ALAIN GONZALO PERE ET FILS
Présentation générale de ALAIN GONZALO PERE ET FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALAIN GONZALO PERE ET FILS est situé au ZA DE COUDANNES 33720 LANDIRAS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 02 janvier 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 384197430 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.91A ( Travaux de charpente)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de charpente
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.91A (Travaux de charpente), les activités sont :
- - le montage de charpentes en bois
Mais exclus
- - le montage de charpentes métalliques (cf43.99B)
- - les opérations de traitement chimique à façon des charpentes (cf.16.10B)
Chiffre d’affaire
ALAIN GONZALO PERE ET FILS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 554 201.00 € pour un résultat de 171 470.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
ALAIN GONZALO PERE ET FILS est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si ALAIN GONZALO PERE ET FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84384197430
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALAIN GONZALO PERE ET FILS de part son activité de 43.91A ( Travaux de charpente) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (42.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS
- 2015-04-16 : Gérant : GONZALO Julien en fonction le 08 Avril 2015 Gérant : GONZALO Sébastien en fonction le 08 Avril 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALAIN GONZALO PERE ET FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 384197430 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1992-01-02 : jeudi 02 janvier 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 43.91A : Travaux de charpente |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de charpente |
Synonyme | charpentier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALAIN GONZALO PERE ET FILS- CO
2019 | 1 250 031.00 | 1 030 088.00 |
2018 | 219 943.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 |
2019 | 133 473.00 |
2018 |
2019 | 1 030 088.00 |
2018 |
2019 | 1 554 201.00 | 1 554 201.00 |
2018 |
2019 | 171 470.00 |
2018 |
2019 | 133 473.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 19 juillet 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150074 publié le 16/04/2015Annonce n° 436 N° RCS : 384197430 - Dénomination : ALAIN GONZALO PERE ET FILS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GONZALO Julien en fonction le 08 Avril 2015 Gérant : GONZALO Sébastien en fonction le 08 Avril 2015 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- vendredi 15 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150092 publié le 15/05/2015Annonce n° 1109 N° RCS : 384197430 - Dénomination : ALAIN GONZALO PERE ET FILS charpente couverture. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
3 AV DE GRADIGNAN 33850 LEOGNAN - vendredi 01 août 1997 : Fermé
6 AV DE BAYONNE 33850 LEOGNAN - dimanche 01 mars 2015 : Fermé
18 CHE DE BOUGES 33850 LEOGNAN - mardi 05 mai 2015 : Ouvert
ZA DE COUDANNES 33720 LANDIRAS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS- DA SILVA MANOEL : 28 RUE MOZART 97310 KOUROU
- DALDAL GOKHAN : 1748 RUE DU LEMAN 74140 CHENS-SUR-LEMAN
- DOSSAT PATRICE : 65130 ARTIGUEMY
- FOURCADE NICOLAS : 131 CHE DE LA COMBE 74300 SAINT-SIGISMOND
- PEIXOTO MANUEL : CHE DE LA GRAND CABANE 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
- RENAUX JEREMIE : LE COURTINAOU 30460 SAINTE-CROIX-DE-CADERLE
- THIBAULT PHILIPPE : RUE DE LA BELLE EPINE 27560 LA POTERIE-MATHIEU
- CAP SUD CHARPENTES : 449 RUE DE LA MONTEE ROUGE 30121 MUS
- CF BOIS : 100 RTE DE LA ROUXIERE 44370 LOIREAUXENCE
- CHARPENTE CONTEMPORAINE : A MACINA 20129 BASTELICACCIA
- CHRISTOPHER : 791 CHE D'EMBALENS 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
- ENTREPRISE LIMOUZIN SA : 116 RUE DE LA CROIX DE MONJOUS 33170 GRADIGNAN
- MON CHARPENTIER : 26 RUE DES FONTAINES 38560 CHAMP-SUR-DRAC
- SARL JEMAT : 36 RUE DE LA LONGUEVE 72170 VERNIE
- TECHNIQUES CHARPENTES BOIS DES PYRENEES : 25 IMP PEYREHITTE 65300 LANNEMEZAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALAIN GONZALO PERE ET FILS- BATTU MARINE : 2 LIEU DIT POUCHAN 33720 ILLATS
- COFFIN FLORENCE : 6 RUE FERDINAND ANGLADE 33720 LANDIRAS
- DESTANQUE CLAUDINE : 36 PL FRANCK CHASSAIGNE 33720 BARSAC
- LACASSAIGNE JEAN : 1 MASSE 33720 BUDOS
- MONTEL ANGELIQUE : 4 RUE DES ECOLES 33720 BARSAC
- REBEILLAT MARC : 33720 LANDIRAS
- RENAUD NICOLEE : 33720 PODENSAC
- C.A QUALIS : 3 RUE DU MAYNE D'ANICE 33720 PODENSAC
- DOMAINE DE VALMONT : 22 RUE DE LA GARE 33720 BARSAC
- GFV CHATEAU PEYRAT : LD CHATEAU PEYRAT 33720 CERONS
- PODENSAC ECONOMIQUE : 28 HAMEAU DES VIGNES 33720 PODENSAC
- SCE DU CHATEAU LE MAYNE : CHATEAU LE MAYNE 33720 BARSAC
- SCI BASSIBEY : 5 BASSIBEY 33720 LANDIRAS
- SCI THEODORA : GOCHOKI 33720 BARSAC
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YSER HUBERT : 14 LIEU DIT ESCALES 33720 ILLATS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALAIN GONZALO PERE ET FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives