DEUFOL PARIS
Présentation générale de DEUFOL PARIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DEUFOL PARIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DEUFOL PARIS est situé au 4 RUE LEON FOUCAULT 77290 MITRY-MORY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 03 décembre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 429714728 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'emballages en bois
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.24Z (Fabrication d'emballages en bois), les activités sont :
Chiffre d’affaire
DEUFOL PARIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 054 289.00 € pour un résultat de -271 176.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
DEUFOL PARIS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DEUFOL PARIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34429714728
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DEUFOL PARIS de part son activité de 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (88.8% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (3.2% des salariés)
- 00172 : Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- allpack international représenté par
- andrieu, stéphane marcel daniel,
- deufol belgië nv
- deufol belgië nv ;
- gardes, didier
- gardes, didier henri laurent ;
- mr belien peter cyrille né(e) le 06/09/1962 à herk-de stad (belgique) nationalité : belge demeurant : boterstraat 15 1740 ternat,
- novaedes international
- novaedes international ;
- sjas consulting
- sjas consulting ;
- sté beliver demeurant : boterstraat 15 1740 ternat
Les modifications survenues dans l'administration de la société DEUFOL PARIS
- 2011-06-07 : Président de la société : DOUDET Christian Raymond André Commissaire aux comptes titulaire : GALLOIS Marc Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Michèle
- 2011-10-20 : Président de la société : Allpack International, représenté par SDET BELIVER Directeur général : DOUDET Christian Raymond André Commissaire aux comptes titulaire : GALLOIS Marc Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Michèle
- 2013-07-05 : modification du Directeur général Doudet, Christian Raymond André, nomination du Directeur général : Andrieu, Stéphane Marcel Daniel
- 2013-12-24 : Président partant : Allpack International représenté par --- Représentant légal : Sté BELIVER Demeurant : Boterstraat 15 1740 TERNAT --- Représentant légal : Mr BELIEN Peter Cyrille Né(e) le 06/09/1962 à Herk-de Stad (BELGIQUE) Nationalité : Belge Demeurant : Boterstraat 15 1740 TERNAT, nomination du Président : NOVAEDES INTERNATIONAL
- 2017-04-13 : Directeur général partant : Andrieu, Stéphane Marcel Daniel, nomination du Directeur général : SJAS CONSULTING
- 2020-04-24 : Président partant : NOVAEDES INTERNATIONAL ; nomination du Président : DEUFOL BELGIË NV ; nomination du Président : DEUFOL BELGIË NV ; Directeur général partant : SJAS CONSULTING ; nomination du Directeur général : Gardes, Didier Henri Laurent ; nomination du Directeur général : Gardes, Didier
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DEUFOL PARIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DEUFOL PARIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 429714728 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-12-03 : vendredi 03 décembre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 16.24Z : Fabrication d'emballages en bois |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication d'emballages en bois |
Synonyme | scierie, fabrique de palettes, fabrique de caisses, fabrique d'emballages en bois |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DEUFOL PARIS- CO
2019 | 1 768 505.00 | 1 281 383.00 |
2018 | 487 122.00 | 1 485 068.00 |
2019 | 300 000.00 |
2018 | 300 000.00 |
2019 | -306 397.00 |
2018 | -264 883.00 |
2019 | 1 281 383.00 |
2018 | 1 485 068.00 |
2019 | 2 054 289.00 | 2 054 289.00 |
2018 | 2 133 534.00 |
2019 | -271 176.00 |
2018 | -231 722.00 |
2019 | -306 397.00 |
2018 | -264 883.00 |
2019 | 1 510 162.00 |
2018 | 1 510 162.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DEUFOL PARIS- mercredi 14 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 01 juillet 2010: Vente
Bodacc A publié le 03/06/2010Annonce n° 793 N° RCS : 429714728 - Dénomination : CEIDEX 4 rue Léon Foucault Z.I. Mitry Compans 77290 Mitry-Mory emballage industriel - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Gérant : DOUDET Christian Raymond André - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Les annonces de la seine - Opposition : déclarations de créances pour les créances antérieures à la procédure et oppositions chez Me Jeanne Bernard 2 ter r de Lorraine 93000 Bobigny(aprèsLj) - Origine : montant de l'évaluation : 50.000,00 EUR
- lundi 07 février 2011: Depot des comptes
- mardi 07 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110110 publié le 07/06/2011Annonce n° 1593 N° RCS : 429714728 - Dénomination : CEIDEX emballage industriel - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Président de la société : DOUDET Christian Raymond André Commissaire aux comptes titulaire : GALLOIS Marc Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Michèle - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 20 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110204 publié le 20/10/2011Annonce n° 916 N° RCS : 429714728 - Dénomination : CEIDEX emballage industriel - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Président de la société : Allpack International, représenté par SDET BELIVER Directeur général : DOUDET Christian Raymond André Commissaire aux comptes titulaire : GALLOIS Marc Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Michèle - Modification : Changement de président Nomination de directeur général
- lundi 08 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130128 publié le 05/07/2013Annonce n° 1083 N° RCS : 429714728 - Dénomination : NOVAEDES FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : modification du Directeur général Doudet, Christian Raymond André, nomination du Directeur général : Andrieu, Stéphane Marcel Daniel - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial et l'administration
- mardi 23 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130247 publié le 24/12/2013Annonce n° 2114 N° RCS : 429714728 - Dénomination : NOVAEDES FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Allpack International représenté par --- Représentant légal : Sté BELIVER Demeurant : Boterstraat 15 1740 TERNAT --- Représentant légal : Mr BELIEN Peter Cyrille Né(e) le 06/09/1962 à Herk-de Stad (BELGIQUE) Nationalité : Belge Demeurant : Boterstraat 15 1740 TERNAT, nomination du Président : NOVAEDES INTERNATIONAL - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 29 juin 2014: Vente
Bodacc A publié le 21/06/2014Annonce n° 780 N° RCS : 429714728 - Dénomination : NOVAEDES FRANCE 10-12 rue des Frères Lumières 77290 Mitry Mory Fonds de commerce de conception et réalisation d'emballages industriels, fabrication de caisses en bois ou autres matériaux. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Moniteur de Seine et Marne - Opposition : Fidal 18-22 avenue Salvador Allende 77100 Meaux pour la validité et la correspondance. - Origine : Achat au prix stipulé de 417000,00 euros.
- vendredi 04 juillet 2014: Vente
Bodacc A publié le 21/06/2014Annonce n° 817 N° RCS : 429714728 - Dénomination : NOVAEDES FRANCE 10-12 rue des Frères Lumière 77290 Mitry-Mory Emballage industriel - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Le Moniteur de Seine et Marne - Opposition : cabinet Fidal 18/22 avenue Salvador Allende 77100 Meaux pour la validité. - Origine : Achat au prix stipulé de 417000,00 euros.
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170073 publié le 13/04/2017Annonce n° 1521 N° RCS : 429714728 - Dénomination : NOVAEDES FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Directeur général partant : Andrieu, Stéphane Marcel Daniel, nomination du Directeur général : SJAS CONSULTING - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200081 publié le 24/04/2020Annonce n° 953 N° RCS : 429714728 - Dénomination : DEUFOL PARIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : NOVAEDES INTERNATIONAL ; nomination du Président : DEUFOL BELGIË NV ; nomination du Président : DEUFOL BELGIË NV ; Directeur général partant : SJAS CONSULTING ; nomination du Directeur général : Gardes, Didier Henri Laurent ; nomination du Directeur général : Gardes, Didier - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DEUFOL PARIS- mercredi 01 juin 2005 : Fermé
8 RUE DES FOURS 77230 THIEUX - vendredi 01 août 2014 : Fermé
10 RUE DES FRERES LUMIERE 77290 MITRY-MORY - mardi 23 février 2010 : CEIDEX LENORMAND Ouvert
4 RUE LEON FOUCAULT 77290 MITRY-MORY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DEUFOL PARIS- NEBOIT JULIE : ALEYSSON 43190 TENCE
- ROQUE DOMINIQUE : IMM MUNICIPAL BARTISSOL 66650 BANYULS-SUR-MER
- ROULLIER JEAN-CLAUDE : LE BOURG 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE
- BFMP : 10 BD PASTEUR 81290 LABRUGUIERE
- BOIS ET CONCEPT : RTE DE CHEYRES 07460 BANNE
- BOURGOGNE EMBALLAGES : LES TAILLETS 71480 LE MIROIR
- BRASSAC BOIS EMBALLAGES : ZA DE SAINT AGNAN 81260 BRASSAC
- ETS LAPLACE : 4 CHE DE BIZAIS 03270 BUSSET
- MATHIEU : 1 RUE DES PORTIONS 88200 SAINT-NABORD
- PIERRE ARBEL : AV DE LA SALINE 25610 ARC-ET-SENANS
- SA TONNELLERIE SYLVAIN : 175 RTE DE SAINT EMILION 33500 LIBOURNE
- SARL RUN PAL : 11 RUE DES ECOLIERS 97490 SAINT-DENIS
- SOCIETE D'EMBALLAGES DEBIONNE : 5740 RTE DE SAINT DONAT 26380 PEYRINS
- TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE : RTE DE DIVES 14100 SAINT-DESIR
- TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES : ZA DU PLASSIN 16130 GENSAC-LA-PALLUE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DEUFOL PARIS- BARREIRA FERNANDES NELSO : 33 RUE DE PARIS 77290 MITRY-MORY
- DECOUENNE SEBASTIEN : 69 RUE D EVREUX 77290 MITRY-MORY
- HADJ ABDELKADER JAMAL : 7 PL PASTEUR 77290 MITRY-MORY
- PEREZ JULIEN : 12 AV DES IRIS 77290 MITRY-MORY
- TREHOREL JEAN-FRANCOIS : 25 AV DE LA SOURCE 77290 MITRY-MORY
- VAMBRE MATTHIAS : 24 RUE MOZART 77290 MITRY-MORY
- ZOUBIR MOHAMED : 30 AV J BAPTISTE CLEMENT 77290 MITRY-MORY
- ANDRE COUDERC : 4 ALL DE LA BRIQUETERIE 77290 MITRY-MORY
- BAT DECOR : 65 RUE DE VALENCIENNES 77290 MITRY-MORY
- BODY SPIRIT : 77 AV FRANKLIN ROOSEVELT 77290 MITRY-MORY
- CELIA BEAUTE : 16 AV FRANKLIN ROOSEVELT 77290 MITRY-MORY
- INVEST IC : 4 RUE DENIS PAPIN 77290 MITRY-MORY
- NBATI-PARQUET : 24 RUE HONORE DE BALZAC 77290 MITRY-MORY
- SANITAIRE CHAUFFAGE : 37 AV DE LA CONCORDE 77290 MITRY-MORY
- SECURITE MOBILIER BANCAIRE - SMB : 14 RUE AMPERE 77290 MITRY-MORY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DEUFOL PARISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives