2019-12-26 : KAUFMAN & BROAD FLANDRES (434510624)
- 2016-06-29 : KAUFMAN & BROAD POITOU CHARENTES (821206794)
- 2016-06-26 : KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON (479491185)
- 2013-10-24 : KAUFMAN ET BROAD PYRENEES - ATLANTIQUES (485265136)
- 2013-01-01 : DELAPIERRE CHRISTIAN (790145056)
- 2011-05-24 : KAUFMAN & BROAD NORMANDIE (485228225)
- ernst & young et autres :
- 2021-02-02 : LA BASTIDE DE LA TOURNE (377552377)
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : SAS ROURET INVESTISSEMENT (441581030)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (789945409)
- 2021-01-31 : SNC TOULON METROPOLITAIN (802579961)
- 2021-01-29 : ENGIE (542107651)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : MINIMARCHÉ PUTEAU (525201091)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : JURITRAVAIL (531550333)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : ELECTRABEL FRANCE (444256986)
- rubio jacques :
- 2020-11-18 : SARL GAGNY RAFFIN EXPLOITATION (891135683)
- 2020-11-18 : KALILOG (891135428)
- 2020-11-17 : PIERRE ET RANCE (509004248)
- 2020-11-13 : KAUFMAN & BROAD GIRONDE (479738866)
- 2020-10-11 : KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE (485227656)
- 2020-09-29 : SARL MERIGNAC - 94 AVENUE DE SAINT-MEDARD (300988235)
- 2020-09-27 : KAUFMAN & BROAD PROVENCE (390240026)
- 2020-09-20 : KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ORIENTALES (828704742)
- 2020-01-02 : KAUFMAN & BROAD RHONE-ALPES (485265490)
- 2019-12-26 : KAUFMAN & BROAD FLANDRES (434510624)
- 2019-11-26 : KAUFMAN & BROAD CHAMPAGNE (840597066)
- 2019-11-21 : KAUFMAN & BROAD EST (834124885)
- 2016-06-29 : KAUFMAN & BROAD POITOU CHARENTES (821206794)
- 2013-10-24 : KAUFMAN ET BROAD PYRENEES - ATLANTIQUES (485265136)
- 1999-01-01 : RUBIO JACQUES (776112666)
- 1995-06-23 : RUBIO JACQUES (401998547)
- 1995-01-03 : RUBIO JACQUES (399625904)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KAUFMAN & BROAD BRETAGNE |
Sigle de l'unité légale | SM2I |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 377959168 00073 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-04-06 : vendredi 06 avril 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KAUFMAN & BROAD BRETAGNE- CO
2020 | 3 092 316.00 | 2 908 518.00 |
2019 | 183 798.00 | 3 492 759.00 |
2020 | 1 000 000.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2020 | -75 535.00 |
2019 | -68 972.00 |
2020 | 2 908 518.00 |
2019 | 3 492 760.00 |
2020 | 1 356 550.00 | 1 356 550.00 |
2019 | 1 327 283.00 |
2020 | -79 142.00 |
2019 | -69 779.00 |
2020 | -75 535.00 |
2019 | -68 972.00 |
2020 | 1 008 482.00 |
2019 | 1 008 482.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE- mercredi 30 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080073 publié le 30/04/2008Annonce n° 454 N° RCS : 377959168 - Dénomination : SOCIETE MALOUINE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - S.M.2.I. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-Gérant : BONNIER OlivierCo-Gérant : BONNIER Frédérique né(e) LOQUET. - Modification : Modification survenue sur l'administration
- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- mardi 21 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2010: Depot des comptes
- dimanche 28 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100041 publié le 28/02/2010Annonce n° 955 N° RCS : 377959168 - Dénomination : SOCIETE MALOUINE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - S.M.2.I. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- mardi 26 octobre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/10/2010N° RCS : 377959168 - Dénomination : SOCIETE MALOUINE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - S. M. 2. I. - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : Gérant : BONNIER Olivier Gérant : DURETETE Christophe Gérant : TRUCHY William
- mercredi 03 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100214 publié le 03/11/2010Annonce n° 2139 N° RCS : 377959168 - Dénomination : SOCIETE MALOUINE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - S. M. 2. I. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DURETETE Christophe en fonction le 15 Octobre 2010 Gérant : TRUCHY William en fonction le 15 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 janvier 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- samedi 28 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 28 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 01 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140188 publié le 01/10/2014Annonce n° 2197 N° RCS : 377959168 - Dénomination : SOCIETE MALOUINE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - S. M. 2. I. l'étude, la réalisation de toute opération immobilière notamment de lotissement de mise en copropriété, de promotion, de construction, d'habitations ou de bâtiments à usage commercial, industriel ou de bureaux, a cet effet, pour son compte ou pour le compte de tiers : la constitution de dossiers, l'exécution de démarches et formalités, l' activité d'Intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, l''étude et la préparation de marchés, la surveillance de travaux d'aménagement, d'équipement ou de construction, l 'acquisition et la vente de terrains, de maisons, d'appartements, de bureaux ou de tous autres locaux en vue de réaliser la mise en oeuvre du programme immobilier, la publicité concernant ladite vente, l 'assistance technique et la promotion de toutes constructions. a cet effet, directement ou indirectement, toutes opérations techniques, juridiques et financières, en vue de construire ou de favoriser la mise en oeuvre du programme immobilier, l 'assistance technique, administrative, juridique et comptable en vue des opérations précitées et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l 'objet social et à tout objet similaire ou connexe, la propriété, la gestion par location-bail ou autrement de tous immeubles édifiés par ou pour le compte de la société, les activités de marchands de biens. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160033 publié le 17/02/2016Annonce n° 500 N° RCS : 377959168 - Dénomination : KAUFMAN & BROAD BRETAGNE étude, réalisation de toute opération immobilière notamment de lotissement, de mise en copropriété, de promotion, de construction, d'Ahabitations ou de bâtiments à usage commerciale, industriel ou de bureaux, toutes opération d'aménagement publiques ou ou privées, promotion immobilière. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1000000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : TRUCHY William en fonction le 10 Février 2016 Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de représentant. Modification de la dénomination..
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 31 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170103 publié le 31/05/2017Annonce n° 450 N° RCS : 377959168 - Dénomination : KAUFMAN & BROAD BRETAGNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 28 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180162 publié le 28/08/2018Annonce n° 565 N° RCS : 377959168 - Dénomination : KAUFMAN & BROAD BRETAGNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : TRUCHY William modification le 17 Avril 2018 ; Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 21 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190224 publié le 21/11/2019Annonce n° 1407 N° RCS : 377959168 - Dénomination : KAUFMAN & BROAD BRETAGNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : DURETETE Christophe en fonction le 10 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Août 2018 ; Gérant : RUBIO Jacques en fonction le 19 Novembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 25 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200187 publié le 25/09/2020Annonce n° 706 N° RCS : 377959168 - Dénomination : KAUFMAN & BROAD BRETAGNE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RUBIO Jacques ; Gérant : DELAPIERRE Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 22 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE- mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
26 RUE VILLE PEPIN 35400 SAINT-MALO - dimanche 30 avril 2000 : SM2I PROMOTION Fermé
25 GRANDE RUE 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS - vendredi 24 septembre 2010 : Fermé
22 BD DE ROCHEBONNE 35400 SAINT-MALO - mercredi 27 janvier 2016 : Fermé
127 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - vendredi 30 novembre 2012 : Fermé
107 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES - jeudi 02 mars 2017 : Fermé
8 BD DE LA TOUR D AUVERGNE 35000 RENNES - jeudi 02 mars 2017 : Ouvert
121 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE- BARBOSA ARTHUR : RUE DES BALLETIERES 45100 ORLEANS
- CARP IMMO : 791 RUE DU BOURG 01140 ILLIAT
- DIVIDOM REMERE 4 : 187 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE
- GESTION FINANCIERE IMMOBILIERE : 13 AV DE LA REPUBLIQUE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- GHANTY AHMAD ABDULLAH ISMAEL : 179 RUE LAMBERT 97450 SAINT-LOUIS
- KABZ : 10 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- LEVALLOIS-CHAPTAL : 12 VLA CHEYSSON 75016 PARIS 16
- LK INVESTISSEMENT : 1 IMP DE BICHONNI 33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
- MELAUDY : 65 RTE DE MAZERES 11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
- OPTIMMO : 22 RUE DES ARRIERES FOSSES 27600 GAILLON
- PALAIS LEOPOLD II : 11 RUE DU CONGRES 06000 NICE
- PRAD'IMMO : FONTALBA 46130 BELMONT-BRETENOUX
- SOC IMMOBILIERE D'ENTRAIDE AUX ARTISTES : 84 RUE DES MARAICHERS 75020 PARIS 20
- VIAE IMMOBILIER : 1 ALL FORAIN FRANCOIS VERDIER 31000 TOULOUSE
- Z-IMMO : 108 BD DE CASTELNAU 85100 LES SABLES D'OLONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNE- BEUCHER BRUNO : 1 ALL AIMEE GAUTIER 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- GENDROT ODETTE : 2 RUE JOSEPH BOUSSIN 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LE SQUIN MORGANN : 10 RUE CATHERINE SAUVAGE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LEBELLOUR ALEXANDRE : 3 RUE LOUIS BRAILLE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- BIEN ETRE ET CONFORT CHEZ SOI : 23 BD JEAN MERMOZ 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- BOIS CO LAND : 5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- DANCE STUDIO : 15 ALL DE HOEDIC 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- ELLE'S : 1 RUE FERNAND BRAUDEL 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- JACOBAMBIN : 40 RUE DU MANOIR 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LE BON REPAS : 256 RUE DE NANTES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LE CHEMIN DE LA MER : 1 RUE LOUIS BRAILLE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- MAYOTTE BRETAGNE VOLLEY BALL : 3 PL LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- SAS IMPAR : RUE DIDIER DAURAT 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- SMNG : 10 RUE DE LA PITARDIERE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- VILLEJUIF LAND : 5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KAUFMAN & BROAD BRETAGNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives