MODULO SA
Présentation générale de MODULO SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MODULO SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MODULO SA est situé au PARC DU DURTEINT 77160 PROVINS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 30 juillet 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 419739008 au greffe de MELUN
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 661 128,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 23.62Z ( Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 23.62Z (Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction), les activités sont :
- - cloisons sèches à parement plâtre
- - la fabrication d'ouvrages en plâtre pour la construction :
- - plaques nues ou doublées, carreaux lisses ou à enduire, panneaux, etc.
Chiffre d’affaire
MODULO SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 634 686.00 € pour un résultat de -180 406.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MODULO SA est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si MODULO SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90419739008
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MODULO SA de part son activité de 23.62Z ( Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction) sont :
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (21.7% des salariés)
- 00833 : Industrie fabrication des ciments ETAM (16.1% des salariés)
- 00135 : Industries de carrières et de matériaux ETAM (16% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (13.4% des salariés)
- 00363 : Industrie fabrication des ciments cadres (11.1% des salariés)
- 00832 : Industrie fabrication des ciments ouvriers (10.6% des salariés)
- 00211 : Industries de carrières et de matériaux cadres (8.7% des salariés)
- 02089 : Industrie des panneaux à base de bois (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (//% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MODULO SA
- 2008-06-25 : Président de la société : GENIS Arnaud PierreCommissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT -FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES.
- 2009-04-01 : Président de la société : GARNES Kimberly Jo. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT -FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES.
- 2009-05-08 : Président de la société : GARNES Kimberly Jo. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
- 2010-03-25 : Président de la société : GARNES Kimberly Jo Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
- 2012-08-24 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président : GAVRIS Mihai en fonction le 16 Août 2012
- 2017-09-19 : Président : GAVRIS Mihai en fonction le 16 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 14 Septembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MODULO SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MODULO SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 419739008 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-07-30 : jeudi 30 juillet 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 23.62Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
Division | Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre |
Activite | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
Synonyme | fabricant d'éléments en plâtre, fabricant d'éléments en plâtre pour la construction |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MODULO SA- CO
2019 | 443 076.00 | 328 553.00 |
2018 | 114 523.00 | 526 115.00 |
2019 | 661 128.00 |
2018 | 661 128.00 |
2019 | -191 388.00 |
2018 | -210 589.00 |
2019 | 328 553.00 |
2018 | 526 115.00 |
2019 | 634 686.00 | 641 353.00 |
2018 | 6 667.00 | 629 772.00 |
2019 | -180 406.00 |
2018 | -223 378.00 |
2019 | -191 388.00 |
2018 | -210 589.00 |
2019 | 238 045.00 |
2018 | 238 045.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MODULO SA- mercredi 25 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080110 publié le 25/06/2008Annonce n° 3359 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS Fabrication, vente de matériaux de panneaux, d'éléments préfabriqués pour la construction et la location - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 480000.00 EUR - Administration : Président de la société : GENIS Arnaud PierreCommissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT -FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES. - Modification : Changement de Président
- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 01 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090064 publié le 01/04/2009Annonce n° 2171 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS Fabrication, vente de matériaux de panneaux, d'éléments préfabriqués pour la construction et la location - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 480000.00 EUR - Administration : Président de la société : GARNES Kimberly Jo. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT -FIDUCIAIRE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES. - Modification : Changement de président
- vendredi 08 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090089 publié le 08/05/2009Annonce n° 1670 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS Fabrication, vente de matériaux de panneaux, d'éléments préfabriqués pour la construction et la location - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 480000.00 EUR - Administration : Président de la société : GARNES Kimberly Jo. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- vendredi 02 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 25 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100059 publié le 25/03/2010Annonce n° 1348 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS Fabrication, vente de matériaux de panneaux, d'éléments préfabriqués pour la construction et la location - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1001325.00 EUR - Administration : Président de la société : GARNES Kimberly Jo Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne - Modification : Augmentation de capital
- mercredi 15 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 09 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 24 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120163 publié le 24/08/2012Annonce n° 1556 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président : GAVRIS Mihai en fonction le 16 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 03 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130024 publié le 03/02/2013Annonce n° 1827 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3003975.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 22 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130161 publié le 22/08/2013Annonce n° 2204 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 661128.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 04 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160173 publié le 04/09/2016Annonce n° 963 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 19 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170179 publié le 19/09/2017Annonce n° 1487 N° RCS : 419739008 - Dénomination : MODULO SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GAVRIS Mihai en fonction le 16 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 14 Septembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 07 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MODULO SA- jeudi 18 août 2016 : Fermé
RUE ALBERT EINSTEIN 77480 BRAY-SUR-SEINE - vendredi 30 avril 2010 : Fermé
TECHNOPOLE DE FORBACH 57600 FOLKLING - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
PARC DU DURTEINT 77160 PROVINS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MODULO SA- AERTS MARIE-ODILE : 5 LA CHAUME 36300 ROSNAY
- CAPPUCCI LORENZO : 174 RTE D ANNECY 74370 CHARVONNEX
- IZABELLE BRUNO : 24 RUE DE LA CROIX 77400 CARNETIN
- RODRIGUES RELVAS TIAGO : 26 PL JEAN JACQUES RABAUD 33000 BORDEAUX
- CAPCO : 21 AV DE GRASSE 06800 CAGNES-SUR-MER
- GEO-STAFF : 6 RUE JACQUES KELLNER 95150 TAVERNY
- GYPROC BENELUX : 270 MERKSEMEBAAN
- GYPSE EXPORT : 579 RTE DE BAILLY 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
- INNO WOOD TECHNOLOGIE : 23 ZA DU CASTELET 09110 PERLES-ET-CASTELET
- MODULO SA : PARC DU DURTEINT 77160 PROVINS
- PIERDOR : 175 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
- PLACOPLATRE : 12 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE
- PLAFONDS DU SUD : 175 AV DE LA GRANDE MARINE 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- PROTOTYPE : 18 PL DE LA REPUBLIQUE 56000 VANNES
- STAFF'S DISTRIBUTION : 9 RUE DES GEANTS 76170 LA FRENAYE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MODULO SA- HOROWITZ JACQUES : 1 RUE FELIX BOURQUELOT 77160 PROVINS
- PELE EDWIGE : 8 RUE BOURGEOISE 77160 PROVINS
- ROBACHE JOCELYNE : 18 RUE DES BORDES 77160 PROVINS
- RODRIGUES DAVID : 7 RUE DES HORTENSIAS 77160 CHENOISE-CUCHARMOY
- ASSOC REGIONALE ESSOR ARCHEOLOGIE : RUE EDOUARD BRANLY 77160 POIGNY
- CHRONO TAXI : 2 RUE CHARGOULOT 77160 PROVINS
- CTRE COM ACTION SOCIALE DE POIGNY : 77160 POIGNY
- DEMEURE DES VIEUX BAINS : 7 RUE MOULIN DE LA RUELLE 77160 PROVINS
- DEUXIEME OPTION : 3 AV PATTON 77160 SAINT-BRICE
- SCI EDA PROMOTION : 45 RAMPE SAINT SYLLAS 77160 PROVINS
- SCI HOVING INVEST : 7 RUE DE LA CORDONNERIE 77160 PROVINS
- SCI LES ORANGERS : 4 RUE AUX JUIFS 77160 PROVINS
- SCI SAM : 13 RUE DES HORTENSIAS 77160 CHENOISE-CUCHARMOY
- TEAM MODEL ELECTRONIQUE : 38 RUE HUGUES LE GRAND 77160 PROVINS
- TRINITI : 296 RUE DU 27 AOUT 1944 77160 CHALAUTRE-LA-PETITE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MODULO SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives