FELCO FRANCE
Présentation générale de FELCO FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FELCO FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FELCO FRANCE est situé au 2 RUE DES LONGUES RAIES 77230 MOUSSY-LE-NEUF
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 mars 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 385033428 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 510 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.61Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- - batteuses
- - charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- - le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- - machines à traire
- - machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- - moissonneuses
- - tracteurs agricoles et forestiers
Chiffre d’affaire
FELCO FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 272 931.00 € pour un résultat de -128 312.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
FELCO FRANCE est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si FELCO FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46385033428
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FELCO FRANCE de part son activité de 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole) sont :
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (82.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ariane consulting, nomination du
- boulanger, jean bernard ; nomination du
- cgi consulting,
- feibel, jean-pierre
- nicolet dit felix, christophe michel
- priollaud savey, francois, nomination du
Les modifications survenues dans l'administration de la société FELCO FRANCE
- 2010-08-12 : Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE ARIANE CONSULTING en fonction le 07 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRIOLLAUD SAVEY Francois en fonction le 07 Août 2007 Gérant : BOULANGER Jean Bernard en fonction le 03 Août 2010
- 2012-07-11 : nomination du Gérant : Boulanger, Jean Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Priollaud Savey, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ARIANE CONSULTING
- 2014-05-16 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud Savey, Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CGI Consulting, Commissaire aux comptes suppléant partant : ARIANE CONSULTING, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Feibel, Jean-Pierre
- 2019-12-17 : Gérant partant : Boulanger, Jean Bernard ; nomination du Gérant : Nicolet Dit Felix, Christophe Michel
Les autres mandats des administrateurs
- ariane consulting, nomination du :
- 2012-07-31 : LA BASTIDE (529543233)
- 2012-02-23 : TERNIVA (499099109)
- cgi consulting, :
- 2014-11-07 : LE GALLIERA (440731206)
- 2013-11-06 : BERNON ET ASSOCIES (351518428)
- 2013-07-30 : SOCIETE NOUVELLE LUCE-PASSY (702032681)
- 2013-07-14 : GROUPE AVERIA (500625322)
- 2012-08-01 : JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN (341985505)
- 2012-07-31 : LA BASTIDE (529543233)
- 2012-07-27 : BLATOURS (381637628)
- 2012-07-17 : LHEUREUX LOCATION (390518009)
- feibel, jean-pierre :
- 2019-11-06 : LE GRAMME (789713823)
- 2018-07-25 : BELGRAND IMMOBILIER (489376475)
- 2015-04-15 : NUTRATLETIC (439444175)
- 2014-11-07 : LE GALLIERA (440731206)
- 2014-10-26 : PLUSAGENDA (453887168)
- 2014-01-02 : CAT INTERIM (489723940)
- 2013-11-06 : BERNON ET ASSOCIES (351518428)
- 2013-08-08 : LUBIN (478006042)
- 2013-07-30 : SOCIETE NOUVELLE LUCE-PASSY (702032681)
- 2013-07-14 : GROUPE AVERIA (500625322)
- 2013-07-09 : STRATEGEM (449113026)
- 2013-07-05 : GROUPE NOUVEL EXPERT (444802276)
- 2013-07-02 : CONSTRUCTIONS METALLIQUES PIOT - C.M.P. (322537721)
- 2012-08-01 : JECNA - HOTEL DE L'ODEON SAINT GERMAIN (341985505)
- 2012-07-31 : LA BASTIDE (529543233)
- 2012-07-27 : BLATOURS (381637628)
- 2012-02-23 : TERNIVA (499099109)
- 2012-02-23 : VOGINA (335171211)
- 2011-03-04 : ECO.COLLECTOOR (493704530)
- 2011-03-04 : BARRIER & FILS (440852242)
- priollaud savey, francois, nomination du :
- 2012-02-23 : TERNIVA (499099109)
- 2011-03-27 : SYNINVEST (479048548)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FELCO FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FELCO FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 385033428 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1992-03-01 : dimanche 01 mars 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 46.61Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FELCO FRANCE- CO
2019 | 3 176 218.00 | 2 985 520.00 |
2018 | 190 699.00 | 2 142 394.00 |
2019 | 510 000.00 |
2018 | 510 000.00 |
2019 | -128 685.00 |
2018 | -117 430.00 |
2019 | 2 985 520.00 |
2018 | 2 142 394.00 |
2019 | 4 272 931.00 | 4 272 931.00 |
2018 | 4 224 747.00 |
2019 | -128 312.00 |
2018 | -123 693.00 |
2019 | -128 685.00 |
2018 | -117 430.00 |
2019 | 2 867 754.00 |
2018 | 2 867 754.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FELCO FRANCE- dimanche 15 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- jeudi 12 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100155 publié le 12/08/2010Annonce n° 3165 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE ARIANE CONSULTING en fonction le 07 Août 2007 Commissaire aux comptes titulaire : PRIOLLAUD SAVEY Francois en fonction le 07 Août 2007 Gérant : BOULANGER Jean Bernard en fonction le 03 Août 2010 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120132 publié le 11/07/2012Annonce n° 3147 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE Étude mise au point fabrication promotion commercialisation exportation importation achat vente location des produits Felco et notamment les sécateurs Felco pour l'arboriculture la viticulture et le jardinage y compris les pièces de rechanges. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 510000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Boulanger, Jean Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Priollaud Savey, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ARIANE CONSULTING - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative dans l'etablissement secondaire du greffe de meaux 2 rue des longues raies 77230 moussy le neuf , l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 16 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140094 publié le 16/05/2014Annonce n° 1726 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 510000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Priollaud Savey, Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CGI Consulting, Commissaire aux comptes suppléant partant : ARIANE CONSULTING, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Feibel, Jean-Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 01 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190242 publié le 17/12/2019Annonce n° 2648 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 510000 EUR - Administration : Gérant partant : Boulanger, Jean Bernard ; nomination du Gérant : Nicolet Dit Felix, Christophe Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200177 publié le 11/09/2020Annonce n° 1321 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 510000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 02 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210022 publié le 02/02/2021Annonce n° 2171 N° RCS : 385033428 - Dénomination : FELCO FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FELCO FRANCE- mardi 03 août 2010 : Fermé
15 RUE DES PRES FRAIS 95470 SAINT-WITZ - dimanche 01 juillet 2012 : Fermé
39 RUE DU GUE D'ORIENT 95470 SAINT-WITZ - dimanche 27 janvier 2013 : Ouvert
2 RUE DES LONGUES RAIES 77230 MOUSSY-LE-NEUF
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FELCO FRANCE- BOBIMAT : 71 RTE DE POISSON 71600 PARAY-LE-MONIAL
- CMAC : RTE DE LA CLAYETTE 71170 CHAUFFAILLES
- EDOUARD CAVAILLEZ ET COMPAGNIE : RTE BELLEMAYRE 09500 MIREPOIX
- ETABLISSEMENTS PEILLET : LES CHASSES 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- ETS RICHARD : 51 RUE DU MOULIN 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
- EXPANSION MACHINES AGRICOLES : 31 RUE DU 150EME R.I. 55300 CHAUVONCOURT
- FPP SERVICES SARL : 2 RUE DU 15 OCTOBRE 1870 28140 VARIZE
- JOZ BV : INDUSTRIEWEG 5
- KERVARREC MOTOCULTURE : LE TOUL DOUAR 56700 HENNEBONT
- OENO CONCEPT : 1 RUE DE LA NOUE SAINT NICOLAS 51530 MARDEUIL
- RICHARD MANUTENTION : RUE DES FRERES GARNIER 52000 CHAUMONT
- SOC ETABLISSEMENTS VEZIN : LD LE BOURG 18320 TORTERON
- SOCIETE NOUVELLE SANTAMARIA : PAE LA CROUZETTE 34630 SAINT-THIBERY
- STE DES ETABLISSEMENTS GUERIN : LES COUESNONS 50170 PONTORSON
- TOUT'AGRI : 2 RUE DE LA GARE 54470 ESSEY-ET-MAIZERAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FELCO FRANCE- FOURNIER MIKAEL : 4 RUE DES ACACIAS 77230 MOUSSY-LE-NEUF
- GENDRE CYRIL : 14 RUE DU DOCTEUR ROUX 77230 SAINT-MARD
- GOSKO PAWEL : 24 AV OLYMPE DE GOUGES 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- MENOUER ZAHIRA : 23 RUE MARIA DERAISMES 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- AUFITEG CONSEILS : 147 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- BIEN VIEILLIR CHEZ SOI : 59 RUE DU GRAND PRE 77230 JUILLY
- COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- DMJ : 21 RUE DES PUITS - LESSART- 77230 MARCHEMORET
- GAEL RESTAURATION : 9 ALL DU MARCHAT 77230 SAINT-MARD
- LA DISTR'ACTION : 30 AV DU MARECHAL LECLERC 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- MILO EGB : 1 RUE DE BORDET 77230 LONGPERRIER
- SCI CAROJOS : 2 RUE DES ORMETEAUX 77230 NANTOUILLET
- SCI DE LA GARE : 21 RUE DE LA MAIRIE 77230 SAINT-MARD
- SCI RIGAULT : 20 ALL DES MURIERS 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- SCI SIROT INVESTISSEMENT : 19 RUE MONTAUBERT 77230 SAINT-MARD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FELCO FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives