SNC LA DEFENSE
Présentation générale de SNC LA DEFENSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SNC LA DEFENSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SNC LA DEFENSE est situé au 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 février 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 434756425 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 2 247 384,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SNC LA DEFENSE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 6 473.00 € pour un résultat de -2 859 972.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SNC LA DEFENSE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SNC LA DEFENSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12434756425
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SNC LA DEFENSE de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ancely, thibaut
- ancely, thibaut,
- b 133015)
- gilbey, jasper
- gilbey, jasper,
- huet, sébastien
- kramer, sophie,
- maallou, faouzi ;
- nuveen france sas
- sas la defense,
- sas malachite, modification de l'
- thibord, aymeric
- thibord, aymeric,
- tiaa lux 3 82491 rcs luxembourg, nomination de l'
- tiaa lux 9 (rcs luxembourg : b 133015)
- wilson, paul,
- wilson, paul,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SNC LA DEFENSE
- 2008-07-06 : Associé en nom partant : TIAA LUX 3 82491 RCS LUXEMBOURG, nomination de l'Associé en nom : TIAA Lux 9 (RCS LUXEMBOURG : b 133015)
- 2013-03-17 : nomination du Gérant : Kramer, Sophie
- 2014-02-11 : Associé gérant partant : SAS LA DEFENSE, nomination du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : SAS MALACHITE, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable TIAA Lux 9 (RCS LUXEMBOURG : b 133015)
- 2014-10-23 : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Wilson, Paul, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric
- 2014-12-24 : Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper
- 2016-01-03 : Gérant partant : Gilbey, Jasper, nomination du Gérant : Huet, Sébastien
- 2016-12-04 : Gérant partant : Ancely, Thibaut
- 2019-05-07 : Gérant partant : Huet, Sébastien
- 2019-05-14 : Gérant partant : Maallou, Faouzi ; nomination du Gérant : Nuveen France SAS
Les autres mandats des administrateurs
- ancely, thibaut :
- 2017-03-03 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2017-02-26 : PELV FRANCE (812866507)
- 2017-02-08 : PELV Bruyères (811055243)
- 2016-12-31 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2016-12-29 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2016-12-29 : EURL SERVIN (429793904)
- 2016-12-07 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2016-12-06 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2016-12-01 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2016-12-01 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2016-11-08 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2016-10-25 : LOCARE (328921432)
- 2016-07-10 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- ancely, thibaut, :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- gilbey, jasper :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- nuveen france sas :
- 2019-05-14 : SNC LAZULI (444991806)
- 2019-05-14 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2019-05-14 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2019-05-14 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2019-05-09 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2019-05-09 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2019-05-09 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2019-05-09 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2019-04-26 : ECF Enox SNC (829315662)
- 2019-04-24 : ECF French Holdco SAS (829077726)
- 2019-04-24 : Fos-sur-Mer Holding SCI (833762263)
- 2019-04-24 : ELOF Troyes SCI (843446659)
- 2019-04-24 : ELOF Fos-sur-Mer SCI (830834958)
- thibord, aymeric :
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2014-10-23 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-10-23 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-10-23 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-10-23 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2014-10-22 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-10-22 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-10-22 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2014-10-22 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2014-10-22 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-10-22 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2014-10-22 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-10-22 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2014-10-22 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-10-22 : EURL SERVIN (429793904)
- 2014-10-22 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-10-21 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-10-21 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-10-21 : SAS MALACHITE (444602700)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SNC LA DEFENSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SNC LA DEFENSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 434756425 00055 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2001-02-22 : jeudi 22 février 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SNC LA DEFENSE- CO
2020 | 42 155 889.00 | 34 522 951.00 |
2019 | 7 632 938.00 | 37 663 934.00 |
2020 | 2 247 384.00 |
2019 | 2 247 384.00 |
2020 | -2 946 678.00 |
2019 | 3 874 052.00 |
2020 | 34 522 951.00 |
2019 | 37 663 934.00 |
2020 | 6 473.00 | 6 473.00 |
2019 | 6 813 044.00 |
2020 | -2 859 972.00 |
2019 | 3 960 757.00 |
2020 | -2 946 678.00 |
2019 | 3 874 052.00 |
2020 | 33 813 902.00 | |
2019 | 24 480 475.00 | 9 333 427.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SNC LA DEFENSE- dimanche 06 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080118 publié le 06/07/2008Annonce n° 1100 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2521075.5 EUR - Administration : Associé en nom partant : TIAA LUX 3 82491 RCS LUXEMBOURG, nomination de l'Associé en nom : TIAA Lux 9 (RCS LUXEMBOURG : b 133015) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120143 publié le 26/07/2012Annonce n° 1299 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3371075.4 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130054 publié le 17/03/2013Annonce n° 1121 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3371075.4 EUR - Administration : nomination du Gérant : Kramer, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 11 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140029 publié le 11/02/2014Annonce n° 2004 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3371075.4 EUR - Administration : Associé gérant partant : SAS LA DEFENSE, nomination du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : SAS MALACHITE, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable TIAA Lux 9 (RCS LUXEMBOURG : b 133015) - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 23 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140204 publié le 23/10/2014Annonce n° 544 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3371075.4 EUR - Administration : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Wilson, Paul, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mercredi 24 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140247 publié le 24/12/2014Annonce n° 3856 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 3371075.4 EUR - Administration : Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 3551 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 25 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160001 publié le 03/01/2016Annonce n° 626 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : Gérant partant : Gilbey, Jasper, nomination du Gérant : Huet, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 04 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160236 publié le 04/12/2016Annonce n° 934 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : Gérant partant : Ancely, Thibaut - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170029 publié le 10/02/2017Annonce n° 2622 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 07 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190088 publié le 07/05/2019Annonce n° 3500 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : Gérant partant : Huet, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190092 publié le 14/05/2019Annonce n° 1254 N° RCS : 434756425 - Dénomination : SNC LA DEFENSE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 2247383.6 EUR - Administration : Gérant partant : Maallou, Faouzi ; nomination du Gérant : Nuveen France SAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 16 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SNC LA DEFENSE- mardi 01 octobre 2002 : Fermé
1 RUE DE MARENGO 75001 PARIS 1 - mercredi 03 octobre 2007 : Fermé
151 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - mercredi 17 septembre 2014 : Fermé
40 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 - dimanche 01 janvier 2017 : Fermé
33 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8 - dimanche 01 janvier 2017 : Ouvert
4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SNC LA DEFENSE- GFA DU PERIGORD VERT : LA BESSE 24470 SAINT-SAUD-LACOUSSIERE
- PHIL GOOD : 10 LOT LAPEYRIERE 34560 POUSSAN
- SCI BETHANIE : 6 AV AUGUSTE WICKY 68100 MULHOUSE
- SCI DE L'OBEPINE : 42 RUE DU PONT MOREAU 62136 RICHEBOURG
- SCI DE LEO : ALL DU PECH 47300 PUJOLS
- SCI FERREA : 5 AV PIED TENDRE 33950 LEGE-CAP-FERRET
- SCI HALT : 3 AV CHARLES FLOQUET 75007 PARIS 7
- SCI IMMO PRESTIGE : CHINCHINE 20600 FURIANI
- SCI LA CASTEL : PL DE L'EGLISE 47260 CASTELMORON-SUR-LOT
- SCI LES CHICOTS : 5 AV DES PLEIADES 06110 LE CANNET
- SCI LES DEUX PONTS : 216 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS 7
- SERENITE : 27 RUE RIBOTTI 06300 NICE
- SOCIETE CIVILE BELLES FEUILLES 24 : 24 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CF DOURLEN ET COMPAGNIE : 14 LOT LES TERRES DU CHATEAU 05200 BARATIER
- SOUCHON-BOUARD IMMO : 32 RUE DU STADE 85150 SAINT-MATHURIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SNC LA DEFENSE- CONTE LIVIA : 17 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- TSOKANIS SPYRIDON : 29 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- AAG EDITION : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- APICAP VALO 1 : 31 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
- ASS COMPAGNIE ARTSCENIQUE : 5 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- CHEZ WAMUSIC : 3 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- ENDEMIA 803 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- LES ELECTRICIENS DU PERCHE : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- LMT3H : 102 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- MAILLEUX TIANO : 49 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- SCI GRENELLE DUPLEIX : 53 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- SCI L'INDUSTRIEL : 13 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
- SNC FONCIERE BEAU MANOIR : 67 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SNC INVEST HOTELS SAINT DIZIER RENNES : 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- SYLT GOUJON : 11 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SNC LA DEFENSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives