E.C.L.COM
Présentation générale de E.C.L.COM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société E.C.L.COM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société E.C.L.COM est situé au 47 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 15 mars 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 422902452 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 4 123 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
E.C.L.COM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 770 837.00 € pour un résultat de 241 586.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
E.C.L.COM est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si E.C.L.COM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39422902452
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à E.C.L.COM de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cholet, dominique, nomination de l'
- dussillol,
- sigma participations,
Les modifications survenues dans l'administration de la société E.C.L.COM
- 2011-08-05 : nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lorrain, Patrick, modification de l'Administrateur Lafaye, Jean-Paul
- 2011-10-05 : modification de l'Administrateur SIGMA PARTICIPATIONS représentée par SIMONNEAU, EMMANUEL
- 2011-12-01 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Lafaye, Jean-Paul, modification de l'Administrateur Lorrain, Patrick
- 2015-03-12 : modification du Président du conseil d'administration Lafaye, Jean-Paul, modification du Directeur général et Administrateur Lorrain, Patrick
- 2017-07-06 : Administrateur partant : SIGMA PARTICIPATIONS, Administrateur partant : Cholet, Dominique, nomination de l'Administrateur : Dussillol, nom d'usage : Lafaye, Anne
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société E.C.L.COM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | E.C.L.COM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 422902452 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1999-03-15 : lundi 15 mars 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de E.C.L.COM- CO
2019 | 6 714 091.00 | 4 875 171.00 |
2018 | 1 838 920.00 | 4 751 257.00 |
2019 | 4 123 600.00 |
2018 | 4 123 600.00 |
2019 | 40 121.00 |
2018 | -81 636.00 |
2019 | 4 875 171.00 |
2018 | 4 751 257.00 |
2019 | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 |
2018 | 1 566 698.00 |
2019 | 241 586.00 |
2018 | -70 932.00 |
2019 | 40 121.00 |
2018 | -81 636.00 |
2019 | 470 053.00 |
2018 | 470 053.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société E.C.L.COM- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- dimanche 13 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080123 publié le 13/07/2008Annonce n° 1724 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM Acquisition sous toutes formes D intérêts et participations Danstoutes sociétés ou entreprises dans le domaine de la communication multimédia support Interactivite. Toutes prestations de services se rapportant a des fonctions de direction de gestion de coordination d'animation ou de contrôle des société dans lesquelles elle détient des intérêts. - forme juridique : Société anonyme - capital : 5068600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- samedi 31 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090210 publié le 31/10/2009Annonce n° 1485 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM Acquisition sous toutes formes D intérêts et participations Danstoutes sociétés ou entreprises dans le domaine de la communication multimédia support Interactivite. Toutes prestations de services se rapportant a des fonctions de direction de gestion de coordination d'animation ou de contrôle des société dans lesquelles elle détient des intérêts. - forme juridique : Société anonyme - capital : 5068600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 04 avril 2011: Depot des comptes
- vendredi 05 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110151 publié le 05/08/2011Annonce n° 670 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM - forme juridique : Société anonyme - capital : 5068600 EUR - Administration : nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lorrain, Patrick, modification de l'Administrateur Lafaye, Jean-Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110193 publié le 05/10/2011Annonce n° 2070 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM - forme juridique : Société anonyme - capital : 5068600 EUR - Administration : modification de l'Administrateur SIGMA PARTICIPATIONS représentée par SIMONNEAU, EMMANUEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110232 publié le 01/12/2011Annonce n° 1397 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM - forme juridique : Société anonyme - capital : 5068600 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Lafaye, Jean-Paul, modification de l'Administrateur Lorrain, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 février 2012: Depot des comptes
- lundi 10 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150050 publié le 12/03/2015Annonce n° 1484 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM - forme juridique : Société anonyme - capital : 4123600 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Lafaye, Jean-Paul, modification du Directeur général et Administrateur Lorrain, Patrick - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 06 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170128 publié le 06/07/2017Annonce n° 1625 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM - forme juridique : Société anonyme - capital : 4123600 EUR - Administration : Administrateur partant : SIGMA PARTICIPATIONS, Administrateur partant : Cholet, Dominique, nomination de l'Administrateur : Dussillol, nom d'usage : Lafaye, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210034 publié le 18/02/2021Annonce n° 5890 N° RCS : 422902452 - Dénomination : ECL COM Prise de participation, prise de contrôle, gestion, détention et ventes de titres des groupements et sociétés, animation de celles-ci, prise de participation conseil, holding animation de groupe, définition de la stratégie et détermination de la politique du groupe contrôlé, direction des entités, contrôle et coordination des filiales, conseil, formation, assistance, prestations dans le domaine commercial, financier, administratif, informatique, technique, marketing et gestion. - forme juridique : Société anonyme - capital : 4123600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société E.C.L.COM- lundi 09 octobre 2006 : Fermé
9 RUE SAINT FLORENTIN 75008 PARIS 8 - mardi 10 juin 2008 : Fermé
5 RUE FREDERIC BASTIAT 75008 PARIS 8 - dimanche 07 février 2010 : Ouvert
47 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société E.C.L.COM- BGH : 850 AV LOUIS MEDARD 34400 LUNEL
- BSF INVEST : AV DE BERLIN 83870 SIGNES
- CMG : COUP DE VAGUE 17137 MARSILLY
- E.J.M. INVESTISSEMENTS : 63 RUE DES DUNES 14150 OUISTREHAM
- GROUPEMENT SCHIAPPA GIANSILY : CASETTE 20213 PRUNO
- HOLDING MLR : LA CROIX FLETTIER 35190 LONGAULNAY
- KALINVEST : 16 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES
- KAOUNA : 49 CHE DU MONTEILLIER 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
- LE PIAN DEVELOPPEMNT : 285 RTE DE PAUILLAC 33290 LE PIAN-MEDOC
- MASC : 18 RUE JEAN GIRAUDOUX 37100 TOURS
- NAXANDRE : RUE MARC DELBREIL 24200 SARLAT-LA-CANEDA
- OLDOM : 82 RTE DE LA NOIRIE 72220 SAINT-GERVAIS-EN-BELIN
- RENOVEIGHT INVESTISSEMENT : 43 AV DE LA GARE 67560 ROSHEIM
- SC GIBH : 5 RUE DE LA TRINQUETTE 17000 LA ROCHELLE
- SCD PRIMAVERA : 4 RUE DES VIGNES 89800 LIGNORELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société E.C.L.COM- ADDAD MOHAND ARAB : 70 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- FIRETTO CARMEN : 11 BD DE L AMIRAL BRUIX 75116 PARIS 16
- HAKIMIAN JEAN-PIERRE : 15 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS 16
- TOLOT LAETITIA : 57 AV D IENA 75116 PARIS 16
- DJ GROUPE DESIGN : 35 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- FEDER INDUS CINEMA AUDIOVISUEL MULTIMEDI : 11 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16
- IHM : 66 AV HENRI MARTIN 75116 PARIS 16
- INDIVISION SIRIEZ DE LONGEVILLE : 107 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- LA CANTINE DU MARCHE : 62 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- LOGISTICS FRANCE 1 SAS : 83 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- PAT MAT : 9 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
- REUNIPART : 64 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS 16
- SCI DE L'UNIVERS : 2 RUE DECAMPS 75116 PARIS 16
- SCP MAITRES SAMAMA ET GIRAUDET : 35 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- VIET BIO'THENTIQUE : 16 RUE DE BASSANO 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société E.C.L.COMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives