SERGEFERRARI GROUP
Présentation générale de SERGEFERRARI GROUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SERGEFERRARI GROUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SERGEFERRARI GROUP est situé au ZI TOUR DU PIN 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 juillet 1991 et qui est immatriculée sous le numéro 382870277 au greffe de VIENNE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 4 919 704,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SERGEFERRARI GROUP à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 766 856.00 € pour un résultat de 136 839.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SERGEFERRARI GROUP est du ressort du greffe de VIENNE dont les coordonnées postales sont 38217 VIENNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0428380560 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr
TVA intracommunautaire
Si SERGEFERRARI GROUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87382870277
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SERGEFERRARI GROUP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SERGEFERRARI GROUP
- 2008-01-22 : nomination de ROBERT (Nicol), anciennement commissaire aux comptes titulaire, en qualité de membre du comité de direction, nouveau commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE MAZARS, commissaire aux comptes suppléant partant : NOVENT (Alain), nouveau commissaire aux comptes suppléant : DUMOULIN (Max).
- 2008-07-08 : nomination de ROMAIN (Ferrari), déjà directeur général et membre du comité de direction, en qualité de vice président
- 2009-07-22 : PHAM TRONG Hoa nom d'usage : PHAM TRONG Hoa devient membre du comité de direction..
- 2011-06-19 : FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. FERRARI Serge nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. ARENE Mireille nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. NICOL Robert nom d'usage : NICOL n'est plus membre du comité de direction. PHAM TRONG Hoa nom d'usage : PHAM TRONG n'est plus membre du comité de direction.
- 2012-01-25 : Sté par actions simplifiée FERRARI PARTICIPATIONS devient président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI n'est plus président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI devient directeur général. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus vice-président.
- 2014-07-09 : Sté par actions simplifiée FERRARI PARTICIPATIONS n'est plus président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI devient président du conseil d'administration. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus directeur général. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI devient directeur général délégué. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI devient administrateur. BRUN Philippe Georges nom d'usage : BRUN devient directeur général délégué. BRUN Philippe Georges nom d'usage : BRUN devient administrateur. CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS devient administrateur. FERRARI Victoire nom d'usage : GOTTARDI devient administrateur. SENE Carine Marie Claudie nom d'usage : GAUDIN devient administrateur. NEUSCHWANDER Bertrand Paul nom d'usage : NEUSCHWANDER devient administrateur. CHABERT Martine nom d'usage : CHABERT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET MARTINE CHABERT devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET COGEM AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VAURY Didier nom d'usage : VAURY devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-09-27 : BPIFRANCE INVESTISSEMENT devient administrateur représenté(e) par GRAFFIN Christophe nom d'usage : GRAFFIN.
- 2016-06-21 : BPIFRANCE INVESTISSEMENT n'est plus administrateur. GRAFFIN Christophe nom d'usage : GRAFFIN devient administrateur.
- 2016-06-21 : DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GALORARO Philippe nom d'usage : GALORARO devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2016-07-22 : DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GALOFARO Philippe nom d'usage : GALOFARO devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2016-11-08 : TRELLU Hervé René Marie nom d'usage : TRELLU devient directeur général délégué
- 2017-09-01 : CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS n'est plus administrateur. BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL DE CHILLY devient administrateur. DAVID Caroline Marie nom d'usage : WEBER devient administrateur
- 2018-07-19 : CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS devient administrateur
- 2019-06-27 : Société à responsabilité limitée CABINET MARTINE CHABERT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire. VAURY Didier nom d'usage : VAURY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC devient commissaire aux comptes suppléant
- 2019-09-12 : TRELLU Hervé René Marie nom d'usage : TRELLU n'est plus directeur général délégué
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SERGEFERRARI GROUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SERGEFERRARI GROUP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 382870277 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1991-07-01 : lundi 01 juillet 1991 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SERGEFERRARI GROUP- CO
2020 | 169 659 006.00 | 155 975 617.00 |
2019 | 13 683 389.00 | 79 369 641.00 |
2020 | 4 919 704.00 |
2019 | 4 919 704.00 |
2020 | 437 120.00 |
2019 | 2 054 779.00 |
2020 | 155 975 617.00 |
2019 | 79 369 641.00 |
2020 | 766 856.00 | 1 123 456.00 |
2019 | 356 600.00 | 1 341 407.00 |
2020 | 136 839.00 |
2019 | 1 474 513.00 |
2020 | 437 120.00 |
2019 | 2 054 779.00 |
2020 | 94 729 128.00 | 33 680 961.00 |
2019 | 19 684 531.00 | 41 363 636.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SERGEFERRARI GROUP- mardi 22 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080014 publié le 22/01/2008Annonce n° 432 N° RCS : 382870277 - Dénomination : FERRARI PARTICIPATIONS - forme juridique : S.A.S. - capital : 3400000 EUR - Administration : nomination de ROBERT (Nicol), anciennement commissaire aux comptes titulaire, en qualité de membre du comité de direction, nouveau commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE MAZARS, commissaire aux comptes suppléant partant : NOVENT (Alain), nouveau commissaire aux comptes suppléant : DUMOULIN (Max). - Modification : modification survenue sur l'administration, date d'effet : 25/04/2007
- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 623 N° RCS : 382870277 - Dénomination : FERRARI PARTICIPATIONS nouvelle activité : activité de holding, prestations de services dans les domaines commerciaux, administratifs, financiers ou informatiques et d'exercice de tous mandats d'administration, gestion, contrôle, conseil, l'étude, la recherche, la mise au point de tous moyens de gestion et l'assistance aux entreprises liées à la société - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3400000 EUR - Administration : nomination de ROMAIN (Ferrari), déjà directeur général et membre du comité de direction, en qualité de vice président - Modification : modification sur l'administration, et l'activité ancienne : activité de Holding, le 28-11-07
- mardi 12 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080142 publié le 12/08/2008Annonce n° 917 N° RCS : 382870277 - Dénomination : FERRARI PARTICIPATIONS non précisée - forme juridique : S.A.S. - capital : 3469380 EUR - Administration : - Modification : augmentation du capital (ancien : 3 400 euros) ; date d'effet : 09/06/2008
- vendredi 17 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 22 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090138 publié le 22/07/2009Annonce n° 617 N° RCS : 382870277 - Dénomination : FERRARI PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : PHAM TRONG Hoa nom d'usage : PHAM TRONG Hoa devient membre du comité de direction.. - Modification : Modification de l'administration.
- dimanche 19 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110118 publié le 19/06/2011Annonce n° 539 N° RCS : 382870277 - Dénomination : FERRARI PARTICIPATIONS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. FERRARI Serge nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. ARENE Mireille nom d'usage : FERRARI n'est plus membre du comité de direction. NICOL Robert nom d'usage : NICOL n'est plus membre du comité de direction. PHAM TRONG Hoa nom d'usage : PHAM TRONG n'est plus membre du comité de direction. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 14 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110241 publié le 14/12/2011Annonce n° 981 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- lundi 09 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 09 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 09 janvier 2012: Depot des comptes
- mercredi 25 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120017 publié le 25/01/2012Annonce n° 1432 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée FERRARI PARTICIPATIONS devient président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI n'est plus président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI devient directeur général. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus vice-président. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 09 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140130 publié le 09/07/2014Annonce n° 1455 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group Activité de holding, prestations de services dans les domaines commerciaux, administratifs, financiers ou informatiques et d'exercice de tous mandats d'administration, gestion, contrôle, conseil, l'étude, la recherche, la mise au point de tous moyens de gestion et l'assistance aux entreprises liées à la société. Gestion de ses participations dans des sociétés intervenant notamment dans le conception, la fabrication, la distribution de matériaux composites innovants et systèmes attachés et leur recyclage. Gestion et exploitation de droits de propriété intellectuelle. - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée FERRARI PARTICIPATIONS n'est plus président. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI devient président du conseil d'administration. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus directeur général. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI devient directeur général délégué. FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI devient administrateur. BRUN Philippe Georges nom d'usage : BRUN devient directeur général délégué. BRUN Philippe Georges nom d'usage : BRUN devient administrateur. CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS devient administrateur. FERRARI Victoire nom d'usage : GOTTARDI devient administrateur. SENE Carine Marie Claudie nom d'usage : GAUDIN devient administrateur. NEUSCHWANDER Bertrand Paul nom d'usage : NEUSCHWANDER devient administrateur. CHABERT Martine nom d'usage : CHABERT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET MARTINE CHABERT devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET COGEM AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VAURY Didier nom d'usage : VAURY devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Modification de l'activité.
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 27 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140163 publié le 27/08/2014Annonce n° 1011 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 4737115.20 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 15 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140198 publié le 15/10/2014Annonce n° 946 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 4919703.60 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 27 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150185 publié le 27/09/2015Annonce n° 995 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BPIFRANCE INVESTISSEMENT devient administrateur représenté(e) par GRAFFIN Christophe nom d'usage : GRAFFIN. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 21 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160121 publié le 21/06/2016Annonce n° 541 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BPIFRANCE INVESTISSEMENT n'est plus administrateur. GRAFFIN Christophe nom d'usage : GRAFFIN devient administrateur. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 21 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160121 publié le 21/06/2016Annonce n° 545 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GALORARO Philippe nom d'usage : GALORARO devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 22 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160143 publié le 22/07/2016Annonce n° 1382 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GALOFARO Philippe nom d'usage : GALOFARO devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 08 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160218 publié le 08/11/2016Annonce n° 968 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : TRELLU Hervé René Marie nom d'usage : TRELLU devient directeur général délégué - Modification : Modification de l'administration.
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- vendredi 01 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170167 publié le 01/09/2017Annonce n° 1068 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS n'est plus administrateur. BERNARD Carole Marie Louise nom d'usage : DELTEIL DE CHILLY devient administrateur. DAVID Caroline Marie nom d'usage : WEBER devient administrateur - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 14 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 14 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180135 publié le 19/07/2018Annonce n° 2097 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : CHAMMAS Bertrand Jean nom d'usage : CHAMMAS devient administrateur - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190122 publié le 27/06/2019Annonce n° 1485 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée CABINET MARTINE CHABERT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire. VAURY Didier nom d'usage : VAURY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 12 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190176 publié le 12/09/2019Annonce n° 1553 N° RCS : 382870277 - Dénomination : SergeFerrari Group - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : TRELLU Hervé René Marie nom d'usage : TRELLU n'est plus directeur général délégué - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 24 juin 2021: Depot des comptes
- jeudi 24 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SERGEFERRARI GROUP- jeudi 16 avril 1992 : Fermé
6 RUE SALA 69002 LYON 2EME - lundi 01 avril 2002 : Fermé
LD LE GUILLERMARD 38630 CORBELIN - jeudi 01 mai 2014 : Ouvert
ZI TOUR DU PIN 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SERGEFERRARI GROUP- CRESCENT ROUBY : RUE DE LA BONNE FIN 16130 SALLES D'ANGLES
- DUNE INVEST : 32 AV DES ALBATROS 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- FINANCIERE B&C REGROUPEMENT : 1 CHE DES MENUISIERS 33240 SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE
- HOLDING ELIE STEINER : HAUTE-SERRE 24590 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET
- HOLDING FK : LA GARENNE 05260 CHABOTTES
- IMAGINE : 5 PL DES ALLIES 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
- LH CPK : 2 RUE DE THANN 75017 PARIS 17
- LVGF : 31 RUE DE SAINT FERREOL 31290 GARDOUCH
- MKZ GROUPE : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- PARRM FINANCE : 6 RUE DE LA CHARTERIE 37510 BALLAN-MIRE
- PFDN : 16 RTE DE LOURDES 65310 ODOS
- SC SB ET SB : 30 AV DE L ARMISTICE 60200 COMPIEGNE
- SCI LA GANACHE : 12 RUE HENRI SALLE 18000 BOURGES
- UBIIS : 13 RUE DE PALESTRO 75002 PARIS 2
- WILLI REGET : 66701 BECKINGEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SERGEFERRARI GROUP- GRIMARD HERVE : 2 RTE SAINT MARTIN 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR
- JACQUIER OLIVIER : 2 CHE LE LANCELOT 38110 DOLOMIEU
- MANDAS DANNI : 24 CHE DE L'EXTRAZ 38110 CESSIEU
- MOYROUD LAURANNE : 90 CHE DE CARTAILLER 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
- ALL RM : 325 RTE DE RUY 38110 CESSIEU
- ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE CALLOUD : 980 AV GENERAL DE GAULLE 38110 LA TOUR-DU-PIN
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR
- FRANCE CLASS : 78 RUE PIERRE VINCENDON 38110 LA TOUR-DU-PIN
- HTI SI : AVOLIN 38110 LA BATIE-MONTGASCON
- JULIANNA : 22 CHE DU CALLOUD 38110 LA TOUR-DU-PIN
- LACROIX RAMONAGE : 552 RTE DE SAINT MARTIN 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR
- LARQUIER SCI : 150 RUE D ITALIE 38110 LA TOUR-DU-PIN
- LE WELLINGTON : 2 RUE ARISTIDE BRIAND 38110 LA TOUR-DU-PIN
- SARL LA BOUCHERIE DES ALPES : 5 RUE DES RECOLLETS 38110 LA TOUR-DU-PIN
- SELARL DU DOCTEUR JOHANNES VROOM : 4 RUE DES RECOLLETS 38110 LA TOUR-DU-PIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SERGEFERRARI GROUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives