PETIT COLOMBIER
Présentation générale de PETIT COLOMBIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PETIT COLOMBIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PETIT COLOMBIER est situé au 25 RUE BOSQUET 75007 PARIS 7
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 29 juin 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438485856 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 201 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
PETIT COLOMBIER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de € pour un résultat de -174 416.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
PETIT COLOMBIER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PETIT COLOMBIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34438485856
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PETIT COLOMBIER de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- acec bsr audit
- beaugrand, hugues,
- fides audit
- fides audit ;
- marot, gerard,
- massa, stephane
- massa, stephane ;
- mh conseils
- richard,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PETIT COLOMBIER
- 2010-03-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Marot, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Massa, Stephane
- 2012-12-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Beaugrand, Hugues, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT
- 2018-07-11 : nomination du Directeur général : Richard, nom d'usage : Kremer, Dominique
- 2019-07-31 : Directeur général partant : Richard, nom d'usage : Kremer, Dominique
- 2019-12-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDES AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MH CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Massa, Stephane ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACEC BSR AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- acec bsr audit :
- 2020-12-26 : Objectif EcoEnergie (523814358)
- 2020-12-15 : HSC (827556093)
- 2020-11-05 : SEM ENERGIES RENOUVELABLES (525318069)
- 2020-10-31 : GOURMANDISE SANTE (812873313)
- 2020-10-09 : SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD (816120265)
- 2020-08-04 : SCHOEN DISTRIBUTION (507429611)
- 2020-07-02 : SOCHAFI (491843470)
- 2020-06-23 : ACTIVE DEVELOPMENT CONSULTING MANAGEMENT (792585051)
- 2019-12-10 : AURA RECRUTEMENT (828961433)
- 2019-12-10 : LBA RECRUTEMENT (839474442)
- 2019-10-29 : LVA RECRUTEMENT (535162374)
- 2019-10-08 : HOLDING J.J.P (421522251)
- 2019-10-08 : ETABLISSEMENTS A.PUYBARET (827380239)
- 2019-08-11 : OPTINERIS CHARENTE (502259963)
- 2019-04-21 : S.A.S. KLEBER MALECOT (349946681)
- 2019-04-19 : SOCIETE POIRIER (325793339)
- 2018-12-04 : L.C. BOIS (400654059)
- beaugrand, hugues, :
- 2012-07-17 : FIQANT (399663657)
- fides audit :
- 2014-01-30 : DISPAL (411610744)
- 2011-09-01 : SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL (717280481)
- 2010-12-05 : GESFOP (732054572)
- 2010-10-20 : PRIFINANCE (732017884)
- 2010-06-17 : BANQUE AIG (379476955)
- massa, stephane :
- 2011-04-05 : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (552002313)
- mh conseils :
- 2020-10-27 : Mademoiselle Desserts International (840206361)
- 2020-04-23 : SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL (717280481)
- 2019-11-21 : VEEVA SYSTEMS FRANCE (749824991)
- 2019-10-22 : BRIGGS ET STRATTON FRANCE (383285632)
- 2019-08-18 : RENAISSANCE (530898014)
- 2019-08-11 : EHPAD CHATEAU DE CRESSE (453498636)
- 2019-08-08 : J.ISCO (508705852)
- 2019-06-25 : JEAN REDELE-BRIE (787351246)
- 2018-08-29 : SCORPIUS (384617692)
- 2015-09-16 : REDELE - RDL ET CIE (572203537)
- 2014-12-18 : MYPHOTOAGENCY (753406016)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PETIT COLOMBIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PETIT COLOMBIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438485856 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2001-06-29 : vendredi 29 juin 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PETIT COLOMBIER- CO
2019 | 43 930 539.00 | 43 907 408.00 |
2018 | 23 131.00 | 47 633 123.00 |
2019 | 201 500.00 |
2018 | 238 080.00 |
2019 | -174 416.00 |
2018 | 42 007 916.00 |
2019 | 43 907 408.00 |
2018 | 47 633 123.00 |
2019 | |
2018 | 707 135.00 |
2019 | -174 416.00 |
2018 | -2 550 876.00 |
2019 | -174 416.00 |
2018 | 42 007 916.00 |
2019 | 5 062 087.00 |
2018 | 5 062 087.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PETIT COLOMBIER- jeudi 04 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100044 publié le 04/03/2010Annonce n° 1025 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 267000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Marot, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Massa, Stephane - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 06 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120236 publié le 06/12/2012Annonce n° 1145 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 267000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Beaugrand, Hugues, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDES AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 07 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180046 publié le 07/03/2018Annonce n° 1478 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 238080 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 11 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180130 publié le 11/07/2018Annonce n° 3153 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 238080 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Richard, nom d'usage : Kremer, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190062 publié le 28/03/2019Annonce n° 2545 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER L'acquisition et la gestion d'intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises, l'activité de holding animatrice de groupe, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et d'oeuvres d'art, le mécénat et la réalisation de tous placements financiers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 238080 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'adresse de l'établissement
- mercredi 31 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190146 publié le 31/07/2019Annonce n° 1438 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 238080 EUR - Administration : Directeur général partant : Richard, nom d'usage : Kremer, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 10 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190174 publié le 10/09/2019Annonce n° 2225 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 227330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 11 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190238 publié le 11/12/2019Annonce n° 2921 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 227330 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDES AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MH CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Massa, Stephane ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACEC BSR AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200034 publié le 18/02/2020Annonce n° 1433 N° RCS : 438485856 - Dénomination : PETIT COLOMBIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 201500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PETIT COLOMBIER- mercredi 28 juin 2017 : Fermé
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS 17 - mercredi 28 juin 2017 : Ouvert
25 RUE BOSQUET 75007 PARIS 7
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PETIT COLOMBIER- ADJINACOU BERNICE : 95 AV DE LA REPUBLIQUE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- FRANCO JEAN-YVES : 12 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
- HADDAD ANTHONY : 37 RUE SAINT FARGEAU 75020 PARIS 20
- HALFON ROBERT : 5 RUE PAUL GAUGUIN 94000 CRETEIL
- LANGLOIS XAVIER : 23 CHE DES CLARINES 33610 CESTAS
- MBIMI PAULETTE : 18 ALL DE FONTENELLE 95270 SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
- MICCOLI GUELATY MEGAN PIA : 13 BD ARCHIMEDE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- PERRIN FREDERIQUE : 5 CLOS DES ALISIERS 31470 FONTENILLES
- POLITI MIKAEL : 250 AV DU 24 AVRIL 1915 13012 MARSEILLE 12
- TROMPETTE MICHEL : LE RAGOT LA DAGUENIERE 49800 LOIRE-AUTHION
- UDIAS PAREDES IVAN : 160 AV JACQUES CARTIER 34000 MONTPELLIER
- CAP BOOSTER : PARC SAINTE VICTOIRE 13590 MEYREUIL
- COFAD CONSULTING : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- ITAKO BSC : 8 RUE ALEXANDRE-III 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SARL MPC POUZET : 1 IMP BERNARD BLIER 78390 BOIS D'ARCY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PETIT COLOMBIER- DE MAREZ OYENS FELIX : 21 RUE ST GUILLAUME 75007 PARIS 7
- MERVEILLEUX DE VIGNAUX CHANTAL : 120 RUE DU BAC 75007 PARIS 7
- PARENT SOPHIE : 260 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS 7
- ANDARA INVESTISSEMENTS : 4 AV EMILE ACOLLAS 75007 PARIS 7
- BOUGAINVILLIERS 2022 : 6 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7
- CHARENTON : 31 AV DE SEGUR 75007 PARIS 7
- DALTON SAINT DOMINIQUE : 96 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7
- HOC INVESTMENT : 133 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7
- M2F : 8 RUE SEDILLOT 75007 PARIS 7
- MOBICAB : 13 AV DE LA MOTTE PICQUET 75007 PARIS 7
- S.E.L.A.S.U AVOCATS PANDELON : 23 AV RAPP 75007 PARIS 7
- SCI NOPI : 48 AV CHARLES FLOQUET 75007 PARIS 7
- SCI S.D.V. : 13 RUE PIERRE LEROUX 75007 PARIS 7
- SCI TALEVAN : 4 RUE DUPONT DES LOGES 75007 PARIS 7
- SYND COPR DU 24 RUE FABERT 75007 PARIS R : 13 AV DE LA MOTTE PICQUET 75007 PARIS 7
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PETIT COLOMBIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives