SCI VIGNERONS-VINCENNES
Présentation générale de SCI VIGNERONS-VINCENNES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCI VIGNERONS-VINCENNES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCI VIGNERONS-VINCENNES est situé au 42 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 19 août 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 419923339 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SCI VIGNERONS-VINCENNES à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SCI VIGNERONS-VINCENNES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SCI VIGNERONS-VINCENNES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86419923339
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCI VIGNERONS-VINCENNES de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- Borio
- Borio
- Calandroni Daniel
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCI VIGNERONS-VINCENNES
- 2008-10-31 : modification de l'Associé gérant Calandroni, Daniel.
- 2010-06-25 : modification de l'Associé gérant Borio, nom d'usage : Marani-Armabd, Edda
- 2021-01-27 : Gérant partant : Borio, nom d'usage : Marani-Armand, Edda ; modification du Liquidateur Calandroni, Daniel
Les autres mandats des administrateurs
- Borio :
- 2021-01-17 : LT FINANCEMENTS (839191632)
- 2021-01-05 : CONCEPTION REALISATION COMMERCIALISATION (400205753)
- 2020-12-10 : PROGEST 43 (803985357)
- 2020-11-22 : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE (782587638)
- 2020-08-25 : L'IMMOBILIERE DES FIDUCIAIRES (352569271)
- 2020-08-21 : GK (800223786)
- 2020-03-06 : Novaxia Immo Club 5 (841789001)
- 2020-02-05 : SCI CPK (840254643)
- 2020-02-02 : NOVAXIA IMMO CLUB 3 (821868080)
- 2019-08-01 : INFOGREFFE (338885718)
- 2019-05-31 : SCI SAINT JUST MALMONT (801615485)
- 2019-05-28 : NEW SEASON RESORT (791177314)
- 2019-05-05 : SCI LES MOUETTES BLANCHES (381810159)
- 2019-03-26 : IMPRIMERIE NOUVELLE (442020806)
- 2019-02-20 : LA GRAVO (822207734)
- 2018-11-02 : ENSEMBLE (823338595)
- 2018-10-30 : LES VIGNERONS DE SAINT ROMAIN CAVE LA MOTTOISE (783097405)
- 2018-10-18 : CUORE MEDITERRANEO (520759275)
- 2018-08-03 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES LOGES. (342586518)
- 2018-07-15 : ACTOLL (409695426)
- Borio :
- 2021-01-17 : LT FINANCEMENTS (839191632)
- 2021-01-05 : CONCEPTION REALISATION COMMERCIALISATION (400205753)
- 2020-12-10 : PROGEST 43 (803985357)
- 2020-11-22 : CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE (782587638)
- 2020-08-25 : L'IMMOBILIERE DES FIDUCIAIRES (352569271)
- 2020-08-21 : GK (800223786)
- 2020-03-06 : Novaxia Immo Club 5 (841789001)
- 2020-02-05 : SCI CPK (840254643)
- 2020-02-02 : NOVAXIA IMMO CLUB 3 (821868080)
- 2019-08-01 : INFOGREFFE (338885718)
- 2019-05-31 : SCI SAINT JUST MALMONT (801615485)
- 2019-05-28 : NEW SEASON RESORT (791177314)
- 2019-05-05 : SCI LES MOUETTES BLANCHES (381810159)
- 2019-03-26 : IMPRIMERIE NOUVELLE (442020806)
- 2019-02-20 : LA GRAVO (822207734)
- 2018-11-02 : ENSEMBLE (823338595)
- 2018-10-30 : LES VIGNERONS DE SAINT ROMAIN CAVE LA MOTTOISE (783097405)
- 2018-10-18 : CUORE MEDITERRANEO (520759275)
- 2018-08-03 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES LOGES. (342586518)
- 2018-07-15 : ACTOLL (409695426)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCI VIGNERONS-VINCENNES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCI VIGNERONS-VINCENNES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 419923339 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6599 Autre société civile |
Date de création de l'unité légale | 1998-08-19 : mercredi 19 août 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCI VIGNERONS-VINCENNESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCI VIGNERONS-VINCENNES- vendredi 31 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080199 publié le 31/10/2008Annonce n° 1004 N° RCS : 419923339 - Dénomination : SCI VIGNERONS-VINCENNES - forme juridique : Société civile - capital : 271525 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant Calandroni, Daniel. - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 921 N° RCS : 419923339 - Dénomination : SCI VIGNERONS-VINCENNES - forme juridique : Société civile - capital : 271525 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant Borio, nom d'usage : Marani-Armabd, Edda - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 27 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210018 publié le 27/01/2021Annonce n° 2524 N° RCS : 419923339 - Dénomination : SCI VIGNERONS-VINCENNES - forme juridique : Société civile - capital : 271525 EUR - Administration : Gérant partant : Borio, nom d'usage : Marani-Armand, Edda ; modification du Liquidateur Calandroni, Daniel - Modification : Dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCI VIGNERONS-VINCENNES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
42 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
13 RUE DES VIGNERONS 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCI VIGNERONS-VINCENNES- AGRI2E : LE BOURG 43450 AUTRAC
- ATM : 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- BRUNO LEMAISTRE INDUSTRIES : 147 COR DU PDT JOHN F KENNEDY 13007 MARSEILLE 7
- H.J.C. : 21 RUE VICTOR HUGO 06240 BEAUSOLEIL
- LES TILLEULS : 18 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 25300 PONTARLIER
- M.O.VIA : 73 RTE DE BIVIERS 38330 SAINT-ISMIER
- MLB : CHEMIN DE JEANCON 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
- PHILOMENE : LD LA FROMAGERIE 35440 FEINS
- REPASOL FRANCE : 3 RUE BERNARD PALISSY 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- SO.CHAM.DIS : 4 PAS DE LA RAPE 45000 ORLEANS
- SOCIETE HOLDING MATHIOT : RTE NATIONALE 39570 COURLANS
- SOUFFLET GRAVURE : 160 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- STD IMMOBILIER : 2 AV JEAN JANVIER 35000 RENNES
- TAGFLO92 : 7 AV DU MARECHAL JUIN 92150 SURESNES
- XB INVESTISSEMENTS : 20 IMP DU LIERRE 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCI VIGNERONS-VINCENNES- ALOUI FERHAT : 10 SQ GEORGES CONTENOT 75012 PARIS 12
- COHEN BRIGITTE : 18 AV DU BEL AIR 75012 PARIS 12
- DIDIER NICOLAS : 5 VLA DE SAINT MANDE 75012 PARIS 12
- JAMBOT STEVEN : 18 RUE FABRE D EGLANTINE 75012 PARIS 12
- LACKMAITRY STEPHANE : 14 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12
- LANOS FLORENCE : 5 AV DU BEL AIR 75012 PARIS 12
- MORI JULIE : 7 VLA DU BEL AIR 75012 PARIS 12
- AU COIN DES DELICES : 39 RUE LOUIS BRAILLE 75012 PARIS 12
- CABINET ETUDE REALISAT EXPERTIS BATIMENT : 3 RUE JULES CESAR 75012 PARIS 12
- LES PSY COMA TIQUES : 17 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12
- O'3 REGARDS : 34 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12
- SCCV BUSSYBOIS : 47 BD DIDEROT 75012 PARIS 12
- SCI CHARENTON-MALOT : 106 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- SCI DU 6 RUE DE TOUL : 6 RUE DE TOUL 75012 PARIS 12
- SYND.COPR. 35 RUE DE L ESPERANCE75013 PA : 24 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCI VIGNERONS-VINCENNESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives