SERVIN
Présentation générale de SERVIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SERVIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SERVIN est situé au 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 27 juillet 2001 et qui est immatriculée sous le numéro 438762007 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 11 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SERVIN à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -175 115.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SERVIN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SERVIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10438762007
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SERVIN de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ancely, thibaut,
- belliveau, brian,
- de alcantara pescarin, adriana,
- de alcantara pescarin, adriana.
- garofalo, james,
- gilbey, jasper
- kapadwala, iqbal.
- kramer, sophie
- kramer, sophie,
- mc grath, laura lee,
- thibord, aymeric
- thibord, aymeric,
- wilson, paul,
- wood, mark,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SERVIN
- 2008-09-28 : Gérant partant : Kapadwala, Iqbal.
- 2008-10-22 : nomination du Gérant : Wilson, Paul.
- 2009-04-30 : Gérant partant : Belliveau, Brian, Gérant partant : Garofalo, James, nomination du Gérant : De Alcantara Pescarin, Adriana.
- 2013-03-17 : Gérant partant : Mc Grath, Laura Lee, Gérant partant : De Alcantara Pescarin, Adriana, nomination du Gérant : Kramer, Sophie
- 2014-10-22 : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric
- 2015-01-07 : Gérant partant : Wood, Mark, Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper
Les autres mandats des administrateurs
- ancely, thibaut, :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- belliveau, brian, :
- 2009-05-14 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-05-02 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS II (431278415)
- de alcantara pescarin, adriana. :
- 2009-05-14 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2009-05-14 : EURL SERVIN (429793904)
- 2009-05-14 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-05-02 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS II (431278415)
- 2009-04-30 : LES HORBOUTS I (423236538)
- 2009-04-30 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-04-30 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2009-04-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2009-04-23 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2009-04-21 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- garofalo, james, :
- 2009-04-23 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- gilbey, jasper :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- kapadwala, iqbal. :
- 2008-09-28 : LES HORBOUTS II (431278415)
- 2008-09-28 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2008-09-28 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- kramer, sophie :
- 2015-10-22 : GARNIER SR3 (509463253)
- 2015-10-22 : SCI PROSDIM JOUE (482735289)
- 2015-10-22 : Mariinsky SR3 (511798639)
- 2015-10-22 : SCI CHINON (490388535)
- 2015-10-22 : SCALA SR3 (509544326)
- 2015-10-22 : SCI LES GUIGNIERES (489455774)
- 2013-03-17 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2013-03-17 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2013-03-17 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2013-03-17 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2013-03-17 : EURL SERVIN (429793904)
- 2013-03-17 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2013-03-17 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2013-03-17 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- mc grath, laura lee, :
- 2013-03-17 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2013-03-17 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2013-03-17 : EURL SERVIN (429793904)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II (431278415)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- thibord, aymeric :
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2014-10-23 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-10-23 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-10-23 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2014-10-23 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-10-23 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-10-22 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-10-22 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-10-22 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-10-22 : EURL SERVIN (429793904)
- 2014-10-22 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2014-10-22 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-10-22 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2014-10-22 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2014-10-22 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2014-10-22 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-10-21 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-10-21 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-10-21 : SAS MALACHITE (444602700)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : SAS MALACHITE (444602700)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- wood, mark, :
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II IMMOBILIER SARL (431362193)
- 2009-08-23 : LES HORBOUTS II (431278415)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SERVIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SERVIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 438762007 00054 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2001-07-27 : vendredi 27 juillet 2001 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SERVIN- CO
2017 | 5 101 953.00 | 2 415 891.00 |
2016 | 2 686 062.00 | 2 400 237.00 |
2017 | 11 000.00 |
2016 | 11 000.00 |
2017 | -175 115.00 |
2016 | 291 786.00 |
2017 | 2 415 891.00 |
2016 | 2 400 237.00 |
2017 | -175 115.00 |
2016 | 291 786.00 |
2017 | -175 115.00 |
2016 | 291 786.00 |
2017 | 7 261 724.00 |
2016 | 7 261 724.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SERVIN- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 1231 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Kapadwala, Iqbal. - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080192 publié le 22/10/2008Annonce n° 1632 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Wilson, Paul. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090006 publié le 09/01/2009Annonce n° 1132 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 11000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 30 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090084 publié le 30/04/2009Annonce n° 1927 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 11000 EUR - Administration : Gérant partant : Belliveau, Brian, Gérant partant : Garofalo, James, nomination du Gérant : De Alcantara Pescarin, Adriana. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130054 publié le 17/03/2013Annonce n° 1168 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 11000 EUR - Administration : Gérant partant : Mc Grath, Laura Lee, Gérant partant : De Alcantara Pescarin, Adriana, nomination du Gérant : Kramer, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 22 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140203 publié le 22/10/2014Annonce n° 2255 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 11000 EUR - Administration : Gérant partant : Kramer, Sophie, nomination du Gérant : Thibord, Aymeric - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mercredi 07 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150004 publié le 07/01/2015Annonce n° 1340 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 11000 EUR - Administration : Gérant partant : Wood, Mark, Gérant partant : Wilson, Paul, Gérant partant : Thibord, Aymeric, nomination du Gérant : Ancely, Thibaut, nomination du Gérant : Gilbey, Jasper - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 25 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160254 publié le 29/12/2016Annonce n° 1692 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) Prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou a créer l'augmentation ou la réduction de toute participation l'apport la fusion la scission l'association en participation - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 11000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190004 publié le 06/01/2019Annonce n° 2282 N° RCS : 438762007 - Dénomination : SERVIN (HOLDING) - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 11000 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SERVIN- jeudi 31 mars 2005 : Fermé
264 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - mercredi 01 juin 2005 : Fermé
1 RUE FAVART 75002 PARIS 2 - mercredi 17 septembre 2014 : Fermé
40 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 - lundi 28 novembre 2016 : Fermé
33 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8 - lundi 29 octobre 2018 : Fermé
4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SERVIN- ARDENNES FINANCES : 12 RUE DU CEPOUN SAN MARTIN 83990 SAINT-TROPEZ
- CSPL CONSULTING : 14 CHE DU BESSAYRE 31240 SAINT-JEAN
- D INVEST : 2 BD DE LA REPUBLIQUE 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- ELIARINE INNOVATION : 50 AV DE LA MARQUEILLE 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
- ELLISPORT : 3 RUE DE LA GRASSINAIS 35400 SAINT-MALO
- EURALIS SEMENCES HOLDING : AV GASTON PHOEBUS 64230 LESCAR
- FINANCIERE JZ : RUE DE L INDUSTRIE 67720 HOERDT
- G.M. 13 : 20 RUE LEO LAGRANGE 13014 MARSEILLE 14
- GALILEO GLOBAL EDUCATION FRANCE : 41 RUE SAINT SEBASTIEN 75011 PARIS 11
- GROUPE BELVEDIA : 11 AV EMMANUEL PONTREMOLI 06200 NICE
- JLF FINANCES : 26 RUE RAYMOND ARIS 34300 AGDE
- L F F : RUE GROS GUILLAUME 35650 LE RHEU
- MARINAEL : LE PONT DE CIEUX 22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE
- RENTAL INVEST : LE BOIS CORNU 37260 THILOUZE
- TALIS INDUSTRIAL HOLDING FRANCE SAS : 4 AV LIONEL TERRAY 69330 MEYZIEU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SERVIN- JOHNSON CINDY : 11 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- MUSTO ANTONY : 17 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- ETABLISSEMENTS GERSOL : 37 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- GERLAND : 5 RUE TREILHARD 75008 PARIS 8
- HOPE FINANCIAL : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION A LA SECURITE : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- JOSSERAND & PONTVIANNE : 60 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- N.S.A LUXURY TRAVEL : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- NAPUKA 803 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- NOTIME : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SARL ST REMY TRADING : 36 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI JAVIFAL : 38 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- SCI KOKI : 17 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SD DRIVER SERVICE : 126 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SOSECAF SARL : 43 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SERVINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives