CASIO FRANCE
Présentation générale de CASIO FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CASIO FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CASIO FRANCE est situé au 23 AV CARNOT 91300 MASSY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juin 2000 et qui est immatriculée sous le numéro 431870906 au greffe de
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 6 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.49Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.49Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques), les activités sont :
- - le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- - le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- - le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- - le commerce de gros d'instruments de musique
- - le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- - le commerce de gros de cycles
- - le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- - le commerce de gros de jeux et jouets
- - le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
Chiffre d’affaire
CASIO FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 57 513 060.00 € pour un résultat de 45 903.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
CASIO FRANCE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CASIO FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26431870906
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CASIO FRANCE de part son activité de 46.49Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques) sont :
- 00573 : Commerces de gros (36.1% des salariés)
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (14.4% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (7.1% des salariés)
- 00804 : VRP (3.1% des salariés)
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (3% des salariés)
- 00450 : Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars (3% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2.9% des salariés)
- 02121 : Édition (2.5% des salariés)
- 01607 : Industries des jeux jouets et connexes (2.5% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.4% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.1% des salariés)
- 00303 : Couture Région parisienne (1.9% des salariés)
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (1.5% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (16.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- asada masafumi
- kpmg s.a
Les modifications survenues dans l'administration de la société CASIO FRANCE
- 2008-03-23 : partant, administrateur : TAKEICHI (Koichi) ; nouveau administrateur : SUZUKI (Yozo) .
- 2009-03-24 : Administrateur : SUZUKI Yozo en fonction le 20 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008. Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008. Président directeur général et administrateur : MUTO Naotaka en fonction le 16 Mars 2009.
- 2009-11-24 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008 Président directeur général et administrateur : MUTO Naotaka en fonction le 16 Mars 2009 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009
- 2010-07-11 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009 Président directeur général et administrateur : ITO Yasuhiro en fonction le 01 Juillet 2010
- 2011-12-18 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009 Président directeur général et administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Administrateur : OKIMURO Toshiharu en fonction le 09 Décembre 2011
- 2013-02-06 : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Administrateur : OKIMURO Toshiharu en fonction le 09 Décembre 2011 Administrateur : UEHARA Masayuki en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013
- 2014-01-07 : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : YOSHIDA Shusaku en fonction le 27 Décembre 2013 Administrateur : OTA Akio en fonction le 27 Décembre 2013
- 2014-04-08 : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013
- 2014-04-08 : Directeur général délégué Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru en fonction le 28 Mars 2014
- 2014-10-26 : Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 17 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru modification le 17 Octobre 2014
- 2016-11-08 : Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 17 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru modification le 17 Octobre 2014 ; Administrateur : YAMASHITA Kazuyuki en fonction le 03 Novembre 2016
- 2018-11-22 : Président : TAKAHASHI Minoru modification le 20 Novembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 20 Novembre 2018
- 2020-08-09 : Président : ASADA Masafumi ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-28 : ANCP PARTICIPATIONS (800932634)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CASIO FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CASIO FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 431870906 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2000-06-01 : jeudi 01 juin 2000 |
Activité principale de l'unité légale | 46.49Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CASIO FRANCE- CO
2020 | 30 553 398.00 | 27 793 178.00 |
2019 | 2 760 220.00 | 33 804 705.00 |
2020 | 6 000 000.00 |
2019 | 6 000 000.00 |
2020 | 75 338.00 |
2019 | 903 996.00 |
2020 | 27 793 178.00 |
2019 | 33 804 705.00 |
2020 | 57 513 060.00 | 59 583 460.00 |
2019 | 2 070 400.00 | 70 161 088.00 |
2020 | 45 903.00 |
2019 | 1 470 112.00 |
2020 | 75 338.00 |
2019 | 903 996.00 |
2020 | 17 088 427.00 |
2019 | 17 088 427.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CASIO FRANCE- dimanche 23 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080050 publié le 23/03/2008Annonce n° 2342 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : S.A. - capital : 6000000.00 EUR - Administration : partant, administrateur : TAKEICHI (Koichi) ; nouveau administrateur : SUZUKI (Yozo) . - Modification : modifications survenues sur l'administration, le 22/08/2007
- samedi 31 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 04 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080222 publié le 04/12/2008Annonce n° 1299 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 24 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090058 publié le 24/03/2009Annonce n° 2580 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : SUZUKI Yozo en fonction le 20 Novembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008. Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008. Président directeur général et administrateur : MUTO Naotaka en fonction le 16 Mars 2009. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 10 mai 2009: Depot des comptes
- mardi 24 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090226 publié le 24/11/2009Annonce n° 963 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008 Président directeur général et administrateur : MUTO Naotaka en fonction le 16 Mars 2009 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 11 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100133 publié le 11/07/2010Annonce n° 2333 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : MORIYA Koji en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009 Président directeur général et administrateur : ITO Yasuhiro en fonction le 01 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- dimanche 18 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110244 publié le 18/12/2011Annonce n° 1254 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG en fonction le 20 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SUZUKI Masashi en fonction le 20 Novembre 2008 Administrateur : FUJII Hiroshi en fonction le 12 Novembre 2009 Président directeur général et administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Administrateur : OKIMURO Toshiharu en fonction le 09 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 janvier 2013: Depot des comptes
- mercredi 06 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130026 publié le 06/02/2013Annonce n° 2917 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Administrateur : OKIMURO Toshiharu en fonction le 09 Décembre 2011 Administrateur : UEHARA Masayuki en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 07 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140004 publié le 07/01/2014Annonce n° 1515 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : YOSHIDA Shusaku en fonction le 27 Décembre 2013 Administrateur : OTA Akio en fonction le 27 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 1669 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 1670 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général délégué Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru en fonction le 28 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 26 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140206 publié le 26/10/2014Annonce n° 1754 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 17 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 Administrateur : OTA Akio modification le 27 Décembre 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru modification le 17 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 14 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160116 publié le 14/06/2016Annonce n° 1714 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 08 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160218 publié le 08/11/2016Annonce n° 2328 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : ITO Yasuhiro modification le 17 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Janvier 2013 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAKAHASHI Minoru modification le 17 Octobre 2014 ; Administrateur : YAMASHITA Kazuyuki en fonction le 03 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 18 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 06 février 2018: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180223 publié le 22/11/2018Annonce n° 3480 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAKAHASHI Minoru modification le 20 Novembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 20 Novembre 2018 - Modification : Modification de la forme juridique.Modification de représentant.
- dimanche 20 octobre 2019: Depot des comptes
- dimanche 09 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200153 publié le 09/08/2020Annonce n° 2970 N° RCS : 431870906 - Dénomination : CASIO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ASADA Masafumi ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CASIO FRANCE- lundi 25 décembre 2000 : Fermé
320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - mercredi 01 octobre 2008 : Fermé
9 RUE FRANCOIS CARABIN 67700 SAVERNE - vendredi 07 octobre 2016 : Fermé
24 RUE EMILE BAUDOT 91120 PALAISEAU - mercredi 20 novembre 2013 : G-SHOCK Ouvert
5 RUE STE CROIX BRETONNERIE 75004 PARIS 4 - samedi 01 octobre 2016 : Ouvert
23 AV CARNOT 91300 MASSY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CASIO FRANCE- LE PRIOL GUILLAUME : 27 RES DE LA FORET 56390 COLPO
- SIDONIO JULIAN : 1659 CHE ROBERT BRUN 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- ZHIYENTAYEV MARAT : 37 BD CHARLES DE GAULLE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- ZIA ULHAQUE : 42 ALL JEAN ROSTAND 91000 EVRY-COURCOURONNES
- ANNE FUZEAU PRODUCTIONS : 2 TERVES LA THIBAUDIERE 79300 BRESSUIRE
- ATZMON FRERES : 49 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- BASSBOAT PRO SHOP : 2 IMPASSE DE LA CORVEE 21700 SAINT-BERNARD
- ENVIRO DEPOT : LE TERTRE JUIN 44240 SUCE-SUR-ERDRE
- ESPRIT MODE : 40 RUE DU TEMPLE 75004 PARIS 4
- GENETIER : 10 ALL DE LA CONNAISSANCE 77127 LIEUSAINT
- JORELLE SARL : RUE DE LA VIERGE 27660 BEZU-SAINT-ELOI
- MAROLUX : 89 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
- NUMERO 15 : 15 HAM BOILEAU 75016 PARIS 16
- OBJETS DE RENCONTRES : 30 RUE CHAUVELOT 92240 MALAKOFF
- SAS ANCILOTTO : 1 RUE DES PEUPLIERS 31150 FENOUILLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CASIO FRANCE- BARRA MARIE-FRANCOISE : 31 AV CARNOT 91300 MASSY
- BERTHELOT SONIA : 34 AV SAINT MARC 91300 MASSY
- GUEDIRI ANIS : 5 RUE DE ROME 91300 MASSY
- JEDDI HAJ REBAI : 7 RUE DE ROME 91300 MASSY
- LAMBERT FABIEN : 1 AV DU GENERAL DE GAULLE 91300 MASSY
- MAUROY XAVIER : 24 RUE DE VILGENIS 91300 MASSY
- MOERSON ANDRE : 7 RUE DES RUELLES 91300 MASSY
- OLLIER PIERRE : 5 ALL DE NORVEGE 91300 MASSY
- SARR OUMAR : 4 RUE DE MOSCOU 91300 MASSY
- SOARES DOS SANTOS MICKAEL : 10 RUE DU PILEU 91300 MASSY
- + VALUE : 3 RUE JULIA 91300 MASSY
- DIMO TRANSPORT : 49 AV CARNOT 91300 MASSY
- J 3 : 31 PL DE FRANCE 91300 MASSY
- LEGHRABLI : 241 AV DU MARECHAL LECLERC 91300 MASSY
- LES DEUX CHATS : 7 RUE MAGELLAN 91300 MASSY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CASIO FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives