SAS MALACHITE
Présentation générale de SAS MALACHITE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS MALACHITE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS MALACHITE est situé au 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 16 décembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444602700 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 664 527,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
SAS MALACHITE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -13 766 516.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SAS MALACHITE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS MALACHITE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09444602700
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS MALACHITE de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ancely, thibaut,
- bartram, nigel ;
- chaumartin, anik,
- georghiou, jean-christophe
- gilbey, jasper
- gilbey, jasper,
- kramer, sophie,
- maallou, faouzi
- mchugh cunnane, maria
- mchugh cunnane, maria,
- nuveen france sas
- thibord, aymeric
- thibord, aymeric,
- tiaa lux 3 registre public : luxembourg b82493 représentée par garofolo, james p, adresse : 730 third avenue 10017 new york (usa),
- tiaa lux 9 sarl droit luxembourgeois (rcs luxembourg b 133015)
- wilson, paul,
- wilson, paul,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS MALACHITE
- 2008-06-30 : Président partant : TIAA LUX 3 REGISTRE PUBLIC : LUXEMBOURG B82493 représentée par GAROFOLO, James P, Adresse : 730 Third Avenue 10017 New York (Usa), nomination du Président : Mchugh Cunnane, Maria
- 2008-08-27 : Président partant : Mchugh Cunnane, Maria, nomination du Président : TIAA LUX 9 SARL DROIT LUXEMBOURGEOIS (RCS LUXEMBOURG B 133015)
- 2013-03-15 : nomination du Directeur général : Kramer, Sophie
- 2014-10-21 : Directeur général partant : Kramer, Sophie, nomination du Directeur général : Wilson, Paul, nomination du Directeur général : Thibord, Aymeric
- 2014-12-31 : Directeur général partant : Wilson, Paul, Directeur général partant : Thibord, Aymeric, nomination du Directeur général : Ancely, Thibaut, nomination du Directeur général : Gilbey, Jasper
- 2015-10-14 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2015-12-27 : Directeur général partant : Gilbey, Jasper, nomination du Directeur général : Maallou, Faouzi
- 2016-11-16 : nomination du Directeur général : Bartram, Nigel
- 2018-09-16 : modification du Président TIAA LUX 9 SARL représenté par N° d'immatriculation : LUXEMBOURG B133015
- 2019-05-09 : Directeur général partant : Maallou, Faouzi ; Directeur général partant : Bartram, Nigel ; nomination du Directeur général : Nuveen France SAS
- 2021-04-29 : modification du Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
Les autres mandats des administrateurs
- ancely, thibaut, :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- chaumartin, anik, :
- 2008-05-22 : MOBSAT (487650988)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- gilbey, jasper :
- 2016-02-19 : TH REAL ESTATE (FRANCE) SAS (441242526)
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- maallou, faouzi :
- 2019-05-09 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2019-04-24 : Fos-sur-Mer Holding SCI (833762263)
- 2019-04-24 : ELOF Fos-sur-Mer SCI (830834958)
- 2017-12-08 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2017-12-08 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2015-12-27 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2015-12-24 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2015-09-11 : PELV Amiens (811068642)
- 2015-09-11 : PELV Villabé (811068139)
- 2015-09-11 : PELV Bruyères (811055243)
- 2015-09-11 : PELV Lagny (811068717)
- mchugh cunnane, maria :
- 2008-07-02 : SAS LA DEFENSE (434583100)
- nuveen france sas :
- 2019-05-14 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2019-05-14 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2019-05-14 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2019-05-14 : SNC LAZULI (444991806)
- 2019-05-14 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2019-05-09 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2019-05-09 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2019-05-09 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2019-04-26 : ECF Enox SNC (829315662)
- 2019-04-24 : ELOF Fos-sur-Mer SCI (830834958)
- 2019-04-24 : ECF French Holdco SAS (829077726)
- 2019-04-24 : Fos-sur-Mer Holding SCI (833762263)
- 2019-04-24 : ELOF Troyes SCI (843446659)
- thibord, aymeric :
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2014-10-23 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-10-23 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-10-23 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2014-10-23 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-10-23 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-10-22 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2014-10-22 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-10-22 : EURL SERVIN (429793904)
- 2014-10-22 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-10-22 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-10-22 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-10-22 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2014-10-22 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2014-10-22 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-10-22 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2014-10-22 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-10-21 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2014-10-21 : BRUYERES II SAS (481364545)
- tiaa lux 9 sarl droit luxembourgeois (rcs luxembourg b 133015) :
- 2008-08-27 : SAS LA DEFENSE (434583100)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
- wilson, paul, :
- 2015-01-29 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2015-01-28 : SAS ROOSEVELT (434564266)
- 2015-01-09 : EURL SERVIN (429793904)
- 2015-01-08 : OLYMPE (HOLDING) (438762080)
- 2015-01-08 : SARL DES BRATEAUX (421605916)
- 2015-01-08 : 154 RUE DE L'UNIVERSITE (407911403)
- 2015-01-08 : EURL OLYMPE (429924269)
- 2015-01-07 : SERVIN (HOLDING) (438762007)
- 2014-12-31 : 36 RUE LA FAYETTE (451340079)
- 2014-12-31 : BRUYERES I SAS (481363935)
- 2014-12-30 : BRUYERES II SAS (481364545)
- 2014-12-30 : VILLABE SAS (481362622)
- 2014-12-30 : COURCELLES 70 (493027031)
- 2014-12-30 : RUE DE L'UNIVERSITE 154 (491829404)
- 2014-12-24 : SNC GARNET-TIAA (752692764)
- 2014-12-24 : SNC LAZULI (444991806)
- 2014-12-24 : SNC PERIDOT (444959456)
- 2014-12-24 : SNC LA DEFENSE (434756425)
- 2014-12-19 : PROVENCE 110 (494320468)
- 2009-08-18 : LES HORBOUTS I (423236538)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS MALACHITE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS MALACHITE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444602700 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2002-12-16 : lundi 16 décembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS MALACHITE- CO
2020 | 170 013 441.00 | 150 512 243.00 |
2019 | 19 501 198.00 | 146 239 400.00 |
2020 | 37 664 527.00 |
2019 | 37 664 527.00 |
2020 | -7 077 263.00 |
2019 | 12 305 661.00 |
2020 | 150 512 243.00 |
2019 | 146 239 400.00 |
2020 | -13 766 516.00 |
2019 | 15 969 158.00 |
2020 | -7 077 263.00 |
2019 | 12 305 661.00 |
2020 | 108 056 354.00 | 4 036 562.00 |
2019 | 29 138 553.00 | 74 881 239.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS MALACHITE- lundi 30 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080114 publié le 30/06/2008Annonce n° 2227 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 44378330 EUR - Administration : Président partant : TIAA LUX 3 REGISTRE PUBLIC : LUXEMBOURG B82493 représentée par GAROFOLO, James P, Adresse : 730 Third Avenue 10017 New York (Usa), nomination du Président : Mchugh Cunnane, Maria - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080125 publié le 17/07/2008Annonce n° 1915 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 44378330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 27 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080152 publié le 27/08/2008Annonce n° 2423 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 44378330 EUR - Administration : Président partant : Mchugh Cunnane, Maria, nomination du Président : TIAA LUX 9 SARL DROIT LUXEMBOURGEOIS (RCS LUXEMBOURG B 133015) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 15 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130053 publié le 15/03/2013Annonce n° 1541 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 44378330 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Kramer, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 371 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE (société absorbante) - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 44378330 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- jeudi 07 novembre 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 840 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE (société absorbante) - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 44378330 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 15 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140010 publié le 15/01/2014Annonce n° 1932 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55184330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à la fusion : SAS LA DEFENSE 434583100 40 bis rue Cardinet 75017 Paris
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140202 publié le 21/10/2014Annonce n° 1540 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55184330 EUR - Administration : Directeur général partant : Kramer, Sophie, nomination du Directeur général : Wilson, Paul, nomination du Directeur général : Thibord, Aymeric - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mercredi 31 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140251 publié le 31/12/2014Annonce n° 1353 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55184330 EUR - Administration : Directeur général partant : Wilson, Paul, Directeur général partant : Thibord, Aymeric, nomination du Directeur général : Ancely, Thibaut, nomination du Directeur général : Gilbey, Jasper - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 3398 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55184330 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 3404 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 43184330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- dimanche 27 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150249 publié le 27/12/2015Annonce n° 1685 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 43184330 EUR - Administration : Directeur général partant : Gilbey, Jasper, nomination du Directeur général : Maallou, Faouzi - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 16 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160223 publié le 16/11/2016Annonce n° 2125 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 43184330 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Bartram, Nigel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 08 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170027 publié le 08/02/2017Annonce n° 1054 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 43184330 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180159 publié le 23/08/2018Annonce n° 2364 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37664527 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- dimanche 16 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180176 publié le 16/09/2018Annonce n° 1332 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37664527 EUR - Administration : modification du Président TIAA LUX 9 SARL représenté par N° d'immatriculation : LUXEMBOURG B133015 - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190089 publié le 09/05/2019Annonce n° 957 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37664527 EUR - Administration : Directeur général partant : Maallou, Faouzi ; Directeur général partant : Bartram, Nigel ; nomination du Directeur général : Nuveen France SAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 29 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210084 publié le 29/04/2021Annonce n° 3091 N° RCS : 444602700 - Dénomination : SAS MALACHITE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37664527 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS MALACHITE- lundi 20 octobre 2003 : Fermé
114 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16 - mercredi 03 octobre 2007 : Fermé
151 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - mercredi 17 septembre 2014 : Fermé
40 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 - dimanche 01 janvier 2017 : Fermé
33 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8 - dimanche 01 janvier 2017 : Ouvert
4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS MALACHITE- ALTAU : 35 RUE DE MOSCOU 75008 PARIS 8
- EVANMAX : 55 RUE ARNOULD 13011 MARSEILLE 11
- FINACOM 2019 : 16 IMP D ANTIN 75008 PARIS 8
- FREJU INVEST : ZA DE GUINASSOU 24120 PAZAYAC
- LEO : 904 RD 10 COL DE CLAPS 13126 VAUVENARGUES
- LOU CAPITAL : 519 AV VICTOR HUGO 83600 FREJUS
- LUMIR : 13 RUE HENRI DUNANT - LA POMMERAYE 49620 MAUGES-SUR-LOIRE
- MEGG II : 47 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- MERSEA : 4 AV LANNELONGUE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
- MHAT : 1 RUE D ELBEE 49660 SEVREMOINE
- MIRAY INVESTISSEMENT : 320 RUE HENRI GRUAZ 73400 UGINE
- MJ : 1 CHE DU GRAND CLOS 14830 LANGRUNE-SUR-MER
- S2CJM : 40 AV DE ST ANTOINE 13015 MARSEILLE 15
- SIPALM : CHE DE LA HOUSSAYE 41600 VOUZON
- SOCIETE DE GESTION FCA : 2 RUE DU PIEGE 77370 NANGIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS MALACHITE- BUCHET MAXIME : 10 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
- DEKHIL HOURIA : 4 RUE LARRIBE 75008 PARIS 8
- AB TRADING SERVICES : 11 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8
- CLERMONT FERRAND INVEST HOTELS : 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- CTS : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FL CONSEIL : 25 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- MILLE MEMOIRES : 5 RUE FREDERIC BASTIAT 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 465 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- REAO 2007 B : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- ROMARIN : 85 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SC DU CHAMP FLEURI : 34 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- SCCV 73 BV : 3 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- SCI BUTTELAND : 217 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SERETEK : 12 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 99 BD DE MONTMORENCY 75016 PA : 8 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS MALACHITERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives