SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS
Présentation générale de SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS est situé au 11 RUE DE MOSCOU 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 mai 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 448689919 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 484 529.00 € pour un résultat de 221 771.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90448689919
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- alves pessanha viegas, jorge manuel,
- de sousa marques gellweiler, antonio joao,
- dubois, sébastien
- lozano munoz, jose maria,
- marty, pascal,
- quinta fernandes, nelson jorge. .
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS
- 2008-03-27 : Gérant partant : Marty, Pascal, nomination du Gérant : Lozano Munoz, Jose Maria, nomination du Gérant : De Sousa Marques Gellweiler, Antonio Joao, nomination du Gérant : Alves Pessanha Viegas, Jorge Manuel, nomination du Gérant : Quinta Fernandes, Nelson Jorge. .
- 2010-10-08 : Gérant : DUBOIS Sébastien Gérant : SAGLIO Marc-Antoine
- 2018-01-19 : Gérant partant : Dubois, Sébastien
- 2020-11-24 : nomination du Gérant : Dubois, Sébastien ; Gérant partant : Saglio, Marc-Antoine
Les autres mandats des administrateurs
- de sousa marques gellweiler, antonio joao, :
- 2015-05-03 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES COMBLES SIGLE : SEPE LES COMBLES (449036722)
- quinta fernandes, nelson jorge. . :
- 2008-03-27 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES COMBLES (449036722)
- 2008-03-27 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE MONT D'HEZECQUES (448666917)
- 2008-03-27 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE FOND GEROME (448645796)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SEPE LES HERONS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 448689919 00075 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2003-05-22 : jeudi 22 mai 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS- CO
2019 | 14 678 744.00 | 7 297 028.00 |
2018 | 7 381 716.00 | 7 979 379.00 |
2019 | 7 500.00 |
2018 | 7 500.00 |
2019 | 861 982.00 |
2018 | 612 816.00 |
2019 | 7 297 028.00 |
2018 | 7 979 379.00 |
2019 | 1 484 529.00 | 1 484 529.00 |
2018 | 1 395 400.00 |
2019 | 221 771.00 |
2018 | -27 395.00 |
2019 | 861 982.00 |
2018 | 612 816.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS- jeudi 27 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080052 publié le 27/03/2008Annonce n° 2397 N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS Acquisition et exploitation d'installation utilisant l'énergie mécanique du vent pour production d'énergie électrique - forme juridique : SARL à associé unique - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant partant : Marty, Pascal, nomination du Gérant : Lozano Munoz, Jose Maria, nomination du Gérant : De Sousa Marques Gellweiler, Antonio Joao, nomination du Gérant : Alves Pessanha Viegas, Jorge Manuel, nomination du Gérant : Quinta Fernandes, Nelson Jorge. . - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080076 publié le 06/05/2008Annonce n° 620 N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS Acquisition et exploitation d'installation utilisant l'énergie mécanique du vent pour production d'énergie électrique - forme juridique : SARL à associé unique - capital : 7500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/01/2009N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS SIGLE : SEPE LES HERONS - Adresse : 31 rue Inkermann 59000 Lille - Activité : Acquisition et exploitation des installations utilisant le vent pour la production d'électricité - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Co-gérant : LOZANO MUNOZ Jose Maria. Co-gérant : DE SOUSA MARQUES GELLWEILER Antonio Joao. Co-gérant : ALVES PESSANHA VIEGAS Jorge Manuel. Co-gérant : QUINTA FERNANDES Nelson Jorge.
- jeudi 10 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 08 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100196 publié le 08/10/2010Annonce n° 305 N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS SIGLE : SEPE LES HERONS Acquisition et exploitation des installations utilisant le vent pour la production d'électricité - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : DUBOIS Sébastien Gérant : SAGLIO Marc-Antoine - Modification : Changement de gérant
- vendredi 19 novembre 2010: Radiation
Bodacc B publié le 19/11/2010N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS SIGLE : SEPE LES HERONS 31 rue Inkermann 59000 Lille Acquisition et exploitation des installations utilisant le vent pour la production d'électricité - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- mardi 06 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 19 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180013 publié le 19/01/2018Annonce n° 1843 N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS SIGLE : SEPE LES HERONS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant partant : Dubois, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 24 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200228 publié le 24/11/2020Annonce n° 2650 N° RCS : 448689919 - Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES HERONS SIGLE : SEPE LES HERONS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7500 EUR - Administration : nomination du Gérant : Dubois, Sébastien ; Gérant partant : Saglio, Marc-Antoine - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS- vendredi 08 décembre 2006 : Fermé
1 RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LES HERONS 62310 FRUGES - jeudi 11 octobre 2007 : Fermé
21 PL VENDOME 75001 PARIS 1 - jeudi 16 octobre 2008 : Fermé
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - mercredi 30 juin 2010 : Fermé
31 RUE INKERMANN 59000 LILLE - jeudi 22 octobre 2020 : Fermé
94 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 - jeudi 22 octobre 2020 : Ouvert
11 RUE DE MOSCOU 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS- BERGER GUY : 1 RUE DES ALZINES 66450 POLLESTRES
- DE VITRY D AVAUCOURT BENOIT : LA MOTTE THIBERGEAU 72500 FLEE
- HAGER JEAN CLAUDE : 28 AV DE LEZIGNAN 11200 TOUROUZELLE
- MOURARD LUC : LD LE PIVOL 38350 SOUSVILLE
- B2P BILLAUD BROSSARD : 6 ALL DES LAVANDIERES 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
- CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LA FOSSETTE : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- CREDO LAVENE : 27 QUAI DE LA FONTAINE 30900 NIMES
- CS ROQUECAMUDE : 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
- MARGOT PROD : 28 LOT ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE
- RICHARD ET FILLES : LES SALELLES 48190 ALLENC
- SAINT POLYCARPE ENERGIES : 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- SARL ROUGERON : LD CHAMASSERGUE 23700 ROUGNAT
- SOLAR 461 EURL : RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
- SPV COLOMB S.A.R.L : 9 RUE NOBEL 97122 BAIE-MAHAULT
- TERRE ET LAC III : 10 PL DE LA MAIRIE 41600 CHAON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONS- DALLASERRA MYRIAM : 16 RUE EULER 75008 PARIS 8
- GUIDICELLI MARIE : 11 RUE PORTALIS 75008 PARIS 8
- MULACHELA SAMY : 85 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ZOUAG SIDI : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- ACMH PARTNERS : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- AFER SFER : 14 RUE ROQUEPINE 75008 PARIS 8
- ANGLADE & ASSOCIES : 24 RUE DE MADRID 75008 PARIS 8
- CONCEPT ET CREATIONS : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- DAPHIRA 3Z : 14 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- FIN PIERRE N 4 : 4 RUE CHAUVEAU LAGARDE 75008 PARIS 8
- MARIATRANS EXPRESS : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SONIMM 6 RUE DE LA PAIX : 77 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- SYB123 : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- TOITS SOLAIRES DES ALPES 2009-TSA 2009 : 20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- WALL INVEST : 14 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC EXPLOITATION PARC EOLIEN HERONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives