TRANSICS FRANCE
Présentation générale de TRANSICS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANSICS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANSICS FRANCE est situé au 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 avril 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423050251 au greffe de DUNKERQUE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels applicatifs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29C (Édition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- - applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- - l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- - l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- - l'édition de logiciels utilitaires
Chiffre d’affaire
TRANSICS FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 15 787 579.00 € pour un résultat de 540 802.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TRANSICS FRANCE est du ressort du greffe de DUNKERQUE dont les coordonnées postales sont 59376 DUNKERQUE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0328519283 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr
TVA intracommunautaire
Si TRANSICS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49423050251
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANSICS FRANCE de part son activité de 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (86.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [56]s (sarl)
- bdo france-léger &
- dyna2 (sarl)
- mastelinck walter
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANSICS FRANCE
- 2008-11-23 : par décision, il a été pris acte de la démission du gérant LEMENU (Ludwig) et nommé pour le remplacer MASTELINCK (Walter).
- 2010-09-29 : Gérant(e) : MASTELINCK Walter Commissaire aux comptes titulaire : BDO France-Léger & associés (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2 (SARL)
- 2016-10-14 : Société à responsabilité limitée BDO France-Léger & associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DYNA2 n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ERNST YOUNG AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS devient commissaire aux comptes suppléant
- 2017-02-17 : MASTELINCK Walter nom d'usage : MASTELINCK n'est plus gérant. BAL Peter Gerard nom d'usage : BAL devient gérant
- 2018-12-30 : ROLLIN Frédéric Robert Jean nom d'usage : ROLLIN devient gérant
Les autres mandats des administrateurs
- dyna2 (sarl) :
- 2018-06-14 : TES-AMM (483175113)
- 2018-04-24 : BERICAP (377986773)
- 2016-07-07 : GREIF FLEXIBLES FRANCE (448681064)
- 2014-10-15 : JL-LOISEL (429541394)
- 2014-06-06 : ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES (522010651)
- 2014-05-25 : NET 06 (339187890)
- 2014-03-05 : LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN (375650116)
- 2014-01-12 : ECA FAROS (488477761)
- 2012-11-04 : BLACK BOX SERVICES RESEAUX MEDITERRANEE (333393445)
- 2012-10-21 : GOLDSCHMIDT THERMIT RAILSERVICE (FRANCE) SARL (433838125)
- 2012-09-18 : MATERIAUX REUNIS (085781003)
- 2012-09-04 : A.E.S. (419353594)
- 2012-09-04 : ECOVAL (487470098)
- 2012-08-23 : DELVIA (438639924)
- 2012-08-05 : SELNI (440303105)
- 2012-06-01 : DUBUS INDUSTRIES (542047337)
- 2012-03-11 : DE RIJKE INTERMODAL (347926487)
- 2012-03-02 : ERION FRANCE (749993028)
- 2011-06-05 : DIDIER PHILAUT (382982205)
- 2011-03-30 : VOLT EUROPE (FRANCE) SARL (437618846)
- [56]s (sarl) :
- 2020-11-13 : ENTREPRISE VIANDES ABATTAGES (341974079)
- 2020-07-10 : DPH (809476468)
- 2020-06-02 : CHAI 931 (387676745)
- 2019-12-13 : LES BORDES ESTATE (844619080)
- 2019-12-04 : LES BORDES GOLF CLUB (852664044)
- 2019-11-24 : ETHIQUABLE (449164482)
- 2019-11-15 : BATLA MINERALS (493056162)
- 2019-10-23 : ETABLISSEMENTS GRITTI (423220524)
- 2019-09-10 : T3M MECADOC PORCHER (837900802)
- 2019-08-18 : HELIOCAP (520808510)
- 2019-07-28 : JMAC (497987420)
- 2019-07-19 : SFG Courtage (423476720)
- 2019-06-20 : LASSERRE (339392151)
- 2019-06-04 : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE - S.F.G. (391952264)
- 2019-05-31 : AQUIND SAS (851248955)
- 2019-04-12 : KESSEL FRANCE (753907732)
- 2019-03-07 : BEZHIN BREIZH (834783193)
- 2019-02-27 : VINCENT SEPIETER INVESTISSEMENTS en abrégé VSI (492713755)
- 2018-12-13 : HERA FRANCE (501007553)
- 2018-12-06 : WEB GEO SERVICES (514073998)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANSICS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANSICS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423050251 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-04-01 : jeudi 01 avril 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29C : Édition de logiciels applicatifs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels applicatifs |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANSICS FRANCE- CO
2019 | 4 370 285.00 | 4 163 807.00 |
2018 | 206 478.00 | 5 859 061.00 |
2019 | 600 000.00 |
2018 | 600 000.00 |
2019 | 356 937.00 |
2018 | 405 015.00 |
2019 | 4 163 807.00 |
2018 | 5 859 061.00 |
2019 | 15 787 579.00 |
2018 | 16 741 258.00 |
2019 | 540 802.00 |
2018 | 599 205.00 |
2019 | 356 937.00 |
2018 | 405 015.00 |
2019 | 2 671 150.00 |
2018 | 2 671 150.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANSICS FRANCE- mercredi 06 février 2008: Depot des comptes
- dimanche 23 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080214 publié le 23/11/2008Annonce n° 384 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : S.A.R.L. - capital : 3500000 EUR - Administration : par décision, il a été pris acte de la démission du gérant LEMENU (Ludwig) et nommé pour le remplacer MASTELINCK (Walter). - Modification : changement de gérant ; date d'effet : 30/04/2008
- mardi 13 janvier 2009: Depot des comptes
- samedi 25 juillet 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100189 publié le 29/09/2010Annonce n° 1079 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : MASTELINCK Walter Commissaire aux comptes titulaire : BDO France-Léger & associés (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2 (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140047 publié le 07/03/2014Annonce n° 1309 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 600000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160202 publié le 14/10/2016Annonce n° 1548 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée BDO France-Léger & associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DYNA2 n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ERNST YOUNG AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX SAS devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 17 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017Annonce n° 2404 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : MASTELINCK Walter nom d'usage : MASTELINCK n'est plus gérant. BAL Peter Gerard nom d'usage : BAL devient gérant - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 30 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180249 publié le 30/12/2018Annonce n° 1203 N° RCS : 423050251 - Dénomination : TRANSICS FRANCE - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : ROLLIN Frédéric Robert Jean nom d'usage : ROLLIN devient gérant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 24 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANSICS FRANCE- mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE - lundi 31 décembre 2001 : Fermé
2 RUE DE BERZIN 59273 FRETIN - mercredi 01 janvier 2003 : Fermé
48 RUE DECOMBEROUSSE 69100 VILLEURBANNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANSICS FRANCE- BOUCHARD ARTHUR : 1028 RUE MAINBERTE 76480 JUMIEGES
- ACA FLUX : 19 RUE POLIVEAU 75005 PARIS 5
- ALL ACCESS : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- APPS PANEL : 49 RUE SERVIENT 69003 LYON 3EME
- ATELIER BUSINESS FOOD : 23 RUE 23 BIS RUE DE LA PETITE GARE 22120 HILLION
- GENTIANE INFORMATIQUE : HAM DE SYALLES 07570 DESAIGNES
- KLEE DATA SYSTEM SA : 11 CHE DE BRETAGNE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- KOALAME : 72 RUE DE LA REPUBLIQUE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
- LITTLE GLOBE TROTTER : 90 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY
- MON CODE JURIDIQUE : 23 RUE DU PONTEL 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- NOVACIAL : 1 RUE MARYSE BASTIE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- SABI EDITIONS : 4 RUE JEAN MARIE PONS 42150 LA RICAMARIE
- SCG : 21 RUE EDGARD QUINET 59200 TOURCOING
- SEFAS INNOVATION : 45 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE
- WHITEBLOCKS : 98 QUAI DE LA FOSSE 44100 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANSICS FRANCE- GUITON FLORIAN : 71 CHE DES LOUPS 59299 BOESCHEPE
- HEYMAN SIMONE : KOKEREL 59299 BOESCHEPE
- SALOMEZ PASCAL : RUE DU MONT KOKEREL 59299 BOESCHEPE
- VASSEUR JULIE : 71 CHE DES LOUPS 59299 BOESCHEPE
- BOUCHERIE DES MONTS DE FLANDRES : 26 RUE DE POPERINGUE 59299 BOESCHEPE
- DIGI CITY : 3087 RUE RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- FLANDRE AUDIT CONSEIL : 123 RUE DE LA MAIRIE 59299 BOESCHEPE
- GRANDECO FRANCE : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- MATTHYS : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- OFF MUNIC SPORTS JEUNESSE CULTURE BOESCHEPE : 97 PL DE LA MAIRIE 59299 BOESCHEPE
- PROVENCE INVEST 2 : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- RYCOBEL : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- SCI IAFLO : 630 CHE DE ROSENDAEL 59299 BOESCHEPE
- SCI VG INVEST 2 : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
- XAVACA INVEST : 3087 RUE DE LA GARE 59299 BOESCHEPE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANSICS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives