SECEB SCS
Présentation générale de SECEB SCS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SECEB SCS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SECEB SCS est situé au 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 30 octobre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 450865944 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en commandite simple au capital de 201 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Développement, construction et exploitation de centrales éoliennes destinées à la prodution et à la vente d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SECEB SCS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 978 552.00 € pour un résultat de 680 322.00 € grace à 4 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SECEB SCS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SECEB SCS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65450865944
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SECEB SCS de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bonnaffoux eric, jean, louis, marius
- boralex (sasu)
- brouyere pascal, rene, jean, ghislain
- de lazlo, robert
- decostre patrick
- decostre, patrick
- lemaire patrick
- lemaire, patrick ;
- murley, thomas,
- perarnaud, jean
- perarnaud, jean,
- picardy wind (france ) eurl (sarl)
- roche, frédéric ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société SECEB SCS
- 2010-06-29 : Gérant non associé partant : Murley, Thomas, nomination du Gérant non associé : Perarnaud, Jean, nomination du Gérant non associé : De Lazlo, Robert
- 2013-04-30 : Gérant non associé partant : Perarnaud, Jean
- 2013-06-19 : modification de l'Associé commandité gérant PICARDY WIND (FRANCE) EURL, nomination du Gérant : Roche, Frédéric, Gérant non associé partant : De Lazlo, Robert
- 2018-08-05 : Gérant partant : Roche, Frédéric ; nomination du Gérant : Lemaire, Patrick ; nomination du Gérant : Decostre, Patrick
- 2019-04-07 : Gérant, Associé commandité : PICARDY WIND (FRANCE ) EURL (SARL) ; Gérant : LEMAIRE Patrick ; Gérant : DECOSTRE Patrick ; Gérant : BONNAFFOUX Eric, Jean, Louis, Marius ; Gérant : BROUYERE Pascal, Rene, Jean, Ghislain
- 2019-11-06 : Gérant, Associé commandité : PICARDY WIND (FRANCE ) EURL (SARL) ; Gérant : BORALEX (SASU)
Les autres mandats des administrateurs
- bonnaffoux eric, jean, louis, marius :
- 2021-01-21 : BORALEX VALLEE DE L'ARCE EXTENSION (848857538)
- 2020-12-17 : BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL (853086072)
- 2020-01-21 : VENTS DE LA PLAINE PICARDE (834176919)
- 2020-01-10 : BORALEX FONTAINE LES BOULANS (834178576)
- 2019-11-24 : LES VENTS DU SUD ARTOIS (523476638)
- 2019-11-24 : CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE LANGRES (479898942)
- 2019-11-15 : PICARDY WIND FRANCE (490505724)
- 2019-11-06 : CENTRALE EOLIENNE DU BASSIGNY (480217215)
- 2019-09-24 : VENT ENERGIE RENOUVELABLE (493365308)
- 2019-09-05 : BORALEX ENERGIE FRANCE (524719838)
- 2019-09-05 : CONORA SARL 5 (523730489)
- 2019-06-30 : BORALEX CHAM LONGE II (441808417)
- 2019-06-30 : BORALEX SOLAIRE LES CIGALETTES (811038694)
- 2019-06-30 : BORALEX AVIGNONET II SAS (501412316)
- 2019-06-30 : BORALEX AVIGNONET SAS (438089047)
- 2019-06-30 : BORALEX LES COTEAUX DU BLAISERON SAS (828396291)
- 2019-06-30 : BORALEX LE PELON SAS (823942966)
- 2019-06-30 : BORALEX RONCHOIS (483063483)
- 2019-05-29 : LES VENTS DU CAUDRESIS (514438142)
- 2019-05-29 : LES VENTS DE L'EST CAMBRESIS (523476109)
- boralex (sasu) :
- 2020-01-30 : PARC EOLIEN DU VAL AUX MOINES (501295307)
- 2020-01-21 : BORALEX BLENDECQUES (428609242)
- 2019-11-24 : Boralex Production (489206623)
- 2019-11-24 : PICARDY WIND PARTICIPATION (791917685)
- 2019-11-06 : PARC EOLIEN DES BLANCHES FOSSES (820780369)
- 2019-11-06 : LES VENTS DU SANTERRE (794768895)
- 2019-11-06 : BORALEX ENERGY INVESTMENT (502376163)
- 2019-10-29 : PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS (501739064)
- 2019-10-29 : FERME EOLIENNE LA REMISE RECLAINVILLE (481717106)
- 2019-10-29 : PARC EOLIEN DE MORLANGE (501738702)
- 2019-10-29 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LES VAUX DES ROQUES (477931240)
- 2019-10-29 : Boralex Seine-Maritime (502377245)
- 2019-10-29 : SECE.STA SAS (485145320)
- 2019-10-29 : PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAUNAY (502376353)
- 2019-10-29 : PICARDY WIND (490505666)
- 2019-10-29 : PARC EOLIEN DE ZONDRANGE (501738686)
- 2019-10-29 : MISTRAL EN BEAUCE (483990479)
- 2019-10-29 : LES MOULINS DE BOULAY (481061422)
- 2019-10-22 : PARC EOLIEN DU BOIS RICART (820500973)
- 2019-10-22 : PARC EOLIEN DU BOIS DESIRE (502375959)
- brouyere pascal, rene, jean, ghislain :
- 2021-01-21 : BORALEX VALLEE DE L'ARCE EXTENSION (848857538)
- 2021-01-06 : BORALEX CHAM LONGE (834178378)
- 2020-12-17 : BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL (853086072)
- 2020-12-17 : BORALEX OUEST-VRON (853086007)
- 2020-07-09 : REMISE RECLAINVILLE REPOWERING (885012054)
- 2020-07-08 : BORALEX PROJET 4 (885053595)
- 2020-07-07 : PARC SOLAIRE DE LA CLE DES CHAMPS (884968108)
- 2020-05-07 : BORALEX Damery SCI (840875256)
- 2020-01-21 : VENTS DE LA PLAINE PICARDE (834176919)
- 2020-01-21 : BORALEX SAUMERVILLE (841022759)
- 2020-01-21 : VENTS DE HAUTE SOMME (834176992)
- 2020-01-10 : ECOTERA (489097469)
- 2020-01-10 : BORALEX CAUMONT CHERIENNES (832896062)
- 2020-01-10 : BORALEX PEYROLLES EN PROVENCE (834178626)
- 2020-01-10 : BORALEX FONTAINE LES BOULANS (834178576)
- 2020-01-10 : BORALEX MERCOEUR II (834178444)
- 2020-01-10 : BORALEX HELFAUT (833087281)
- 2020-01-03 : BORALEX PREVERANGES SAS (823943055)
- 2019-11-24 : BORALEX EOLE 6 (834178493)
- 2019-10-29 : BORALEX PLATEAU DE SAVERNAT SAS (810995118)
- decostre patrick :
- 2020-11-19 : ANEMODE (493143291)
- 2020-01-10 : BORALEX NIBAS SAS (449046614)
- 2020-01-10 : BORALEX CHEPY SAS (442697991)
- 2020-01-03 : BORALEX PREVERANGES SAS (823943055)
- 2019-11-24 : CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE LANGRES (479898942)
- 2019-11-19 : LAUR EOLE ENERGIE (509915229)
- 2019-11-15 : PICARDY WIND FRANCE (490505724)
- 2019-11-06 : CENTRALE EOLIENNE DU BASSIGNY (480217215)
- 2019-10-03 : ECOTERA DEVELOPPEMENT (522468321)
- 2019-09-24 : CONORA SARL 6 (523730596)
- 2019-09-24 : BORALEX MENETREOLS SAS (480605583)
- 2019-09-24 : BORALEX EnR SAS (808296503)
- 2019-09-24 : BORALEX BESSADOUS SAS (440006757)
- 2019-09-24 : BORALEX CHAM LONGE II (441808417)
- 2019-09-24 : BORALEX VERSEILLES SAS (440006500)
- 2019-09-24 : BORALEX MASSIF CENTRAL (480876390)
- 2019-09-24 : BORALEX BEL AIR SAS (440673325)
- 2019-09-24 : BORALEX MONTEIL SAS (440006286)
- 2019-09-24 : BORALEX LE PELON SAS (823942966)
- 2019-09-24 : BORALEX SAINT GEORGES SAS (483752317)
- decostre, patrick :
- 2018-08-09 : PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAUNAY (502376353)
- 2018-08-09 : SOCIETE DU PARC EOLIEN DU FOND DE LA PLAINE (497900589)
- 2018-08-09 : MISTRAL EN BEAUCE (483990479)
- 2018-08-09 : PICARDY WIND FRANCE (490505724)
- 2018-08-09 : LES MOULINS DE BOULAY (481061422)
- 2018-08-09 : PICARDY WIND (490505666)
- 2018-08-09 : FERME EOLIENNE LA REMISE RECLAINVILLE (481717106)
- 2018-08-08 : PARC EOLIEN DE MORLANGE (501738702)
- 2018-08-08 : PARC EOLIEN DU BOIS RICART (820500973)
- 2018-08-08 : CENTRALE EOLIENNE DU PLATEAU DE LANGRES (479898942)
- 2018-08-08 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LES VAUX DES ROQUES (477931240)
- 2018-08-08 : PARC EOLIEN DE ZONDRANGE (501738686)
- 2018-08-08 : Boralex Production (489206623)
- 2018-08-08 : SECE.STA SAS (485145320)
- 2018-08-08 : PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS (501739064)
- 2018-08-08 : BORALEX ENERGY INVESTMENT (502376163)
- 2018-08-08 : PARC EOLIEN DU VAL AUX MOINES (501295307)
- 2018-08-07 : FERME EOLIENNE DES EVITS ET JOSAPHAT (480074731)
- 2018-08-07 : CENTRALE EOLIENNE DES CLERIMOIS (494704562)
- 2018-08-07 : Boralex Seine-Maritime (502377245)
- lemaire patrick :
- 2019-12-06 : DEVELOPPEMENT PLEIADE (537789406)
- 2019-12-03 : AU 6 RUE DU BAC (803216787)
- 2019-07-09 : BORALEX SAINTE CHRISTINE (833865751)
- 2019-06-30 : BORALEX LES COTEAUX DU BLAISERON SAS (828396291)
- 2019-06-30 : BORALEX LE PELON SAS (823942966)
- 2019-06-16 : BORALEX ENERGIE VERTE (443134317)
- 2019-06-16 : BORALEX ENERGIE FRANCE (524719838)
- 2019-05-29 : BORALEX MASSIF CENTRAL (480876390)
- 2019-05-13 : LEMAIRE PATRICK (852493485)
- 2019-04-17 : PARC EOLIEN DU BOIS RICART (820500973)
- 2019-04-07 : LES MOULINS DE BOULAY (481061422)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DU VAL AUX MOINES (501295307)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DE ZONDRANGE (501738686)
- 2019-04-07 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LES VAUX DES ROQUES (477931240)
- 2019-04-07 : Boralex Production (489206623)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DU BOIS DESIRE (502375959)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS (501739064)
- 2019-04-07 : SOCIETE DU PARC EOLIEN DU FOND DE LA PLAINE (497900589)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DU BOIS DES FONTAINES (833883812)
- 2019-04-07 : PARC EOLIEN DE MORLANGE (501738702)
- perarnaud, jean :
- 2013-04-30 : SECE.STA SAS (485145320)
- 2013-04-30 : PICARDY WIND FRANCE (490505724)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SECEB SCS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SECEB SCS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 450865944 00083 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5306 Société en commandite simple |
Date de création de l'unité légale | 2003-10-30 : jeudi 30 octobre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SECEB SCS- CO
2019 | 17 009 172.00 | 4 035 164.00 |
2018 | 12 974 008.00 | 4 508 494.00 |
2019 | 201 000.00 |
2018 | 201 000.00 |
2019 | 909 035.00 |
2018 | 238 828.00 |
2019 | 4 035 164.00 |
2018 | 4 508 494.00 |
2019 | 1 978 552.00 | 1 978 552.00 |
2018 | 1 736 279.00 |
2019 | 680 322.00 |
2018 | 182 978.00 |
2019 | 909 035.00 |
2018 | 238 828.00 |
2019 | 12 443 813.00 | 493 525.00 |
2018 | 11 147 175.00 | 803 113.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SECEB SCS- vendredi 16 octobre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/10/2009N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - Adresse : 58 bis rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris - Activité : Développement construction et exploitation de centrales éoliennes destinées à la production et à la vente d'électricité. - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : Gérant non associé : Murley, Thomas, Gérant commandité : PICARDY WIND (FRANCE) EURL.
- mardi 29 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100124 publié le 29/06/2010Annonce n° 2580 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS Développement construction et exploitation de centrales éoliennes destinées à la production et à la vente d'électricité. - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Murley, Thomas, nomination du Gérant non associé : Perarnaud, Jean, nomination du Gérant non associé : De Lazlo, Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110202 publié le 18/10/2011Annonce n° 1125 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 30 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130084 publié le 30/04/2013Annonce n° 1124 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Perarnaud, Jean - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130116 publié le 19/06/2013Annonce n° 1854 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : modification de l'Associé commandité gérant PICARDY WIND (FRANCE) EURL, nomination du Gérant : Roche, Frédéric, Gérant non associé partant : De Lazlo, Robert - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 05 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180147 publié le 05/08/2018Annonce n° 2265 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : Gérant partant : Roche, Frédéric ; nomination du Gérant : Lemaire, Patrick ; nomination du Gérant : Decostre, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 avril 2019: Creation
Bodacc A publié le 07/04/2019N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - Adresse : 71 rue Jean Jaurès 62575 Blendecques - Activité : Développement, construction et exploitation de centrales éoliennes destinées à la prodution et à la vente d'électricité - forme juridique : Société en commandite simple - capital : 201000 EUR - Administration : Gérant, Associé commandité : PICARDY WIND (FRANCE ) EURL (SARL) ; Gérant : LEMAIRE Patrick ; Gérant : DECOSTRE Patrick ; Gérant : BONNAFFOUX Eric, Jean, Louis, Marius ; Gérant : BROUYERE Pascal, Rene, Jean, Ghislain
- dimanche 11 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 06 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190214 publié le 06/11/2019Annonce n° 2240 N° RCS : 450865944 - Dénomination : SECEB SCS - forme juridique : Société en commandite simple - capital : - Administration : Gérant, Associé commandité : PICARDY WIND (FRANCE ) EURL (SARL) ; Gérant : BORALEX (SASU) - Modification : Modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SECEB SCS- mardi 08 septembre 2009 : Fermé
CTRE COMMERC 3 FONTAINES 95000 CERGY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 PL DE LA MAIRIE 80540 BOUGAINVILLE - vendredi 09 septembre 2011 : Fermé
58 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 - jeudi 23 mai 2013 : Fermé
36 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1 - mardi 22 janvier 2019 : Fermé
82 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 - mercredi 22 novembre 2017 : CENTRALE TREBRY 2 Ouvert
LIEU DIT VALLEE DU PRETRE 80540 BOUGAINVILLE - mercredi 27 décembre 2017 : Ouvert
LD LA CASSEROLE 80540 BOUGAINVILLE - mardi 22 janvier 2019 : Ouvert
71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SECEB SCS- BONNEAU JEROME : 16 RUE DE GRENADE 31790 SAINT-JORY
- LECARPENTIER PATRICK : 7 RUE DES PENSEES 76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
- LENAIN GEORGES : LA MARCHAIS 53200 LA ROCHE-NEUVILLE
- NEVEUX ALAIN : 16140 AMBERAC
- PAUPIERE DANIEL : 6 RUE DES ACACIAS 49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE
- RENARD GUILLAUME : 27 ALL DU BEUGNON 18120 MEREAU
- CTC : LOU PUECH DEL PAGOS 48270 PRINSUEJOLS-MALBOUZON
- IEL EXPLOITATION 39 : 41 BD CARNOT 22000 SAINT-BRIEUC
- KIITOS RA : 65 RTE DES BROUS 01430 VIEU D'IZENAVE
- LA FOURRAGERE DE LORRAINE : 90 CHE DE REGNIEVILLE 54470 MAMEY
- LES EOLIENNES CITOYENNES 10 : 12 RUE MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST
- PE INGENIERIE : 21 AV DU PONT VIEUX 12400 VABRES L'ABBAYE
- PROVENCE ECO ENERGIE P7 : 614 RD 7N 13670 SAINT-ANDIOL
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN SAULZET II : 11 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
- SOLES VILLEFEVRE : 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SECEB SCS- BILBAULT NICOLAS : 67 RUE AMBROISE PARE 62575 BLENDECQUES
- DAMONEZ STEPHANE : 434 RUE LEO LAGRANGE 62575 BLENDECQUES
- PORET ODILE : 18 RUE DES ECOLES 62575 HEURINGHEM
- ROTS DAVID : 42 RUE JACQUES FLANDRIN 62575 BLENDECQUES
- ASSOCIATION MAYACHICOS : 610 RUE SOUS LE BOIS 62575 HEURINGHEM
- BORALEX EOLE 10 : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- BORALEX PLOUGUIN : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- BORALEX TRIZAC : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- BORALEX WIND FRANCE : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- CLINIQUE DE SAINT-OMER : 71 RUE AMBROISE PARE 62575 BLENDECQUES
- FITNESS BLENDECQUOIS : 1 RUE LEON BLUM 62575 BLENDECQUES
- LES VENTS DU BAPALMOIS : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- SARL DAMIEN LAGERSIE : 480 RUE SOUS LE BOIS 62575 HEURINGHEM
- SCI DADIMO : 610 RUE SOUS LE BOIS 62575 HEURINGHEM
- VITALITE ANIMAT SERV INTER : 21 RUE ROGER SALENGRO 62575 BLENDECQUES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SECEB SCSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives