HOLDING V.A.F.
Présentation générale de HOLDING V.A.F.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOLDING V.A.F. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOLDING V.A.F. est situé au 2 RUE DE L'INDUSTRIE 85640 MOUCHAMPS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 04 novembre 2003 et qui est immatriculée sous le numéro 450899422 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 141 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
HOLDING V.A.F. à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 763 967.00 € pour un résultat de 230 948.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
HOLDING V.A.F. est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si HOLDING V.A.F. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07450899422
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOLDING V.A.F. de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lorieux,
- vincendeau, thomas
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOLDING V.A.F.
- 2011-02-24 : Président du directoire : VINCENDEAU Bruno Membre du directoire : MICHENAUD Roselyne Marie Madeleine Président du conseil de surveillance : VINCENDEAU André Joseph Lucien Membre du conseil de surveillance : LORIEUX Fabienne Membre du conseil de surveillance : VINCENDEAU Delphine Commissaire aux comptes titulaire : AVENCIA Commissaire aux comptes suppléant : SARL M2 CONSULTANTS ET ASSOCIES
- 2018-08-21 : Membre du conseil de surveillance partant : Lorieux, nom d'usage : Vincendeau, Fabienne ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Vincendeau, Thomas
- 2020-10-30 : modification du Président Vincendeau, Bruno ; Président du conseil de surveillance partant : Vincendeau, André Joseph Lucien ; Membre du directoire partant : Michenaud, nom d'usage : Vincendeau, Roselyne Marie Madeleine ; Membre du conseil de surveillance partant : Vincendeau, Delphine ; Membre du conseil de surveillance partant : Vincendeau, Thomas ; modification du Commissaire aux comptes suppléant IN EXTENSO OUEST AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOLDING V.A.F. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOLDING V.A.F. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 450899422 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2003-11-04 : mardi 04 novembre 2003 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOLDING V.A.F.- CO
2017 | 4 019 120.00 | 3 994 833.00 |
2016 | 24 287.00 | 3 787 831.00 |
2017 | 141 500.00 |
2016 | 141 500.00 |
2017 | 246 749.00 |
2016 | 248 365.00 |
2017 | 3 994 833.00 |
2016 | 3 787 831.00 |
2017 | 763 967.00 |
2016 | 773 355.00 |
2017 | 230 948.00 |
2016 | 248 357.00 |
2017 | 246 749.00 |
2016 | 248 365.00 |
2017 | 445 695.00 |
2016 | 445 695.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOLDING V.A.F.- jeudi 24 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110039 publié le 24/02/2011Annonce n° 1514 N° RCS : 450899422 - Dénomination : HOLDING V.A.F. acquisition et gestion de tous biens et droits mo- biliers et immobiliers - toutes valeurs mobilières toutes participations dans le capital de toutes sociétés prestations de services aux entreprises - forme juridique : Société anonyme à directoire - capital : 141500.00 EUR - Administration : Président du directoire : VINCENDEAU Bruno Membre du directoire : MICHENAUD Roselyne Marie Madeleine Président du conseil de surveillance : VINCENDEAU André Joseph Lucien Membre du conseil de surveillance : LORIEUX Fabienne Membre du conseil de surveillance : VINCENDEAU Delphine Commissaire aux comptes titulaire : AVENCIA Commissaire aux comptes suppléant : SARL M2 CONSULTANTS ET ASSOCIES - Modification : Réduction de capital
- samedi 21 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 15 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180157 publié le 21/08/2018Annonce n° 2204 N° RCS : 450899422 - Dénomination : HOLDING V.A.F. - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 141500 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Lorieux, nom d'usage : Vincendeau, Fabienne ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Vincendeau, Thomas - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 21 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200212 publié le 30/10/2020Annonce n° 1680 N° RCS : 450899422 - Dénomination : HOLDING V.A.F. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 141500 EUR - Administration : modification du Président Vincendeau, Bruno ; Président du conseil de surveillance partant : Vincendeau, André Joseph Lucien ; Membre du directoire partant : Michenaud, nom d'usage : Vincendeau, Roselyne Marie Madeleine ; Membre du conseil de surveillance partant : Vincendeau, Delphine ; Membre du conseil de surveillance partant : Vincendeau, Thomas ; modification du Commissaire aux comptes suppléant IN EXTENSO OUEST AUDIT - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOLDING V.A.F.- jeudi 01 octobre 2020 : Ouvert
2 RUE DE L'INDUSTRIE 85640 MOUCHAMPS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOLDING V.A.F.- ANTHINEA : 1 QUAI DES PLATRERIES 77920 SAMOIS-SUR-SEINE
- CIE FR COURTAGE GESTION PATRIMOINE : 5 RUE COQ HERON 75001 PARIS 1
- ELAC : 2 RUE DES EGLANTINES 59400 CAMBRAI
- ENDLESS SUMMER : 7 CHE DU TAGNEL 34710 LESPIGNAN
- EOLDI : 2 RUE CRUCY 44000 NANTES
- ESPACE BLEU : 210 RUE DE SIECK 29250 SANTEC
- GREEN INVEST DREAM : 43 AV PAUL SANTY 69008 LYON 8EME
- HANAMY : 46 AV PERRONET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- HEADLONG : 17 RUE DE NANCY 75010 PARIS 10
- HOLDING PERIER INVEST : 1 AV DE L'ASPRE 66300 SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE
- IMMO THERMATIC : MAGRIN 12450 CALMONT
- KR HOLDING : 12 AV DU MARECHAL JUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SC HOLDING GOGA : QUAI GOSLAR 33120 ARCACHON
- SOCIETE FINANCIERE JANISSET : 345 CHE DE CACHARD 07440 BOFFRES
- STB : 9 RUE DES AMANDIERS 66300 PASSA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOLDING V.A.F.- ARROYO AGUILAR CAROLINA : 111 RUE LE DEFFEND 85640 MOUCHAMPS
- GOMOT JULIETTE : LE VIEUX CHATEAU 85640 MOUCHAMPS
- GREGOIRE ISABELLE : 33 RUE DU BEIGNON 85640 MOUCHAMPS
- PASQUIER LINDA : 7 PL CLEMENCEAU 85640 MOUCHAMPS
- ROBINEAU HERVE : LA PARIERE 85640 MOUCHAMPS
- SEMEIJN ELISABETH : 1 RUE DE LA MARTINIERE 85640 MOUCHAMPS
- FOOTBALL CLUB MOUCHAMPS ROCHETREJOUX : RUE DU STADE 85640 MOUCHAMPS
- GROUPEMENT D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LES RAGANES : LE DEFFEND 85640 MOUCHAMPS
- LES 2R : 1 PL GEORGES CLEMENCEAU 85640 MOUCHAMPS
- LES MERENS : BEAUREGARD 85640 MOUCHAMPS
- M KINE : RUE DES JARDINS 85640 MOUCHAMPS
- SARL CHRISTOPHE CAILLET : LA PETITE RAJOLIERE 85640 MOUCHAMPS
- SARL LA RAJOLIERE : LA PETITE RAJOLIERE 85640 MOUCHAMPS
- SCI DES ETANGS DU PARC SOUBISE : LE PARC SOUBISE 85640 MOUCHAMPS
- SCI LE PRE PELONNE : LIEUT DIT LA GRANGE GALLUT 85640 MOUCHAMPS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOLDING V.A.F.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives