FORPRODIS
Présentation générale de FORPRODIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FORPRODIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FORPRODIS est situé au 23 RUE LORTET 69007 LYON 7EME
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 23 octobre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 414371732 au greffe de LYON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
FORPRODIS à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 9 908 736.00 € pour un résultat de 1 633 434.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FORPRODIS est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si FORPRODIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68414371732
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FORPRODIS de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- altus conseils,
- cillier, christophe
- cofradit sa,
- fortin, michel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FORPRODIS
- 2010-09-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COFRADIT SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALTUS CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fortin, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cillier, Christophe
- 2017-10-06 : SCHWERTZIG Johnny Tommy Lucien nom d'usage : SCHWERTZIG devient directeur général
- 2020-09-17 : COLART Alain nom d'usage : COLART devient président. LANNE BESLE Elisabeth nom d'usage : LANNE BESLE n'est plus président
- 2021-01-14 : SCHWERTZIG Johnny Tommy Lucien nom d'usage : SCHWERTZIG n'est plus directeur général. SWINNEN Alain Paul R nom d'usage : SWINNEN devient directeur général
Les autres mandats des administrateurs
- altus conseils, :
- 2017-09-20 : GERPRO (304439672)
- 2016-08-22 : FKH IMMO (822128948)
- 2015-04-22 : SICYONE (422979815)
- 2015-03-24 : ETABLISSEMENTS J.M. FLIPO (447020181)
- 2014-06-04 : GROUPE REVE (491390845)
- 2012-12-13 : TRADITION BOIS (412027757)
- 2012-07-04 : FRANCE CARAIBES DISTRIBUTION (401921846)
- cillier, christophe :
- 2020-03-15 : B.C. INVESTISSEMENTS (488583766)
- 2017-11-30 : BIPAR (532791522)
- 2013-11-05 : EX'IM EXPERTISES (451540652)
- 2013-10-01 : SAS DU CLOS SAINT JEAN (413470303)
- 2013-08-21 : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM (493699102)
- 2013-07-26 : SCARNA BATIMENT (501409973)
- 2013-07-24 : GAPI (429006596)
- 2013-07-21 : UNIS (349110478)
- 2013-06-23 : ROGARAY VAL DE LOIRE (321089062)
- 2013-06-21 : IMEXPA (306186875)
- 2013-06-21 : NORSUD PAPIERS PEINTS (306881962)
- 2012-12-13 : TRADITION BOIS (412027757)
- 2012-07-04 : FRANCE CARAIBES DISTRIBUTION (401921846)
- 2012-02-19 : ALPHA DIRECT SERVICES PICARDIE (par abréviation ADS PICARDIE) (419723499)
- fortin, michel, :
- 2017-06-09 : HPM NORD (886080282)
- 2016-01-19 : GROUPE DEFRENNE INVESTISSEMENT (300774395)
- 2015-08-23 : A ET A - MADER (409886496)
- 2014-11-24 : DU PORT (807972716)
- 2014-11-18 : SYNTHETIQUE (423630052)
- 2014-07-25 : POLE TRAINING (803643139)
- 2013-08-21 : HPM Hopital Privé Métropole ou en abrégé HPM (493699102)
- 2013-07-26 : C-OUVERT.COM (794405597)
- 2013-07-26 : A.I.R.E. TELECOM (494082381)
- 2013-02-21 : QUAI 33 (791351893)
- 2009-01-21 : CENTRALE D'ACHATS DE L'HOSPITALISATION PRIVEE ET PUBLIQUE (313790370)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FORPRODIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FORPRODIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 414371732 00093 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-10-23 : jeudi 23 octobre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FORPRODIS- CO
2016 | 22 777 789.00 | 21 527 479.00 |
2015 | 1 250 311.00 | 17 763 993.00 |
2016 | 37 000.00 |
2015 | 37 000.00 |
2016 | 1 136 151.00 |
2015 | 846 128.00 |
2016 | 21 527 479.00 |
2015 | 17 763 993.00 |
2016 | 9 908 736.00 | 9 908 736.00 |
2015 | 9 078 463.00 |
2016 | 1 633 434.00 |
2015 | 1 186 246.00 |
2016 | 1 136 151.00 |
2015 | 846 128.00 |
2016 | 17 588 843.00 |
2015 | 17 588 843.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FORPRODIS- mercredi 22 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100190 publié le 30/09/2010Annonce n° 2436 N° RCS : 414371732 - Dénomination : FORPRODIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COFRADIT SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALTUS CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fortin, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cillier, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 12 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140030 publié le 12/02/2014Annonce n° 3328 N° RCS : 414371732 - Dénomination : FORPRODIS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170192 publié le 06/10/2017Annonce n° 2622 N° RCS : 414371732 - Dénomination : FORPRODIS L'enseignement et la formation professionnelle, notamment à distance. Edition et diffusion de contenus pédagogiques par tous moyens. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : SCHWERTZIG Johnny Tommy Lucien nom d'usage : SCHWERTZIG devient directeur général - Modification : Nouveau siège. Modification de l'activité. Modification de l'administration.
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200181 publié le 17/09/2020Annonce n° 2827 N° RCS : 414371732 - Dénomination : FORPRODIS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : COLART Alain nom d'usage : COLART devient président. LANNE BESLE Elisabeth nom d'usage : LANNE BESLE n'est plus président - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 14 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210009 publié le 14/01/2021Annonce n° 2332 N° RCS : 414371732 - Dénomination : FORPRODIS - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : SCHWERTZIG Johnny Tommy Lucien nom d'usage : SCHWERTZIG n'est plus directeur général. SWINNEN Alain Paul R nom d'usage : SWINNEN devient directeur général - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FORPRODIS- mardi 02 janvier 2001 : ECOLE FRANCAISE COMPTA - PARIS FORMATION Fermé
3 BD MORLAND 75004 PARIS 4 - mardi 24 août 1999 : ECOLE FRANCAISE COMPTABILITE-SERVAIS Fermé
33 PL BELLECOUR 69002 LYON 2EME - vendredi 01 août 2003 : ECOLE FRANCAISE COMPTA CRS PRIVE SERVAIS Fermé
63 RUE GEORGES PLASSE 42300 ROANNE - lundi 31 juillet 2017 : ECOLE FRANCAISE DE COMPTABILITE Fermé
6 RUE EMILE ZOLA 69002 LYON 2EME - mardi 15 octobre 2013 : Fermé
104 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 - lundi 02 juillet 2018 : ECOLE FRANCAISE DE COMPTABILITE Fermé
27 RUE SAINT ALBAN 42300 ROANNE - jeudi 31 décembre 2009 : AGRC Fermé
8 PL DES JACOBINS 69002 LYON 2EME - lundi 31 mars 2014 : Fermé
21 AV DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC - lundi 31 juillet 2017 : ECOLE FRANCAISE DE COMPTABILITE Ouvert
23 RUE LORTET 69007 LYON 7EME
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FORPRODIS- COHEN VIVA : 42 RUE CAVENDISH 75019 PARIS 19
- FOURNIER FREDERIC : 65 RUE DE THANN 68310 WITTELSHEIM
- PRATILI MARIE-ANGE : 43 RUE SAINT MERRI 75004 PARIS 4
- ROUX THIERRY : 2 RUE JACQUES KABLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- WEYLAND KARINE : 2 RUE CRUCY 44000 NANTES
- AFOREST : 4 RUE PAUL LANGEVIN 57070 METZ
- ASSOC MANAGERS DE LA CARAIBE : BNS Z I DE PETITE COCOTTE 97224 DUCOS
- ATELIER COUPE ET COUTURE : MAISON DE PAYS 30120 LE VIGAN
- AVENIR ET BIEN ETRE : 8 RUE SAINT MARC 75002 PARIS 2
- ESCALE FORMATION COACHING : 16 AV ARMAND DE LA ROCHETTE 77000 MELUN
- HAPAX : 7 PL LIONEL TERRAY 38100 GRENOBLE
- LE CERCLE DE REFLEXION DES NATIONS : 142 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- METAFORM : 79 IMP CITE LARGAUD 84200 CARPENTRAS
- SARL TAMA YA MAECHA MSOMO NA HAZI : 719 RUE DE L AVENIR 97650 BANDRABOUA
- VERONE CONSEIL : 31 RUE VINEUSE 75116 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FORPRODIS- JRAIDI LOTFI : 24 RUE DU COLOMBIER 69007 LYON 7EME
- VAN RUN VICTOIRE : 8 RUE ST JEROME 69007 LYON 7EME
- BAMA INVESTISSEMENT : 13 RUE DE LA MADELEINE 69007 LYON 7EME
- CLUB JEAN JAURES PETANQUE : 16 RUE MARIE MADELEINE FOURCADE 69007 LYON 7EME
- COMITE ADRASTIA : 1 PL JULES GUESDE 69007 LYON 7EME
- CONNEXION Y : 63 RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON 7EME
- ECOMOBILE : 304 RUE GARIBALDI 69007 LYON 7EME
- ELLE ET LUI : 18 AV FELIX FAURE 69007 LYON 7EME
- EVENTS : 3 RUE DES TROIS PIERRES 69007 LYON 7EME
- IMMOBILIERE AGRAPOLE : 23 RUE JEAN BALDASSINI 69007 LYON 7EME
- INDIVISION CENNI : 27 RUE GEORGES GOUY 69007 LYON 7EME
- INDIVISION CLOCHARD : 28 RTE DE VIENNE 69007 LYON 7EME
- MVT D'UNION ACTION DEPORTES : 14 AV BERTHELOT 69007 LYON 7EME
- SYND. DES COPROPRIETAIRES 48 AV RACLET : 48 AV J FRANCOIS RACLET 69007 LYON 7EME
- XF COACHING SPORTIF : 304 AV JEAN JAURES 69007 LYON 7EME
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FORPRODISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives