ROPER SCIENTIFIC SARL
Présentation générale de ROPER SCIENTIFIC SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ROPER SCIENTIFIC SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ROPER SCIENTIFIC SARL est situé au 1 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 16 août 1993 et qui est immatriculée sous le numéro 392267738 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.52Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.52Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication), les activités sont :
- - le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
- - le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- - le commerce de gros de circuits imprimés
- - le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- - le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- - le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
Mais exclus
- - le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- - le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
Chiffre d’affaire
ROPER SCIENTIFIC SARL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 6 763 556.00 € pour un résultat de 59 482 181.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ROPER SCIENTIFIC SARL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ROPER SCIENTIFIC SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02392267738
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ROPER SCIENTIFIC SARL de part son activité de 46.52Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication) sont :
- 00573 : Commerces de gros (44.3% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (23.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (11.4% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (4.8% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet fiduciaire d expertise comptable
- conley jason, phillip
- racaud christophe
- stipancich john
- stipancich john, kenneth
- wood benjamin william jr
Les modifications survenues dans l'administration de la société ROPER SCIENTIFIC SARL
- 2014-10-14 : Commissaire aux comptes suppléant : LEMONNIER Patrice en fonction le 19 Août 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CAVAGNINI Jean Pierre en fonction le 19 Août 2002 Président : WOOD Benjamin William Jr en fonction le 06 Octobre 2014
- 2015-06-25 : Président : WOOD Benjamin William Jr modification le 10 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe en fonction le 17 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 17 Juin 2015
- 2019-08-21 : Président : WOOD Benjamin William Jr ; Directeur général : CONLEY Jason, Phillip ; Directeur général : STIPANCICH John, Kenneth ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe
- 2020-03-06 : Président : STIPANCICH John ; Directeur général : CONLEY Jason, Phillip ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet fiduciaire d expertise comptable :
- 2020-11-10 : ART EVENT (433750577)
- 2020-11-05 : PHIAPA-LINE (488301797)
- 2020-10-18 : PARIS EN PENICHE (798737466)
- 2020-08-23 : BLANK BOATS (391087665)
- 2020-08-11 : ACOUSTIC CONTROL VIBRATION SYSTEM (817487028)
- 2020-07-28 : EUROPOMPAGE DSA (401683388)
- 2020-03-20 : ALLIANCE TECH HOLDING (882606130)
- 2020-03-19 : PHIAPA GROUP (451151492)
- 2019-12-03 : ANTARES DS (434315172)
- 2019-10-11 : BFR INVESTISSEMENTS (453739799)
- 2019-08-20 : IMAGERIE MEDICALE 91 (438995953)
- 2019-07-31 : SOCIETE DE MATERIEL EN LOCATION (389595943)
- 2019-06-07 : MIROITERIE DU LOING / TBA (500850417)
- 2019-04-28 : HYTEM (394268759)
- 2012-12-19 : FASE (348916834)
- 2012-01-17 : AMATEURS ET ASSOCIES (388237729)
- 2009-08-23 : NOUZILLET FRERES (572203560)
- conley jason, phillip :
- 2017-09-15 : INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE DE LABORATOIRE (350875498)
- racaud christophe :
- 2020-10-18 : PARIS EN PENICHE (798737466)
- 2020-07-28 : EUROPOMPAGE DSA (401683388)
- 2019-07-31 : SOCIETE DE MATERIEL EN LOCATION (389595943)
- 2019-04-28 : HYTEM (394268759)
- 2016-09-06 : SOROSTOR (343283701)
- 2013-02-20 : CINEPARADIS (499320588)
- 2012-02-14 : FLEXOCOLOR (329245666)
- 2011-11-30 : AMALGAM (538173725)
- stipancich john :
- 2019-07-25 : STRUERS (439674102)
- 2017-09-15 : ISL FINANCE (519133748)
- 2017-09-15 : I.S.L. HOLDING (380532374)
- 2017-09-15 : INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE DE LABORATOIRE (350875498)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ROPER SCIENTIFIC SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ROPER SCIENTIFIC SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 392267738 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1993-08-16 : lundi 16 août 1993 |
Activité principale de l'unité légale | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ROPER SCIENTIFIC SARL- CO
2018 | 10 936 392.00 | 10 813 180.00 |
2017 | 123 212.00 | 10 604 317.00 |
2018 | 37 000.00 |
2017 | 37 000.00 |
2018 | 58 457 387.00 |
2017 | 566 315.00 |
2018 | 10 813 180.00 |
2017 | 10 604 317.00 |
2018 | 6 763 556.00 | 7 946 898.00 |
2017 | 1 183 342.00 | 8 351 334.00 |
2018 | 59 482 181.00 |
2017 | 608 382.00 |
2018 | 58 457 387.00 |
2017 | 566 315.00 |
2018 | 3 338 832.00 |
2017 | 3 338 832.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ROPER SCIENTIFIC SARL- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 20 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080107 publié le 20/06/2008Annonce n° 3030 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
- mercredi 17 juin 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1582 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEMONNIER Patrice en fonction le 19 Août 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CAVAGNINI Jean Pierre en fonction le 19 Août 2002 Président : WOOD Benjamin William Jr en fonction le 06 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 25 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150120 publié le 25/06/2015Annonce n° 1832 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : WOOD Benjamin William Jr modification le 10 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe en fonction le 17 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 17 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190144 publié le 28/07/2019Annonce n° 2377 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC Commercialisation de matériel optoélectronique et de matériel électronique de contrôle, étude et développement de tout système et de tout système électronique de contrôle, formation des utilisateurs, tous services d'assistance et de conseils d'ordre technique, commercial ou administratif à fournir ou à recevoir concernant les matériels susvisés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
- mercredi 21 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190160 publié le 21/08/2019Annonce n° 1762 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC Commercialisation de matériel optoélectronique et de matériel électronique de contrôle, étude et développement de tout système optoélectronique et de tout système électronique de contrôle, formation des utilisateurs, tous services d'assistance et de conseils d'ordre technique, commercial ou administratif à fournir ou à recevoir concernant les matériels susvisés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : WOOD Benjamin William Jr ; Directeur général : CONLEY Jason, Phillip ; Directeur général : STIPANCICH John, Kenneth ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 03 septembre 2019: Vente
Bodacc A publié le 10/07/2019Annonce n° 1230 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC 8 Rue du Forez Zi Petite Montagne Sud Ce 1702 lisses Évry 91017 Évry-Courcouronnes Cedex commercialisation de capteurs de pression, de température et de contrôle destinés à l'industrie - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Journal Spécial des Sociétés - Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 600000.00 euros
- jeudi 30 janvier 2020: Vente
Bodacc A publié le 21/01/2020Annonce n° 1682 N° RCS : 622029064 - Dénomination : AMETEK SAS 8 Rue Du Forez Ce 1702 91017 Évry-Courcouronnes Cedex un fonds de commerce de conception, fabrication, et distribution de matériel et de logiciels destinés à permettre, améliorer, faciliter et étendre le fonctionnement et la performance des microscopes électroniques à balayage, ainsi que des microscopes - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2234905.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Affiches Versaillaises - Opposition : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : AMETEK 8 Rue du Forez ce 1702 91017 Lisses CedexOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 2070000.00 euros
- vendredi 06 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200047 publié le 06/03/2020Annonce n° 2705 N° RCS : 392267738 - Dénomination : ROPER SCIENTIFIC Commercialisation de matériel optoélectronique et de matériel électronique de contrôle, étude et développement de tout système optoélectronique et de tout système électronique de contrôle, formation des utilisateurs, tous services d'assistance et de conseils d'ordre technique, commercial ou administratif à fournir ou à recevoir concernant les matériels susvisés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : STIPANCICH John ; Directeur général : CONLEY Jason, Phillip ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : RACAUD Christophe - Modification : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ROPER SCIENTIFIC SARL- mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
10 BD LOUISE MICHEL 91000 EVRY-COURCOURONNES - vendredi 04 avril 2008 : Fermé
4 RUE DE L'OISANS 91090 LISSES - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
8 RUE DU FOREZ 91090 LISSES - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
1 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ROPER SCIENTIFIC SARL- DORIZY DAMIEN : 182 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13
- SCHNAUBELT AXEL : 142 ALL DU BERFAYET 69250 MONTANAY
- 3L-TECH : RUE DES GENETS 17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE
- CARRIERWEB INTERNATIONAL SERVICES : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- DICONNEX : 85 RUE GALLIENI 95170 DEUIL-LA-BARRE
- EARTOP : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- IRCON PYROMETERS INC : 7555 NORTH LINDER SKAKIE ILLINO
- JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL FRANCE : 53 AV JEAN JAURES 93350 LE BOURGET
- QDOS : 16 THE MOUNT
- REGIE LED : 54 RUE BERZELIUS 75017 PARIS 17
- SARL BOON PRIX GARE DU NORD : 148 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- SARL CMT SYSTEMS : 2 RUE TRANCHANT 14840 DEMOUVILLE
- SPECIALISATION INDUST ET CHIM :
- TOULOUSE COMPOSANTS ELECTRONIQUES : 2 RUE JULES TELLIER 31100 TOULOUSE
- YACHT ELECTRONIQUE SERVICE YES : 150 RTE DE GOA 06600 ANTIBES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ROPER SCIENTIFIC SARL- DOS ANJOS LOPES RUBEN : 148 RUE ROMAIN ROLLAND 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- GOMEZ BRENA MARIA DEL SOCORRO : 10 RUE DE L AVENIR 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- GONCALVES DOS REIS MARC : 77 AV JEAN JAURES 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- HADEF NADIR : 17 RUE FRANCOIS MALARD 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- JAVELLOT SEVERINE : 140 AV DU GENERAL DE GAULLE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- MOSELLE SANDHYA : 6 RUE GERMAINE ET ROGER LEFEVRE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- RICORDEL DYLAN : 93 RUE ANDRE BERNARDEAU 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- SAMPIERI MICHELE : 104 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- AKYLA CONCEPT : 1 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- ENSEMBLE VOCAL POINT D'ORGUE : 75 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- SCI C.J.B. : 21 RUE DU POTAGER 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- SCI GIORNEL : 15 AV ALEXANDRE DUMAS 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- SCI PLEMENITI : 124 AV PASTEUR 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- SCI TOMMASO : 36 RUE EUGENE TARTASSE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
- VERSO : 1 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ROPER SCIENTIFIC SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives