STONEST
Présentation générale de STONEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STONEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STONEST est situé au 311 RUE DES BRUYERES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 novembre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 420441990 au greffe de ORLEANS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 187 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
STONEST à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 4 243 034.00 € pour un résultat de 342 343.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
STONEST est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si STONEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62420441990
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STONEST de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kpmg.
- le roy franck
- societe michel creuzot.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STONEST
- 2008-08-31 : Gérant(e) : LE ROY FranckCommissaire aux comptes titulaire : KPMG. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE MICHEL CREUZOT.
- 2016-06-29 : modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG S.A, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE MICHEL CREUZOT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2017-07-09 : modification du Président Le Roy, Franck
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg. :
- 2009-07-28 : FINANCIERE MODE (492748413)
- 2009-07-23 : OPTICA (400341798)
- 2009-07-22 : GTIE PROVENCE (414760108)
- 2009-07-21 : CAP NIEVRE (438252603)
- 2009-07-21 : GIE AXIPAGE (493889851)
- 2009-07-17 : PRIMEROSE-AUBRUN (553720723)
- 2009-07-17 : SA FLAMME ASSAINISSEMENT (388161028)
- 2009-07-03 : MANUPAL (328629928)
- 2009-06-30 : LACTO-SERUM FRANCE (846780088)
- 2009-06-30 : NGK SPARK PLUG INDUSTRIES EUROPE S.A.S. (379356058)
- 2009-06-30 : MENUISERIES NICOLAS (330674458)
- 2009-06-30 : SELAS TANGUY-BATARD-SIONNEAU VETERINAIRES ASSOCIES (500289210)
- 2009-06-30 : GROUPE SOFRINO-SOGENA (682021340)
- 2009-06-17 : COFIDIS (325307106)
- 2009-06-17 : EPIS CENTRE-NORD (438293870)
- 2009-06-17 : EPIS BOCAGE (438293466)
- 2009-06-05 : INGLARD ENTREPRISES (575680087)
- 2009-06-04 : QUENTINY (395068885)
- 2009-05-31 : VINCI ENERGIES NORMANDIE (443973920)
- 2009-05-31 : SAS BORGES (448053470)
- le roy franck :
- 2019-12-12 : SCI DTC (879640860)
- 2019-10-18 : SCI CLAUDIUS (878055078)
- 2016-03-29 : SCI LE BOSQUET DU SIEGE (819224247)
- 2013-10-08 : KDHV (797555869)
- 2013-08-02 : SCI LA FEUILLERAIE (794443770)
- 2010-03-10 : LE ROY MANAGEMENT (488731191)
- 2009-12-02 : CATHAY LOGISTIQUE (452291032)
- 2009-11-13 : SPV SKY SERVICES (490055985)
- 2002-12-09 : LE ROY FRANCK (450617196)
- 1996-11-15 : LE ROY FRANCK (409852225)
- 1989-04-14 : LE ROY FRANCK (350462495)
- 1987-06-04 : LE ROY FRANCK (341375111)
- 1984-02-03 : LE ROY FRANCK (329100978)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STONEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STONEST |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LES GRANITS DU CENTRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 420441990 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-11-01 : dimanche 01 novembre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STONEST- CO
2018 | 2 120 067.00 | 1 874 118.00 |
2017 | 245 949.00 | 1 527 660.00 |
2018 | 187 200.00 |
2017 | 187 200.00 |
2018 | 260 384.00 |
2017 | 71 762.00 |
2018 | 1 874 118.00 |
2017 | 1 527 660.00 |
2018 | 4 243 034.00 | 4 349 357.00 |
2017 | 106 324.00 | 4 047 058.00 |
2018 | 342 343.00 |
2017 | 64 181.00 |
2018 | 260 384.00 |
2017 | 71 762.00 |
2018 | 999 120.00 | 180 497.00 |
2017 | 748 623.00 | 70 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STONEST- vendredi 14 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080044 publié le 14/03/2008Annonce n° 2401 N° RCS : 420441990 - Dénomination : STONEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur le nom commercial
- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 31 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080155 publié le 31/08/2008Annonce n° 1487 N° RCS : 420441990 - Dénomination : STONEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : LE ROY FranckCommissaire aux comptes titulaire : KPMG. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE MICHEL CREUZOT. - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090114 publié le 17/06/2009Annonce n° 1400 N° RCS : 420441990 - Dénomination : STONEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Transfert du siège social
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- vendredi 24 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- samedi 29 juin 2013: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 24 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160127 publié le 29/06/2016Annonce n° 646 N° RCS : 420441990 - Dénomination : STONEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 187200 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG S.A, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE MICHEL CREUZOT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- samedi 01 juillet 2017: Depot des comptes
- dimanche 09 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170130 publié le 09/07/2017Annonce n° 503 N° RCS : 420441990 - Dénomination : STONEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 187200 EUR - Administration : modification du Président Le Roy, Franck - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 27 juin 2018: Depot des comptes
- dimanche 05 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STONEST- jeudi 08 avril 1999 : Fermé
2107 RUE DE LA SOURCE 45160 OLIVET - lundi 31 décembre 2001 : Fermé
36 QUAI DU CHATELET 45000 ORLEANS - vendredi 03 avril 2009 : Fermé
29 AV DENIS PAPIN 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE - mardi 01 septembre 2015 : Fermé
758 RUE DE GAUTRAY 45590 SAINT-CYR-EN-VAL - dimanche 12 février 2017 : Ouvert
311 RUE DES BRUYERES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STONEST- ELGENDY MOHAMED : 7 PL MARIE ROUX 78120 RAMBOUILLET
- LECOANET FABRICE : 18B RUE DE LA REPUBLIQUE 30300 COMPS
- PUMACAHUA RAMOS DANIEL : 16 RUE DE LA STEARINERIE 21000 DIJON
- TEXIER LIONEL : 653 RTE DE LA MADELEINE 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
- ACTION : 15 RUE DU PRE BLANCHET 38400 SAINT MARTIN D'HERES
- ADVANTELEC : 73 RUE MATHIEU DUSSURGEY 69190 SAINT-FONS
- AMERICAN TECHNOLOGY INTERNATIONAL : 59 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- CAP COLLECTIVITES : 71 BD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- CONCEPT DISTRIBUTION : 14 RUE JULES THIREL 97460 SAINT-PAUL
- FALCON CORPORATION LTD : 2 RUE DE LA ROSIERE 75015 PARIS 15
- M.O.O.S EXPORT : 5 PL ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE
- MARCHE D'ISTANBUL FOOD : 1237 ALL DE L EUROPE 34990 JUVIGNAC
- STORAX BENELUX : 17 AU FONDS RACE
- U.P.I : 12 RUE DU MARECHAL 34160 RESTINCLIERES
- WINNING LES HALLES : 3 AV DU MANET 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STONEST- DE JESUS MELANIE : 905 RUE DE CORMES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- DION THIERRY : 610 RUE HAUTE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- DUMUIS VINCENT : 443 RUE DU PARC FLORAL 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- GARZON LUCAS : 183 RUE DE SANDILLON 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- MOREL CHRISTIAN : FERME DES 3 SOEURS 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- ASS DEPARTEM PARENTS ENFANTS DEFICIENTS : 440 RUE HAUTE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- C.F.M : 2108 RUE DE LA GARE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- CLOS BRETONNIERE DES LILAS : 2 IMP DES LILAS 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- ESSOR : 128 RUE DE GAUTRAY 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- GRAFTEK METAL : 254 RUE DU ROND D'EAU PARC D'ACTIVITES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- GROUPEMENT D'EMPLOYEUR PUISSANCE VERTE : DOMAINE DE BELLEVUE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- OCANA PLOMBERIE CHAUFFAGE : 98 RUE DE LA GARE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- SCI ALEXANDRE : ZI DE LA SAUSSAYE 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- SCI ATOUT IMMO : 961 RUE DES CORMES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- TRAVAUX SUR MESURES : 254 RUE DU ROND D'EAU 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STONESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives