DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.
Présentation générale de DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. est situé au 796 RTE DE LA GARE 71570 ROMANECHE-THORINS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 30 juin 1992 et qui est immatriculée sous le numéro 388182222 au greffe de MACON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 2 935 625,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 91.03Z ( Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 91.03Z (Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires), les activités sont :
- - la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques
Mais exclus
- - la rénovation et la restauration des sites et monuments historiques (cfsection F)
Chiffre d’affaire
DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -11 300.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. est du ressort du greffe de MACON dont les coordonnées postales sont 5 COU MOREAU 71018 MACON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0385380485 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-macon.fr
TVA intracommunautaire
Si DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83388182222
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. de part son activité de 91.03Z ( Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- (es) représentant(s) permanent(s) de
- BURRIER Anne Christiane Marie
- DUBOEUF (Franck)
- DUBOEUF (Franck)
- DUBOEUF (Georges Simon)
- GEORGES DUBOEUF ET FILS SA BURRIER Anne Christiane Marie
- GEORGES DUBOEUF ET FILS SA PICOLET Rene
- LES VINS GEORGES BUBOEUF SA DUBOEUF Fabienne
- représentant permanent de LES VINS GEORGES DUBOEUF SA DUBOEUF (Georges)
Les modifications survenues dans l'administration de la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.
- 2008-01-15 : n'est plus président du conseil d'administration : DUBOEUF (Georges, Simon) nom d'usage DUBOEUF ; devient président du conseil d'administration : DUBOEUF (Franck) nom d'usage DUBOEUF ; devient administrateur : DUBOEUF (Franck) nom d'usage DUBOEUF ; nouveau administrateur : représentant permanent de LES VINS GEORGES DUBOEUF S.A., DUBOEUF (Georges) ; ancien administrateur : DUBOEUF (Franck).
- 2013-07-24 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GEORGES DUBOEUF ET FILS SA : PICOLET Rene nom d'usage : PICOLET n'est plus représentant permanent; BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient représentant permanent.
- 2018-09-20 : BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient directeur général. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GEORGES DUBOEUF ET FILS SA : BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient représentant permanent. CHAUTANT Thierry nom d'usage : CHAUTANT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- 2020-08-06 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur LES VINS GEORGES BUBOEUF SA : DUBOEUF Fabienne nom d'usage : LACOMBE devient représentant permanent
Les autres mandats des administrateurs
- BURRIER Anne Christiane Marie :
- 2018-04-05 : LES VINS GEORGES DUBOEUF (686450248)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A. |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE HAMEAU EN BEAUJOLAIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 388182222 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1992-06-30 : mardi 30 juin 1992 |
Activité principale de l'unité légale | 91.03Z : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Arts, spectacles et activités récréatives |
Sous section | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles |
Activite | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
Synonyme | monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.- CO
2019 | 9 533 503.00 | 4 974 024.00 |
2018 | 4 559 479.00 | 4 852 622.00 |
2019 | 2 935 625.00 |
2018 | 2 935 625.00 |
2019 | -11 300.00 |
2018 | -42 337.00 |
2019 | 4 974 024.00 |
2018 | 4 852 622.00 |
2019 | 1 449 371.00 | 431 544.00 |
2018 | 794 038.00 | 223 789.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.- mardi 15 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080009 publié le 15/01/2008Annonce n° 1135 N° RCS : 388182222 - Dénomination : DUBOEUF EN BEAUJOLAIS non précisée - forme juridique : S.A. - capital : - Administration : n'est plus président du conseil d'administration : DUBOEUF (Georges, Simon) nom d'usage DUBOEUF ; devient président du conseil d'administration : DUBOEUF (Franck) nom d'usage DUBOEUF ; devient administrateur : DUBOEUF (Franck) nom d'usage DUBOEUF ; nouveau administrateur : représentant permanent de LES VINS GEORGES DUBOEUF S.A., DUBOEUF (Georges) ; ancien administrateur : DUBOEUF (Franck). - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 29 août 2008: Depot des comptes
- samedi 08 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130141 publié le 24/07/2013Annonce n° 3122 N° RCS : 388182222 - Dénomination : DUBOEUF EN BEAUJOLAIS - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GEORGES DUBOEUF ET FILS SA : PICOLET Rene nom d'usage : PICOLET n'est plus représentant permanent; BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient représentant permanent. - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 08 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 09 septembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 20 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180179 publié le 20/09/2018Annonce n° 4491 N° RCS : 388182222 - Dénomination : DUBOEUF EN BEAUJOLAIS - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient directeur général. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GEORGES DUBOEUF ET FILS SA : BURRIER Anne Christiane Marie nom d'usage : DUBOEUF devient représentant permanent. CHAUTANT Thierry nom d'usage : CHAUTANT n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 22 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200151 publié le 06/08/2020Annonce n° 3001 N° RCS : 388182222 - Dénomination : DUBOEUF EN BEAUJOLAIS - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur LES VINS GEORGES BUBOEUF SA : DUBOEUF Fabienne nom d'usage : LACOMBE devient représentant permanent - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
796 RTE DE LA GARE 71570 ROMANECHE-THORINS - mardi 01 janvier 2008 : LE HAMEAU EN BEAUJOLAIS Ouvert
LES PELOUX 69220 LANCIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.- AMIS DE LA FONDATION A A C : 40 RUE DE RICHELIEU 75001 PARIS 1
- ASS DU PETIT THEATRE DE LA FLECHE : PL DU MARCHE AU BLE 72200 LA FLECHE
- ASS REGIONALE DES AMIS DES MOULINS : 30 RUE DE LA MAINDOCHERE 50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES
- ASS SAUVEGARDE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT CANAULAIS : 8 RUE VICTOR HUGO 33680 LACANAU
- ASS SAUVEGARDE VIEUX CHATEAU PUYGARREAU : PUYGARREAU 86230 SOSSAIS
- ASSO PREFIGURA POLE REGIO ARCHEOLOGIE ANTIQUE TINTIGNAC : 19460 NAVES
- ASSOC CHATEAU DE STE FEYRE : CHATEAU 23000 SAINTE-FEYRE
- ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT ANTOINE DES PUYS : 11 RUE DU GUICHET 85700 POUZAUGES
- ATELIER MORISSE MARINI : 16 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE
- LANGLADE HISTOIRE PATRIMOINE ET CULTURE : 501 RTE DES PINEDES 30980 LANGLADE
- LES AMIS DE L'EGLISE DE SAINT-PIERRE-DE-JOSSE : 1323 AV ABBE BORDES 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE
- LES AMIS DU PATRIMOINE DE VIGNORY : 52320 VIGNORY
- PHARES DE FRANCE : 18 RUE LE REGRATTIER 75004 PARIS 4
- SARL DU SITE DE CHORANCHE : 38680 CHORANCHE
- SOCIETE DES AMIS DU MUSEE : BD WATTEAU 59300 VALENCIENNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.- BENON REMI : AUX AVENETS 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- CHANTIN LAURE : 1 LOT LES JUMEAUX 71570 ROMANECHE-THORINS
- DE SOUSA AMANCIO : 16 RUE DES MORELS 71570 SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES
- LASSERE PHILIPPE : 78 IMP DES COURS 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- RIGAUT CATHERINE : LD LA MAISON BLANCHE 71570 ROMANECHE-THORINS
- WOLNICZAK JULIEN : 5 PL DE L'ANCIEN LAVOIR 71570 CHASSELAS
- GAEC DES VERGERS AU POTAGER : 2014 RTE DEPARTEMENTALE 906 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- GROUPEMENT D EMPLOYEURS TERRIER REVILLON : HAM DE LA FOLIE 71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE
- INDIVISION ACHKOYAN ANNELIEN ET JEAN PAUL : LE CHATEAU 71570 PRUZILLY
- LA MAISON DES LUTINS : LE BOURG 71570 CHANES
- OBJECTIF SUD : EN CHARNAY 71570 SAINT-VERAND
- RC ISO : 81 RUE BARITEL 71570 SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES
- SCI DU CHENE : 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- SCI PAMELA : LA VILLE 71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAILHOLIE 69 : 71570 ROMANECHE-THORINS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DUBOEUF EN BEAUJOLAIS S.A.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives