EOLIA
Présentation générale de EOLIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EOLIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EOLIA est situé au 2 RUE ANDRE BONIN 69004 LYON 4EME
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 24 décembre 2002 et qui est immatriculée sous le numéro 444660815 au greffe de LYON
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 1 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
EOLIA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1 039 336.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
EOLIA est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si EOLIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45444660815
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EOLIA de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- foldager,
- k/s difko port saint louis i,
- k/s difko port saint louis ii, nomination de l'
- mistral energie, nomination de l'
- mistral holding,
- mollmann, jens tange, nomination du
- poulsen, jesper nedergaard
- reen
- schou, erik romvig
- schou, erik romvig, nomination du
Les modifications survenues dans l'administration de la société EOLIA
- 2008-07-21 : Gérant partant : Foldager, nom d'usage : Foldager, Henning, nomination du Gérant non associé : Schou, Erik Romvig
- 2009-09-16 : Gérant non associé partant : Schou, Erik Romvig, nomination du Gérant non associé : Poulsen, Jesper Nedergaard
- 2015-01-21 : nomination du Gérant : Mollmann, Jens Tange, Gérant non associé partant : Poulsen, Jesper Nedergaard
- 2017-02-05 : Gérant partant : Mollmann, Jens Tange, nomination du Gérant : MISTRAL HOLDING, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : K/S DIFKO PORT SAINT LOUIS I, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : K/S DIFKO PORT SAINT LOUIS II, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : MISTRAL ENERGIE, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : REEN
Les autres mandats des administrateurs
- mollmann, jens tange, nomination du :
- 2017-08-27 : FERME EOLIENNE DU PUITS DE VAUDRON (483223061)
- poulsen, jesper nedergaard :
- 2009-09-30 : FERME EOLIENNE DU PUITS DE VAUDRON (483223061)
- 2009-09-17 : FERME EOLIENNE DES CHAMPS CORNUS (444883433)
- 2009-09-17 : PARC EOLIEN DE GUILLONVILLE (444883086)
- 2009-09-15 : PARCS EOLIENS DU CANTON D'ORGERES-EN-BEAUCE (444870794)
- schou, erik romvig :
- 2008-07-21 : PLUZUNET (451220610)
- 2008-07-21 : PARCS EOLIENS DU CANTON D'ORGERES-EN-BEAUCE (444870794)
- 2008-07-21 : PARC EOLIEN DE GUILLONVILLE (444883086)
- 2008-07-21 : FERME EOLIENNE DES CHAMPS CORNUS (444883433)
- 2008-07-21 : FERME EOLIENNE DU PUITS DE VAUDRON (483223061)
- schou, erik romvig, nomination du :
- 2009-09-30 : FERME EOLIENNE DU PUITS DE VAUDRON (483223061)
- 2009-09-17 : FERME EOLIENNE DES CHAMPS CORNUS (444883433)
- 2009-09-17 : PARC EOLIEN DE GUILLONVILLE (444883086)
- 2009-09-15 : PARCS EOLIENS DU CANTON D'ORGERES-EN-BEAUCE (444870794)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EOLIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EOLIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 444660815 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2002-12-24 : mardi 24 décembre 2002 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EOLIA- CO
2019 | 16 053 112.00 | 5 190 277.00 |
2018 | 10 862 835.00 | 4 402 633.00 |
2019 | 1 200.00 |
2018 | 1 200.00 |
2019 | 1 039 336.00 |
2018 | 693 563.00 |
2019 | 5 190 277.00 |
2018 | 4 402 633.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EOLIA- lundi 21 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080127 publié le 21/07/2008Annonce n° 2379 N° RCS : 444660815 - Dénomination : EOLIA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1200 EUR - Administration : Gérant partant : Foldager, nom d'usage : Foldager, Henning, nomination du Gérant non associé : Schou, Erik Romvig - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090178 publié le 16/09/2009Annonce n° 1357 N° RCS : 444660815 - Dénomination : EOLIA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1200 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Schou, Erik Romvig, nomination du Gérant non associé : Poulsen, Jesper Nedergaard - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 30 janvier 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150014 publié le 21/01/2015Annonce n° 3021 N° RCS : 444660815 - Dénomination : EOLIA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1200 EUR - Administration : nomination du Gérant : Mollmann, Jens Tange, Gérant non associé partant : Poulsen, Jesper Nedergaard - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170025 publié le 05/02/2017Annonce n° 1108 N° RCS : 444660815 - Dénomination : EOLIA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1200 EUR - Administration : Gérant partant : Mollmann, Jens Tange, nomination du Gérant : MISTRAL HOLDING, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : K/S DIFKO PORT SAINT LOUIS I, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : K/S DIFKO PORT SAINT LOUIS II, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : MISTRAL ENERGIE, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : REEN - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 décembre 2018: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/12/2018N° RCS : 444660815 - Dénomination : EOLIA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée MISTRAL HOLDING n'est plus gérant. Groupement d'intérêt économique MISTRAL ENERGIE devient gérant
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EOLIA- mercredi 01 août 2007 : Fermé
DOMAINE DE CHAMPFORT 26800 ETOILE-SUR-RHONE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LES CABANS 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE - jeudi 31 mai 2018 : Fermé
8 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10 - jeudi 31 mai 2018 : Ouvert
2 RUE ANDRE BONIN 69004 LYON 4EME
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EOLIA- ANDRADE ANTONIO : CHE ESPONNERE 64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ
- CANTIN MICHEL : 35 RUE DES ACACIAS 85220 LANDEVIEILLE
- DE NARDA JEAN-PAUL : 10 PL DU PARQUIAU 59990 ROMBIES-ET-MARCHIPONT
- EVE ALINE : 92 IMP DES PRES DE MONNAZ 74970 MARIGNIER
- GEFFRAY EMMANUEL : 14 RUE FONTAINE OGER 49420 CARBAY
- ISABELLE PAUL : 2 RUE RACINE 95470 FOSSES
- MESTDAGH MARC : 43 RUE PONSON DU TERRAIL 45450 FAY-AUX-LOGES
- SOTTIAU PASCAL : 17 QUA LE POURRET 26400 AOUSTE-SUR-SYE
- CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 7 : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- ELECTRON SOLAIRE : 292 RTE DE SAGY 71580 SAVIGNY-EN-REVERMONT
- METHA-TERNOIS : 45 RTE NATIONALE 62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE
- RP4 : 4 PL AMEDEE BONNET 69002 LYON 2EME
- SAS POUX ENERGIE : 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
- SLP : 24 CHE DE ROUNDELLE 64230 BOUGARBER
- SUNNY SIDE UP GUADELOUPE : 1 RUE DE LA CHAPELLE 97122 BAIE-MAHAULT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EOLIA- BOSC JEAN-LUC : 13 RUE CLAUDIUS LINOSSIER 69004 LYON 4EME
- GOURD ANTHONY : 5 RUE HENRI GORJUS 69004 LYON 4EME
- LAFONT ELISABETH : 8 GRANDE RUE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 4EME
- LANGELLIER FLORIAN : 10 RUE DUMENGE 69004 LYON 4EME
- MAURELLI LIONEL : 4 PL DES TAPIS 69004 LYON 4EME
- ADIAM'OR : 155 BD DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 4EME
- AVENIR CANUTS : 1 MTE GEORGES KUBLER 69004 LYON 4EME
- BLOUIN TROCCAN : 27 RUE VALENTIN COUTURIER 69004 LYON 4EME
- BUREAU D ETUDES B ROUCHON : 17 RUE PAILLERON 69004 LYON 4EME
- CMO : 77 BD DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 4EME
- COGIMO : 101 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 LYON 4EME
- COPROPRIETE : 21 CRS D HERBOUVILLE 69004 LYON 4EME
- EEP MUSIQUE ARC EN CIEL : 15 RUE BELFORT 69004 LYON 4EME
- QUART-LUNE COMPAGNIE DE THEATRE : 117 BD DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 4EME
- VAGABONDS DES COULEURS : 26 CRS D HERBOUVILLE 69004 LYON 4EME
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EOLIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives