J.P.L SA
Présentation générale de J.P.L SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société J.P.L SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société J.P.L SA est situé au 2 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juillet 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 391997533 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
J.P.L SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
J.P.L SA est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si J.P.L SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16391997533
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à J.P.L SA de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [15 41] montanier, christophe michel patrick
- acm projet
- ap etlin sarl
- busson bore, christine,
- de jesus da cunha, antonio manuel ; nomination de l'
- fernandes, mariano ; modification du
- letemplier, dominique ; nomination de l'
- paquot, emmanuel,
- pastural, michel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société J.P.L SA
- 2012-05-29 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pastural, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Busson Bore, Christine, Commissaire aux comptes suppléant partant : Paquot, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL
- 2017-11-24 : modification de l'Administrateur Montanier, Christophe Michel Patrick
- 2019-04-14 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fernandes, Mariano ; modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Montanier, Christophe Michel Patrick ; Administrateur partant : Letemplier, Dominique ; nomination de l'Administrateur : De Jesus Da Cunha, Antonio Manuel ; nomination de l'Administrateur : ACM PROJET
Les autres mandats des administrateurs
- ap etlin sarl :
- 2020-12-03 : IGEPA FORUM (798267357)
- 2020-11-22 : Control Films (791050024)
- 2020-11-17 : ATIXNET (443452503)
- 2020-11-04 : MOTYFINANCES (451209324)
- 2020-09-20 : TOUR BATIMENT (501833792)
- 2020-09-04 : OSBORN METALS SAS (380305482)
- 2020-08-09 : PANASIA HOLDING (804956662)
- 2020-08-07 : LAURISTON (442801932)
- 2020-07-24 : AVELINE JEAN MARIE ROSSI (562041194)
- 2020-07-22 : ENVEA (313997223)
- 2020-07-12 : DB ENVIRONNEMENT (808185847)
- 2020-06-09 : MITEK INDUSTRIES (323077891)
- 2020-05-22 : LUSITANIE FRANCE NETTOYAGE (789053964)
- 2020-05-05 : HoldArt (818262172)
- 2020-02-11 : L'ART ET LE BOIS STE D'EXPLOITATION (786043547)
- 2019-11-05 : ALLIANCE DEVELOPPEMENT (850068933)
- 2019-11-03 : TENNESSEE FOUR (828638403)
- 2019-10-25 : CHICHAMAPS (829896497)
- 2019-09-24 : ANJOU FOCH (513430223)
- 2019-07-04 : TOMPLA FRANCE (722008596)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société J.P.L SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | J.P.L SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 391997533 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1993-07-01 : jeudi 01 juillet 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de J.P.L SAIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société J.P.L SA- mercredi 14 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120102 publié le 29/05/2012Annonce n° 1196 N° RCS : 391997533 - Dénomination : J.P.L SA. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 76224.51 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pastural, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Busson Bore, Christine, Commissaire aux comptes suppléant partant : Paquot, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AP ETLIN SARL - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 juin 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 03 mars 2017: Depot des comptes
- samedi 20 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170226 publié le 24/11/2017Annonce n° 2520 N° RCS : 391997533 - Dénomination : J.P.L SA. En france a l'étranger construction de tous immeubles individuels ou collectifs a usage d'habitation commercial administratif industriel ou - forme juridique : Société anonyme - capital : 76224.51 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Montanier, Christophe Michel Patrick - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 11 mai 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190074 publié le 14/04/2019Annonce n° 2364 N° RCS : 391997533 - Dénomination : J.P.L SA. - forme juridique : Société anonyme - capital : 76224.51 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fernandes, Mariano ; modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Montanier, Christophe Michel Patrick ; Administrateur partant : Letemplier, Dominique ; nomination de l'Administrateur : De Jesus Da Cunha, Antonio Manuel ; nomination de l'Administrateur : ACM PROJET - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200212 publié le 30/10/2020Annonce n° 1450 N° RCS : 391997533 - Dénomination : J.P.L SA. En France et à l'étranger, construction de tous immeubles individuels ou collectifs à usage d'habitation, commercial, administratif, industriel ou autre - forme juridique : Société anonyme - capital : 76224.51 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société J.P.L SA- vendredi 01 mars 2002 : Fermé
155 AV EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS - lundi 16 octobre 2017 : Fermé
39 RUE LAVOISIER 77270 VILLEPARISIS - mardi 31 mai 2016 : Fermé
13 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94000 CRETEIL - mardi 01 septembre 2020 : Fermé
2 RUE DU MARECHAL FOCH 77270 VILLEPARISIS - mardi 01 septembre 2020 : Ouvert
2 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société J.P.L SA- GIBEY MICHAEL : 1 ROUTE DE BESANCON 25440 CHENECEY-BUILLON
- A.M.H : 34 RUE GAMBETTA 93240 STAINS
- AUSTRAL CONCEPTION : 30 ALL DES FLAMBOYANTS 97424 SAINT-LEU
- EASY CHAUFFAGE : 41 GRAND RUE 77410 VILLEVAUDE
- H. DECO : 1 RUE MAHMOUD DARWICH 93120 LA COURNEUVE
- INGAFO : CHE DU MAS SOUS RATTIER 69150 DECINES-CHARPIEU
- MPA CONSTRUCTION : 334 RTE DE COURTONNE 14100 MAROLLES
- MULLER ENTREPRISES : 3 SEN DE LA BASSE HUTTE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
- SARL ACB : 18 RUE SAINTE ANNE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- SARL CHRISTOPHE BINARD : 20 RUE HENRI IV 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE
- SARL ELMAN : 21 RUE DU 10 JUILLET 1940 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SOC IRI : 8510 KORTRIJK MARKE
- TONIC PARTNERS SPRL : 7-11 RUE DE L'ARSENAL
- VELKOS : 23 RUE DE BAINS SUR OUST 68740 MUNCHHOUSE
- VELLA : 39 AV DES BRUYERES 91390 MORSANG-SUR-ORGE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société J.P.L SA- CELANI BEATRICE : BD DU SPORT ET RUE DU BOIS DU TROU 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- DEKERLE FREDERIC : ALL DE L'ORME ROND 77700 SERRIS
- DIOP MARIANNE : 7 RUE DU CLOS GIRARD 77700 CHESSY
- DOLLET ANNIE : RUE DE LA 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- DUBOIS JULIEN : 14 RUE DU FOUR 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- HILAIRE JEAN-NOEL : LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- PELISSIER CHANTAL : RUE DE LA BOISERIE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- SARTON ODILE : 42 CRS DU DANUBE 77700 SERRIS
- YU E : 31 RUE DES LABOURS 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- AS INVESTISSEMENT : 4 PASSAGE DU VILLAGE 77700 CHESSY
- LE FOURNIL DE SAINT PATHUS : 17 CRS DU TAGE 77700 SERRIS
- SEAA : 16 RUE DES QUILLES 77700 CHESSY
- SUNNOMAN TULLOO : 1 RUE DES GRANDS PRES 77700 CHESSY
- W.A VTC : 19 CRS DU DANUBE 77700 SERRIS
- YATTO : 27 RUE DE L'ERABLE 77700 SERRIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société J.P.L SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives