ONCOVET
Présentation générale de ONCOVET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ONCOVET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ONCOVET est situé au AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 14 avril 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431719939 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 68 606,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 75.00Z ( Activités vétérinaires)
L'activité déclarée au greffe est : Activités vétérinaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 75.00Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- - les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- - les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- - les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- - les activités des ambulances pour animaux
Mais exclus
- - la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- - les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
- - les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- - les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- - les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
Chiffre d’affaire
ONCOVET à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 977 463.00 € pour un résultat de -251 428.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ONCOVET est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si ONCOVET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18431719939
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ONCOVET de part son activité de 75.00Z ( Activités vétérinaires) sont :
- 01875 : Cabinets et cliniques vétérinaires (81.8% des salariés)
- 02564 : Vétérinaires praticiens salariés (13% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brissot, hervé,
- bulteux, eric
- govart, patrick
- granger, nicolas
- hidalgo, antoine,
- serres, françois ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société ONCOVET
- 2008-12-10 : Gérant : CHANDELIER Dominique. Gérant : MARESCAUX Laurent. Gérant : HIDALGO Antoine. Gérant : SERRES François. Gérant : HAELEWYN Christine.
- 2010-08-11 : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine
- 2011-02-04 : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine
- 2012-01-05 : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine Gérant : BRISSOT Hervé Gérant : GRANGER Nicolas
- 2012-01-29 : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : BRISSOT Hervé Gérant : GRANGER Nicolas
- 2013-01-25 : Gérant partant : Hidalgo, Antoine, Gérant partant : Brissot, Hervé, Gérant partant : Granger, Nicolas
- 2015-02-17 : modification du Président Chandelier, nom d'usage : Tierny, Dominique, nomination du Directeur général : Bulteux, Eric, Gérant partant : Marescaux, Laurent, Gérant partant : Serres, François
- 2016-06-26 : Directeur général partant : Bulteux, Eric
- 2019-03-01 : Président partant : Serres, François ; nomination du Président : Govart, Patrick
Les autres mandats des administrateurs
- govart, patrick :
- 2020-08-20 : CLINIQUE VETERINAIRE DES LYS (803212877)
- 2020-03-22 : SOCIETE VETERINAIRE DES AYVELLES (353780232)
- 2019-02-13 : VETOTECH (819582305)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ONCOVET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ONCOVET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431719939 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-04-14 : vendredi 14 avril 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 75.00Z : Activités vétérinaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités vétérinaires |
Activite | Activités vétérinaires |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ONCOVET- CO
2019 | 1 380 908.00 | 848 783.00 |
2018 | 532 125.00 | 860 297.00 |
2019 | 68 606.00 |
2018 | 68 606.00 |
2019 | -307 892.00 |
2018 | 23 810.00 |
2019 | 848 783.00 |
2018 | 860 297.00 |
2019 | 1 977 463.00 |
2018 | 2 501 839.00 |
2019 | -251 428.00 |
2018 | -122 937.00 |
2019 | -307 892.00 |
2018 | 23 810.00 |
2019 | 1 008 779.00 | 602 682.00 |
2018 | 406 097.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ONCOVET- mercredi 10 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080226 publié le 10/12/2008Annonce n° 1079 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités presentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 265563.00 EUR - Administration : Gérant : CHANDELIER Dominique. Gérant : MARESCAUX Laurent. Gérant : HIDALGO Antoine. Gérant : SERRES François. Gérant : HAELEWYN Christine. - Modification : Augmentation de capital Changement de dénomination sociale
- mercredi 11 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100154 publié le 11/08/2010Annonce n° 2226 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités présentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit, création, développement, vente, fourniture sous toutes leurs formes, sur tous supports ou vecteurs de diffusion représentation ou apprentissage, de toutes prestations de service de formation ou contribuant à la formation dans le domaine vétérinaire. - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 265563.00 EUR - Administration : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine - Modification : Changement de l'objet et de l'activité Changement de composition des associés Changement de domicile
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- vendredi 04 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110025 publié le 04/02/2011Annonce n° 964 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités présentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit, création, développement, vente, fourniture sous toutes leurs formes, sur tous supports ou vecteurs de diffusion représentation ou apprentissage, de toutes prestations de service de formation ou contribuant à la formation dans le domaine vétérinaire. - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 351450.00 EUR - Administration : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 05 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120003 publié le 05/01/2012Annonce n° 404 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités présentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit, création, développement, vente, fourniture sous toutes leurs formes, sur tous supports ou vecteurs de diffusion représentation ou apprentissage, de toutes prestations de service de formation ou contribuant à la formation dans le domaine vétérinaire. - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 412800.00 EUR - Administration : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : HAELEWYN Christine Gérant : BRISSOT Hervé Gérant : GRANGER Nicolas - Modification : Augmentation de capital Changement de gérant
- dimanche 29 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120020 publié le 29/01/2012Annonce n° 958 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités présentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit, création, développement, vente, fourniture sous toutes leurs formes, sur tous supports ou vecteurs de diffusion représentation ou apprentissage, de toutes prestations de service de formation ou contribuant à la formation dans le domaine vétérinaire. - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 412800.00 EUR - Administration : Gérant : CHANDELIER Dominique Gérant : MARESCAUX Laurent Gérant : HIDALGO Antoine Gérant : SERRES François Gérant : BRISSOT Hervé Gérant : GRANGER Nicolas - Modification : Changement de gérant
- vendredi 25 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130018 publié le 25/01/2013Annonce n° 2703 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 412800 EUR - Administration : Gérant partant : Hidalgo, Antoine, Gérant partant : Brissot, Hervé, Gérant partant : Granger, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 11 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130175 publié le 11/09/2013Annonce n° 1869 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 351450 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 19 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140055 publié le 19/03/2014Annonce n° 1902 N° RCS : 431719939 - Dénomination : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE VETERINAIRES ONCOVET - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 314839 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mardi 17 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150033 publié le 17/02/2015Annonce n° 990 N° RCS : 431719939 - Dénomination : ONCOVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 341063 EUR - Administration : modification du Président Chandelier, nom d'usage : Tierny, Dominique, nomination du Directeur général : Bulteux, Eric, Gérant partant : Marescaux, Laurent, Gérant partant : Serres, François - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), la forme juridique, l'administration et changement de statut juridique
- dimanche 26 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160125 publié le 26/06/2016Annonce n° 564 N° RCS : 431719939 - Dénomination : ONCOVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 341063 EUR - Administration : Directeur général partant : Bulteux, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 01 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190043 publié le 01/03/2019Annonce n° 1085 N° RCS : 431719939 - Dénomination : ONCOVET - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 68606.3 EUR - Administration : Président partant : Serres, François ; nomination du Président : Govart, Patrick - Modification : modification survenue sur le capital (diminution et augmentation) et l'administration
- jeudi 17 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ONCOVET- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ONCOVET- BASSALERT JEAN : 3 AV RENE VIVIANI 23400 BOURGANEUF
- COLOMER SOPHIE : 28 AV JEAN JAURES 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
- DEBERT ARNAUD : 2 RUE JEAN-CLAUDE MAURICE 80140 OISEMONT
- LARSON RICHARD : 47 RUE DU GENERAL LECLERC 27100 LE VAUDREUIL
- LAURENT FRANCOIS : 43 RUE LEON BARILLOT 57950 MONTIGNY-LES-METZ
- LIVET MAXIMILIEN : 2 RUE DE NEUSTRIE 67520 MARLENHEIM
- NICKLAUS DAVID : 38 AV MARECHAL FOCH 34500 BEZIERS
- RIGAUD ROMAIN : AV DE LA MER 34470 PEROLS
- CABINET VETERINAIRE POUX-PARIETTI : 25 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY SAN 25430 SANCEY
- DOCTEURS VETERINAIRES RICHARD JANVIER : ZAC DU BOURG 29160 CROZON
- EQUI VET SERVICES : CHE DES VACHES 60580 COYE-LA-FORET
- SCP DE VETERINAIRES BAUDIN-LE QUAN-LEVESQUE : 31 AV DE ROBINSON 92290 CHATENAY-MALABRY
- SELARL DE VETERINAIRES VETPLUS : 694 RTE RD97 83210 LA FARLEDE
- SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS VETERINAIRES BORREL-CHEVALIER : 19 BD GUSTAVE MORIZOT 21400 CHATILLON-SUR-SEINE
- VPLUS NUCLEUS : 34 RUE DES LILAS 33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ONCOVET- FAYOLLE BRUNO : 42 RUE PASTEUR 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- NGOMA MOUSSOUAMOU SERGINIE PATRICIA : 8 RUE TREMIERE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ALTERNATIVE : 100 RUE DE LANNOY 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- APPLITEC : 152 RUE DU HUIT MAI 1945 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ASSOCIATION ARTEFACT : 19 ALL DE LA COURONNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ASSOCIATION DE YOGA TRISHUL : 249 AV DE BRIGODE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- AU PALAIS DES DELICES : 29 CHE DES CRIEURS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION - ASSOCIATION DU NORD : 61 ALL DES CROISADES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- HJA : 23 AV DE BRIGODE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- KMN : 39 RUE DE LILLE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI JF : 41 BD DE VALMY 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI JFF.PREIN : 35 RUE AUGUSTE LEROUGE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI RES ASCO TRIOLO : RUE TRAVERSIERE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- UNIVERSITE AVENIR HANDICAP : 3 RUE DU BARREAU 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- VITALYTECH : 56 AV DU VIEUX CHATEAU 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ONCOVETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives