AIG MANAGEMENT FRANCE SA
Présentation générale de AIG MANAGEMENT FRANCE SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AIG MANAGEMENT FRANCE SA est situé au 16 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 03 octobre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 379476955 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.99Z ( Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
L'activité déclarée au greffe est : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.99Z (Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), les activités sont :
- - activités d'affacturage
- - les autres activités de services financiers consistant principalement en placements de fonds autres que les prêts :
Chiffre d’affaire
AIG MANAGEMENT FRANCE SA à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
AIG MANAGEMENT FRANCE SA est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si AIG MANAGEMENT FRANCE SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77379476955
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AIG MANAGEMENT FRANCE SA de part son activité de 64.99Z ( Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.) sont :
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (26.3% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (16.2% des salariés)
- 02120 : Banques (10.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (5.3% des salariés)
- 01601 : Bourse (4.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (4% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (1.6% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.4% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (1.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [15 41] shephard, james,
- beaugrand, hugues,
- boris, etienne
- boris, etienne,
- deschryver, jean-baptiste
- fides audit
- gabriele, mauro, modification du
- hansard, charles louis.
- nicolas, yves,
- poling, douglas, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA
- 2008-10-31 : nomination du Directeur général délègué : Shephard, James.
- 2009-06-12 : Président du conseil d'administration partant : Gabriele, Mauro, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Shephard, James, Administrateur partant : Poling, Douglas, nomination de l'Administrateur : Hansard, Charles Louis.
- 2009-08-14 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
- 2009-11-03 : nomination de l'Administrateur : Mouchotte, René, nomination de l'Administrateur : Du Breil De Pontbriand, Gaël
- 2010-06-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Beaugrand, Hugues, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT
- 2012-12-02 : nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Wiesenbach De Lamazière, Guillaume, modification de l'Administrateur Shephard, James, Administrateur partant : Hansard, Charles Louis, Administrateur partant : Mouchotte, René, Administrateur partant : Du Breil De Pontbriand, Gaël
- 2015-08-07 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Deschryver, Jean-Baptiste
- 2015-12-15 : Président du conseil d'administration Directeur général : WIESENBACH DE LAMAZIÈRE Guillaume en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : MASSA Stephane en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : MCCOY Bruce en fonction le 08 Décembre 2015
- 2016-06-24 : Commissaire aux comptes suppléant : MASSA Stephane en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 Administrateur : O'GRADY Eoin en fonction le 21 Juin 2016
- 2016-07-21 : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 Administrateur : O'GRADY Eoin en fonction le 21 Juin 2016
- 2017-07-31 : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 ; Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 06 Octobre 2016
- 2018-09-05 : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : MCCOY Bruce modification le 03 Septembre 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 03 Septembre 2018
- 2019-09-08 : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP.STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 03 Septembre 2018 ; Administrateur : BENTON Robert Olivier en fonction le 05 Septembre 2019
Les autres mandats des administrateurs
- beaugrand, hugues, :
- 2012-07-17 : FIQANT (399663657)
- boris, etienne :
- 2021-01-31 : CoreDux France (542056361)
- 2020-11-19 : VENTILATION INVESTISSEMENTS 1 (502495914)
- 2020-11-19 : MEILLEURTAUX (424264281)
- 2020-11-17 : LPS IMMOBILIER (441363728)
- 2020-08-14 : CHAMARAC SAS (329088660)
- 2020-07-28 : VANCO SAS (388496481)
- 2020-07-16 : GCE PARTICIPATIONS (491497996)
- 2020-04-02 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE LA BAULE (312826811)
- 2020-03-27 : LE CERCLE DES VACANCES (500157532)
- 2020-01-12 : ETOILE FRANCOIS 1ER (491164760)
- 2019-12-05 : VIVAPIERRE (503684201)
- 2019-11-17 : AJINOMOTO FOODS EUROPE (572233955)
- 2019-11-14 : Holding Saint Augustin (493401228)
- 2019-10-08 : HAYFIN ADVISORS (753984889)
- 2019-09-30 : AGORUS (348673369)
- 2019-09-10 : DHL Freight (France) SAS (488985771)
- 2019-09-06 : Wood Group Engineering Services France (488454430)
- 2019-08-22 : Mondelèz France Biscuit Distribution SAS (485331581)
- 2019-08-21 : LE ROMAINVILLE (440109825)
- 2019-08-21 : SPE III COPERNIC (498911114)
- boris, etienne, :
- 2017-07-31 : Edmond de Rothschild (France) (572037026)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2016-10-06 : OXILIA (498616705)
- 2016-03-29 : FITCH FRANCE (378001283)
- 2015-09-18 : ANFIDIS (085781144)
- 2015-07-10 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2015-04-29 : CATELLA FRANCE (412670374)
- 2014-07-02 : CAP GEMINI (330703844)
- 2014-06-29 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2013-10-16 : JEAN LOUIS DAVID FRANCE (612030239)
- 2012-08-29 : SOCIETE DE VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE (428684963)
- 2012-07-31 : COFIMAGE 18 (489089193)
- 2010-10-06 : ResiCo (401379128)
- deschryver, jean-baptiste :
- 2020-12-10 : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION (352220313)
- 2020-10-29 : ODDO PARTNERS (797711934)
- 2020-08-14 : SOGAMA-CREDIT ASSOCIATIF (352086003)
- 2020-07-31 : RC2B (414252817)
- 2020-07-24 : CAROLINE 61 (808371223)
- 2020-07-24 : CAROLINE 60 (808340020)
- 2020-07-24 : CAROLINE 66 (808344634)
- 2020-07-24 : CAROLINE 65 (808405146)
- 2020-07-21 : CAROLINE 62 (808371900)
- 2020-07-21 : COFIDIS PARTICIPATIONS (378176291)
- 2020-07-19 : CAROLINE 63 (808344261)
- 2020-07-16 : KARTAL 64 (808344410)
- 2020-07-01 : Oddo BHF SCA (652027384)
- 2020-06-23 : MYRIA ASSET MANAGEMENT, en abrégé Myria AM (804047421)
- 2020-06-09 : BANQUE CIC Nord Ouest (455502096)
- 2020-04-15 : Mastercard France (501573158)
- 2019-12-15 : BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE (353894363)
- 2019-12-15 : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE (433270964)
- 2019-07-18 : UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT (343854907)
- 2019-04-11 : STAPEM INTERNATIONAL INVESTMENTS (352343610)
- fides audit :
- 2014-01-30 : DISPAL (411610744)
- 2012-12-06 : PETIT COLOMBIER (438485856)
- 2011-09-01 : SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL (717280481)
- 2010-12-05 : GESFOP (732054572)
- 2010-10-20 : PRIFINANCE (732017884)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AIG MANAGEMENT FRANCE SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 379476955 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1990-10-03 : mercredi 03 octobre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 64.99Z : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
Synonyme | société de capital risque, club d'investissement, société de règlement d'assurance-viatique, placement de fonds |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AIG MANAGEMENT FRANCE SAIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA- jeudi 24 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080199 publié le 31/10/2008Annonce n° 960 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 549000000 EUR - Administration : nomination du Directeur général délègué : Shephard, James. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090111 publié le 12/06/2009Annonce n° 1440 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 549000000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Gabriele, Mauro, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Shephard, James, Administrateur partant : Poling, Douglas, nomination de l'Administrateur : Hansard, Charles Louis. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090155 publié le 14/08/2009Annonce n° 1406 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 549000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090212 publié le 03/11/2009Annonce n° 1010 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 549000000 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Mouchotte, René, nomination de l'Administrateur : Du Breil De Pontbriand, Gaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 17 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100011 publié le 17/01/2010Annonce n° 3623 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 603900000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 05 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100087 publié le 05/05/2010Annonce n° 705 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 17 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100116 publié le 17/06/2010Annonce n° 2058 N° RCS : 379476955 - Dénomination : BANQUE AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Beaugrand, Hugues, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120224 publié le 20/11/2012Annonce n° 1175 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA La réalisation et le suivi de toutes opérations sur produits dérivés ou instruments financiers pour son propre comptes. La fourniture de prestations de services en matière administrative, juridique et financière à d'autres sociétés du groupe Aig - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- dimanche 02 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120233 publié le 02/12/2012Annonce n° 1028 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020 EUR - Administration : nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Wiesenbach De Lamazière, Guillaume, modification de l'Administrateur Shephard, James, Administrateur partant : Hansard, Charles Louis, Administrateur partant : Mouchotte, René, Administrateur partant : Du Breil De Pontbriand, Gaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 07 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150150 publié le 07/08/2015Annonce n° 900 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Deschryver, Jean-Baptiste - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 13 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/12/2015N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société anonyme - capital : 644515020.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : WIESENBACH DE LAMAZIÈRE Guillaume Administrateur : SHEPHARD James Commissaire aux comptes suppléant : MASSA Stephane Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste Commissaire au
- mardi 15 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150241 publié le 15/12/2015Annonce n° 2283 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : WIESENBACH DE LAMAZIÈRE Guillaume en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : MASSA Stephane en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : MCCOY Bruce en fonction le 08 Décembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 24 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160124 publié le 24/06/2016Annonce n° 2597 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MASSA Stephane en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 Administrateur : O'GRADY Eoin en fonction le 21 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 21 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160142 publié le 21/07/2016Annonce n° 1329 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par DUNNE Colin John modification le 07 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 Administrateur : O'GRADY Eoin en fonction le 21 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170042 publié le 01/03/2017Annonce n° 1578 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 603942271.20 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 07 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170069 publié le 07/04/2017Annonce n° 4157 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 344445732.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- lundi 31 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170144 publié le 31/07/2017Annonce n° 1266 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MCCOY Bruce modification le 21 Juin 2016 ; Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 06 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180168 publié le 05/09/2018Annonce n° 911 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : MCCOY Bruce modification le 03 Septembre 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 03 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 08 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190173 publié le 08/09/2019Annonce n° 2150 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DESCHRYVER Jean-Baptiste en fonction le 07 Décembre 2015 ; Administrateur : STE AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP.STE AMERICAINE RELEVANT DU DROIT DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS UNIS) représenté par MOYNIHAN Brendan modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) en fonction le 07 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : O'GRADY Eoin modification le 03 Septembre 2018 ; Administrateur : BENTON Robert Olivier en fonction le 05 Septembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190174 publié le 10/09/2019Annonce n° 2781 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 327540420.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 25 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190207 publié le 25/10/2019Annonce n° 1441 N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA La réalisation et le suivi de toutes opérations sur produits dérivés ou instruments financiers pour son propre comptes. La fourniture de prestations de services en matière administrative, juridique et financière à d'autres sociétés du groupe AIG - forme juridique : Société anonyme - capital : 50715936.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mardi 10 décembre 2019: Radiation
Bodacc B publié le 10/12/2019N° RCS : 379476955 - Dénomination : AIG MANAGEMENT FRANCE SA 16 Place de l'Iris Tour Cb21 92400 Courbevoie - forme juridique : Société anonyme - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA- lundi 06 août 2007 : Fermé
46 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8 - mardi 27 octobre 2015 : Fermé
112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - vendredi 15 novembre 2019 : Fermé
16 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA- CHIAKH ABDELKADER : 55 BD DE L'YERRES 91000 EVRY-COURCOURONNES
- GUERIN VERONIQUE : 1133 RTE DE LAPENCHE 82240 PUYLAROQUE
- MAILLE JULIE : 111 AV DE PARIS 79000 NIORT
- PIZEL-LAUTE STEPHEN : 41 RTE DE L'ETANG DE LA TOUR 78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES
- FCPG : 348 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8
- FDC PATRIMOINE : 7 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT 91300 MASSY
- FLUIDES GROUP : 68 RUE JOE DASSIN 34080 MONTPELLIER
- HMONG AGRICOLE 111 : 25 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- HMONG AGRICOLE 160 : 25 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- HMONG AGRICOLE 171 : 25 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- HMONG AGRICOLE 84 : 25 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- INV 53 : 16 LOT ESPERANCE 97129 LAMENTIN
- PRET ALPES : 2 RUE PIERRE TRAPPIER 74300 CLUSES
- SFM : 63 RUE SAINT CHRISTOPHE 39140 RUFFEY-SUR-SEILLE
- SOFA : 2 RUE DANTON 92120 MONTROUGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AIG MANAGEMENT FRANCE SA- BAMBA MOHAMED : 94 BD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE
- EYANGAMEN NSEKE ERIC : 7 RUE DU SERGENT BOBILLOT 92400 COURBEVOIE
- GEORGELIN JEAN-LOUIS : 16 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE
- LE HERON DANIEL : 4 ALL BOTTICELLI 92400 COURBEVOIE
- LUQUET PASCAL : 61 RUE HENRI REGNAULT 92400 COURBEVOIE
- AVROS CONSEIL : 8 RUE SAINT GUILLAUME 92400 COURBEVOIE
- CHARLES LOUIS GERARD DEPREZ ET COMPAGNIE : 9 RUE SAINTE MARIE 92400 COURBEVOIE
- COMPAGNIE BENOIT MARBOT : 108 AV DE LA REPUBLIQUE 92400 COURBEVOIE
- LAMIRAN : 1 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN 92400 COURBEVOIE
- LYREA ASSURANCES : 110 AV DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
- MR JI : 40 TERRASSE DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
- RESAPRO : 9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
- SCI 2JTL : 167 BD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE
- SYND COPRO DU 4 RUE ALBERT SIMONIN : 4 RUE ALBERT SIMONIN 92400 COURBEVOIE
- SYND.COPR. 17 R SAINT GUILLAUME 92 COURB : 32 AV PASTEUR 92400 COURBEVOIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AIG MANAGEMENT FRANCE SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives