SARL FINANCIERE DE TARBES
Présentation générale de SARL FINANCIERE DE TARBES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL FINANCIERE DE TARBES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL FINANCIERE DE TARBES est situé au 90 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 15 mars 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 418329009 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 13 720,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
SARL FINANCIERE DE TARBES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -46.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SARL FINANCIERE DE TARBES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL FINANCIERE DE TARBES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69418329009
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL FINANCIERE DE TARBES de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- azria, cheyenne
- azria, cheyenne,
- azria, sharon
- azria, sharon,
- guetta, franck,
- mimran,
- nimran, jacques
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL FINANCIERE DE TARBES
- 2012-12-18 : Gérant partant : Mimran, nom d'usage : Azria, Sophie Yahelle, nomination du Gérant : Guetta, Franck, nomination du Gérant : Azria, Cheyenne
- 2013-12-08 : Gérant partant : Guetta, Franck, nomination du Gérant : Azria, Sharon
- 2014-09-28 : Gérant partant : Azria, Cheyenne, Gérant partant : Azria, Sharon, nomination du Gérant : Nimran, Jacques
Les autres mandats des administrateurs
- azria, cheyenne :
- 2014-01-24 : BRUNE (531162063)
- 2012-12-25 : BEN IMMOBILIER (444048821)
- 2012-12-21 : LINCOLN INVESTISSEMENTS (512982737)
- azria, cheyenne, :
- 2014-10-03 : SCI BENJI (420599417)
- 2014-10-02 : SCI MARMIM (489000588)
- 2014-09-26 : LINCOLN 3 (523316909)
- 2014-09-26 : SCI 124 BOETIE (530340488)
- 2014-09-26 : BEN IMMOBILIER (444048821)
- 2014-09-26 : SCI HAGUENAU (529388118)
- 2014-09-26 : SCI EYTAN (515231645)
- 2014-09-26 : SCI BENSO (488978552)
- 2014-09-26 : SCI POMPE A3 (482504800)
- 2014-09-26 : SCI DOMANI (411672108)
- 2014-09-25 : SCI JEUNEURS (513178939)
- 2014-09-25 : SCI PARIS INVEST (502091739)
- 2014-09-25 : SCI PROVINCE (532176740)
- 2014-03-02 : LINCOLN INVESTISSEMENTS (512982737)
- azria, sharon :
- 2014-08-24 : LINCOLN INVESTISSEMENTS (512982737)
- 2013-12-10 : BEN IMMOBILIER (444048821)
- 2013-12-05 : SCI EYTAN (515231645)
- 2013-12-04 : SCI BENJI (420599417)
- 2013-12-04 : SCI POMPE A3 (482504800)
- 2013-12-04 : SCI HAGUENAU (529388118)
- 2013-12-04 : SCI MARMIM (489000588)
- 2013-12-04 : SCI LAMBER (504250069)
- 2013-12-03 : SCI BENSO (488978552)
- 2013-12-03 : SCI 124 BOETIE (530340488)
- 2013-12-03 : LINCOLN 3 (523316909)
- 2013-12-03 : SCI JEUNEURS (513178939)
- 2013-12-03 : SCI PARIS INVEST (502091739)
- 2013-12-03 : SCI PROVINCE (532176740)
- nimran, jacques :
- 2014-09-28 : LINCOLN INVESTISSEMENTS (512982737)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL FINANCIERE DE TARBES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL FINANCIERE DE TARBES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 418329009 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1998-03-15 : dimanche 15 mars 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL FINANCIERE DE TARBES- CO
2020 | 383 480.00 | 383 480.00 |
2019 |
2020 | 13 720.00 |
2019 |
2020 | -46.00 |
2019 |
2020 | 383 480.00 |
2019 |
2020 | -46.00 |
2019 |
2020 | -46.00 |
2019 |
2020 | 14.00 |
2019 | 14.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL FINANCIERE DE TARBES- mercredi 10 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120244 publié le 18/12/2012Annonce n° 884 N° RCS : 418329009 - Dénomination : SARL FINANCIERE DE TARBES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13720.41 EUR - Administration : Gérant partant : Mimran, nom d'usage : Azria, Sophie Yahelle, nomination du Gérant : Guetta, Franck, nomination du Gérant : Azria, Cheyenne - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130236 publié le 08/12/2013Annonce n° 745 N° RCS : 418329009 - Dénomination : SARL FINANCIERE DE TARBES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13720.41 EUR - Administration : Gérant partant : Guetta, Franck, nomination du Gérant : Azria, Sharon - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 31 janvier 2014: Depot des comptes
- dimanche 28 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140186 publié le 28/09/2014Annonce n° 773 N° RCS : 418329009 - Dénomination : SARL FINANCIERE DE TARBES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13720.41 EUR - Administration : Gérant partant : Azria, Cheyenne, Gérant partant : Azria, Sharon, nomination du Gérant : Nimran, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 avril 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 16 janvier 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL FINANCIERE DE TARBES- vendredi 01 mars 2002 : Fermé
94 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
90 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL FINANCIERE DE TARBES- ACANTHE : 14 RUE DE BASSANO 75116 PARIS 16
- AMETHYSTE GROUPE FRANCE : 1360 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- ATOUT IMO : 59 CHE DE L ATELIER 69400 ARNAS
- B H M : 184 AV GALLIENI 94160 SAINT-MANDE
- DN INVESTISSEMENTS : 41 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 16
- DOSSS : 40 AV DU DESCLAUD 33370 TRESSES
- EXSEL MDB : 9 RUE DE SEVRES 92410 VILLE D'AVRAY
- F4L2 : 50 RTE DE PONT SAINT VINCENT 54850 MEREVILLE
- G3S PROVENCE : RUE DU DOCTEUR PAUL JORDANA 30670 AIGUES-VIVES
- SARL 3 A : LD ZAC HOUELBOURG II 97122 BAIE-MAHAULT
- SNC NOVEL GENEVE-LYON 6 : 57 RUE SERVIENT 69003 LYON 3EME
- SOC TRANSACTIONS IMMOBIL.CONSEIL GESTION : 14 RUE HOCHE 93500 PANTIN
- TODALAEL INVESTMENTS : 44 ALL DES COTEAUX 93340 LE RAINCY
- TREJAKEZ : ZONE DU MOUSTOIR NORD 56950 CRACH
- ZOTHECA : 30 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL FINANCIERE DE TARBES- ABAZA YIAD : 79 RUE SEDAINE 75011 PARIS 11
- CALVERT STEPHEN : 10 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11
- DIEVAL ALEXANDRE : 63 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- MAIGNAN FRANCOIS : 2 RUE DES GONCOURT 75011 PARIS 11
- SILVAIN JULIE : 24 RUE LEON FROT 75011 PARIS 11
- ASSOCIATION MUSIQUES THEATRES MEDIAS : 92 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
- ASSOCIATION NAILI HEDI : 7 RUE KELLER 75011 PARIS 11
- GENESIUM : 11 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11
- LAVIEDANSE : 41 RUE BASFROI 75011 PARIS 11
- LEA : 145 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- LES AMIS DE MIND AND LIFE EUROPE : 42 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- MADOURI : 77 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- SCI DU 112 BD RICHARD LENOIR : 112 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- SCI MARTALIA : 26 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- SCI OHR : 7 RUE CHEVREUL 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL FINANCIERE DE TARBESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives