SOCIETE BURIN-PENET
Présentation générale de SOCIETE BURIN-PENET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE BURIN-PENET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE BURIN-PENET est situé au 5 ZAC DES 18 ARPENTS 77169 BOISSY-LE-CHATEL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 389775982 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
SOCIETE BURIN-PENET à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 727 664.00 € pour un résultat de 151 156.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SOCIETE BURIN-PENET est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE BURIN-PENET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39389775982
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE BURIN-PENET de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- penet,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE BURIN-PENET
- 2013-11-14 : nomination du Gérant : Burin, Sébastien
- 2016-07-24 : nomination du Gérant : Burin, Maxime Alexandre
- 2019-05-19 : Gérant partant : Penet, nom d'usage : Burin, Annie Brigitte
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE BURIN-PENET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE BURIN-PENET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 389775982 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1993-01-01 : vendredi 01 janvier 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE BURIN-PENET- CO
2019 | 1 154 260.00 | 1 020 635.00 |
2018 | 133 626.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 |
2019 | 109 598.00 |
2018 |
2019 | 1 020 635.00 |
2018 |
2019 | 2 727 664.00 | 2 727 664.00 |
2018 |
2019 | 151 156.00 |
2018 |
2019 | 109 598.00 |
2018 |
2019 | 703 162.00 | 17 000.00 |
2018 | 686 162.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE BURIN-PENET- lundi 30 juin 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 15 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 14 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130219 publié le 14/11/2013Annonce n° 3182 N° RCS : 389775982 - Dénomination : Société BURIN-PENET Maçonnerie générale, rénovation, ravalement, plâtrerie, pose de faux-plafonds ainsi que tous travaux de bâtiment et travaux publics connexes et complémentaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Burin, Sébastien - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mardi 13 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 24 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160144 publié le 24/07/2016Annonce n° 1764 N° RCS : 389775982 - Dénomination : Société BURIN-PENET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Burin, Maxime Alexandre - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 19 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190096 publié le 19/05/2019Annonce n° 2350 N° RCS : 389775982 - Dénomination : Société BURIN-PENET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : Gérant partant : Penet, nom d'usage : Burin, Annie Brigitte - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 10 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE BURIN-PENET- lundi 03 janvier 2005 : Fermé
6 RUE DU CENTRE 77169 BOISSY-LE-CHATEL - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
5 ZAC DES 18 ARPENTS 77169 BOISSY-LE-CHATEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE BURIN-PENET- CAUDERLIER MARC : 150 LES ANCIENS PATYS 84570 MALEMORT-DU-COMTAT
- CELIC RAMIZ : 645 RUE DU VIEUX COLOMBIER 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- DAVITTI ERIC : 1 CHE DE FRECHOVOL 06360 EZE
- DENARD GUILLAUME : 59 RUE VAILLANT COUTURIER 33270 FLOIRAC
- HOMKE ANTHONY : 6 RUE DES COCCINELLES 13510 EGUILLES
- LAMURE BRUNO : 114 CHE DES MONIERES 42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE
- PERRIN JEAN : L'ARCHE 37330 CHATEAU-LA-VALLIERE
- TINAZ NUH : 4 RUE ROQUEBILLIERE 06150 CANNES
- C B T 76 : 1 RUE CAMILLE PISSARRO 76380 CANTELEU
- CAN FACADE : 193 AV HENRI BARBUSSE 93700 DRANCY
- DOS SANTOS : 28 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77380 COMBS-LA-VILLE
- HEUACKER CONSTRUCTIONS : 6 RUE DE TURENNE 68250 PFAFFENHEIM
- MASSE BATIMENT : 1 CHE DU MONT PILAT 69120 VAULX-EN-VELIN
- SARL BORGES MAIA : 27 ALL DES FONTETES 63910 VERTAIZON
- YMAGYNE : 206 RTE DE VOURLES 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE BURIN-PENET- CANAVIEIRA RUI : 17 RUE DU BUISSON 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- FABRIANO FRANTZY : 46 RUE DE LA MAIRIE 77169 CHAUFFRY
- GAUTHIEROT ADRIEN : 24 RUE DE CHAMPAUGER 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- LEANDRO RAPHAEL : 45 RUE DU MORIN 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- LEJONC PATRICK : 10 RUE DE CHAMP LA DAME 77169 CHAUFFRY
- MARSEILLE NATHALIE : 15 RUE DE L EGLISE 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- ROUYER NATHALIE : 15 ZAC LES 18 ARPENTS 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- SENTENAC PHILIPPE : 6 RUE DU MANOIR MONTHOME 77169 CHAUFFRY
- D.L.M SERVICES : 49 HAM DE CHARCOT 77169 SAINT-SIMEON
- LEJONC P ET SES ENFANTS : 10 RUE DE CHAMPS LA DAME 77169 CHAUFFRY
- LES PETITS GERMINOIS : 12 RUE DE LA FONTAINE 77169 SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE
- SCI LA PERSEVERANCE : 21 RUE DE SPEUSE 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- SCI LE RELAIS DES CARRIERES : 2 RUE DE REBAIS 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- SCI OMA : 35 RUE DES BROSSES 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- VITALE : 41 RUE DU BOIS L' HUILLIER 77169 BOISSY-LE-CHATEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE BURIN-PENETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives