JACQUEMARD JACKY
Présentation générale de JACQUEMARD JACKY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JACQUEMARD JACKY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JACQUEMARD JACKY est situé au ROUTE DE VRIGNE MEUSE 08440 VIVIER-AU-COURT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 15 novembre 1990 et qui est immatriculée sous le numéro 380326405 au greffe de SEDAN
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
JACQUEMARD JACKY à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 162 515.00 € pour un résultat de 379 240.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
JACQUEMARD JACKY est du ressort du greffe de SEDAN dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA COMEDIE 08202 SEDAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0324575053 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr
TVA intracommunautaire
Si JACQUEMARD JACKY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR43380326405
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JACQUEMARD JACKY de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- groupe jacquemard représenté par jacquemard christophe adresse : 48 rue de chalandry 08000 les ayvelles
- jacquemard, christophe pascal ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société JACQUEMARD JACKY
- 2009-12-17 : Gérant : LECAILLON Francine Annette Bernadette Co-gérant : JACQUEMARD Christophe Pascal
- 2010-02-24 : Gérant : JACQUEMARD Christophe Pascal
- 2012-11-30 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Podvin, Laurent
- 2018-01-25 : modification du Gérant Jacquemard, Christophe Pascal
- 2020-11-04 : Gérant partant : Jacquemard, Christophe Pascal ; nomination du Président : GROUPE JACQUEMARD représenté par JACQUEMARD Christophe Adresse : 48 rue de Chalandry 08000 Les Ayvelles
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JACQUEMARD JACKY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JACQUEMARD JACKY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 380326405 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1990-11-15 : jeudi 15 novembre 1990 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JACQUEMARD JACKY- CO
2020 | 3 360 183.00 | 2 933 596.00 |
2019 | 426 587.00 | 3 058 619.00 |
2020 | 40 000.00 |
2019 | 40 000.00 |
2020 | 280 703.00 |
2019 | 210 579.00 |
2020 | 2 933 596.00 |
2019 | 3 058 619.00 |
2020 | 4 162 515.00 | 4 162 515.00 |
2019 | 5 382 399.00 |
2020 | 379 240.00 |
2019 | 261 829.00 |
2020 | 280 703.00 |
2019 | 210 579.00 |
2020 | 606 733.00 | 63 744.00 |
2019 | 542 989.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JACQUEMARD JACKY- vendredi 18 avril 2008: Depot des comptes
- vendredi 12 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090243 publié le 17/12/2009Annonce n° 226 N° RCS : 380326405 - Dénomination : JACQUEMARD Jacky Entreprises générales du bâtiment, vente de maté- riaux, outillages, accessoires, décoration s'y rapportant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Gérant : LECAILLON Francine Annette Bernadette Co-gérant : JACQUEMARD Christophe Pascal - Modification : Départ de co-gérant
- mercredi 30 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 24 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100038 publié le 24/02/2010Annonce n° 66 N° RCS : 380326405 - Dénomination : JACQUEMARD Jacky Entreprises générales du bâtiment, vente de maté- riaux, outillages, accessoires, décoration s'y rapportant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Gérant : JACQUEMARD Christophe Pascal - Modification : Changement de gérant
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 13 février 2012: Depot des comptes
- vendredi 30 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120232 publié le 30/11/2012Annonce n° 73 N° RCS : 380326405 - Dénomination : JACQUEMARD Jacky - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COM'FIDUCE ARDENNES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Podvin, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 24 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 04 janvier 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180017 publié le 25/01/2018Annonce n° 177 N° RCS : 380326405 - Dénomination : JACQUEMARD Jacky - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Gérant Jacquemard, Christophe Pascal - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 03 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 04 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200215 publié le 04/11/2020Annonce n° 23 N° RCS : 380326405 - Dénomination : JACQUEMARD Jacky - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : Gérant partant : Jacquemard, Christophe Pascal ; nomination du Président : GROUPE JACQUEMARD représenté par JACQUEMARD Christophe Adresse : 48 rue de Chalandry 08000 Les Ayvelles - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JACQUEMARD JACKY- vendredi 09 septembre 2005 : Fermé
PL DES BERTHOLETS 08000 WARCQ - mardi 02 janvier 2018 : Fermé
2 RUE GRAND BAN 08000 LA FRANCHEVILLE - mardi 02 janvier 2018 : Ouvert
ROUTE DE VRIGNE MEUSE 08440 VIVIER-AU-COURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JACQUEMARD JACKY- EYMARD SYLVIE : 5 RUE D ANJOU 78000 VERSAILLES
- GAJAC PHILIPPE : 5 IMP TIAMPILLE 33470 GUJAN-MESTRAS
- HUET ALAIN : 126 RUE DE LA DELIVRANDE 14000 CAEN
- LEMONNIER FREDERIC : 20 RUE DE LA GUEHAIRIE 35111 LA FRESNAIS
- MAMMERI ALI : 86 AV PAUL VAILLANT-COUTURIER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ROUX JEAN-YVES : CHE DE CHANDILLON 26150 DIE
- VULPIN PIERRE : 427 QUARTIER BOIS DU PARC 97212 SAINT-JOSEPH
- CHB PEINTURE : 216 CHE MADRAGUE VILLE 13015 MARSEILLE 15
- ETABLISSEMENTS MIQUEL ET RICCA : 116 AV D AVIGNON 84700 SORGUES
- IDEAL PEINTURE DECORATION : 61 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 33340 LESPARRE-MEDOC
- J C B I DELPHIS : 73 AV DE BOHLEN 69120 VAULX-EN-VELIN
- LAVAL RENOV 3000 : 14 RUE DES FUSELIERS 51100 REIMS
- MAISORENO : 14 RTE DE NANGIS 77970 BANNOST-VILLEGAGNON
- PWD : 13 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 91350 GRIGNY
- SOCIETE KAIB : 8 RUE DEZOBRY 93200 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JACQUEMARD JACKY- ANE ANNE : 7 RUE DES ECOLES 08440 LUMES
- BRIANZA FABRICE : 12 RUE JEAN JAURES 08440 VIVIER-AU-COURT
- CAILLOUX FLORIANE : 33 RUE AMBROISE CROIZAT 08440 VIVIER-AU-COURT
- DOUCE SANDRA : 13 RUE MARCEL CACHIN 08440 VIVIER-AU-COURT
- GRAVE ANTHONY : 6 RUE DES SITTELLES 08440 LUMES
- KASMI SOUHELA : 12 RUE DU VAL FLEURY 08440 LUMES
- MARQUES DA CUNHA SEBASTIEN : 29 RUE MORAIMONT 08440 VIVIER-AU-COURT
- NININ CHRISTIAN : 08440 GERNELLE
- A.G.S.JACQUEMARD : RTE DE VRIGNE MEUSE 08440 VIVIER-AU-COURT
- ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLE SUR LUMES : RUE DE L'EGLISE 08440 VILLE-SUR-LUMES
- C.M.T. : RTE DE VRIGNE MEUSE 08440 VIVIER-AU-COURT
- MEHREZ : 7 CITE DU MAROC 08440 LUMES
- OVERSOUND UNITY : 2 RUE DE MORAIMONT 08440 VIVIER-AU-COURT
- SARL PROMU : RTE DE VRIGNE AUX BOIS 08440 VIVIER-AU-COURT
- SCI EUGENE DUTERTRE : 23 RUE JOLIOT CURIE 08440 VIVIER-AU-COURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JACQUEMARD JACKYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives