MAT VICTOR HUGO
Présentation générale de MAT VICTOR HUGO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAT VICTOR HUGO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAT VICTOR HUGO est situé au 4 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 18 février 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 452295132 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
MAT VICTOR HUGO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MAT VICTOR HUGO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MAT VICTOR HUGO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35452295132
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAT VICTOR HUGO de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- le bihan, yves
- timar-schubert, laure france,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAT VICTOR HUGO
- 2008-07-30 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Timar-Schubert, Laure France, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Bihan, Yves
- 2014-09-03 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Timar-Schubert, Laure France, Commissaire aux comptes suppléant partant : Le Bihan, Yves
- 2019-05-31 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA
- 2019-07-26 : nomination du Président : Costes, Thierry ; Gérant partant : Chretiennot, nom d'usage : Mangel, Agnès Colette Francoise ; Gérant partant : Mangel, Bruno Roger Gilbert
Les autres mandats des administrateurs
- le bihan, yves :
- 2020-09-15 : HOTEL HENRIETTE (325070258)
- 2020-07-16 : SOCIETE DE GESTION DU DALOU (401643671)
- 2020-07-12 : TOURISME AVENUE (562091025)
- 2020-06-21 : JANA PARTICIPATIONS (434750170)
- 2018-08-17 : ATHYS (410723886)
- 2018-07-12 : AGENCE BIBLIOTHEQUES INFORMATION SERVICE (434971610)
- 2018-06-12 : CORPOVIA (390465680)
- 2017-10-19 : SANTA MARIA (562127910)
- 2017-05-26 : FRANCE DEFI (352198576)
- 2017-01-06 : APPLIWAVE (524227154)
- 2016-11-20 : NOVATIM (488352642)
- 2016-11-04 : BVS Group (514555697)
- 2014-11-07 : LE SOUFFLOT (403998057)
- 2014-10-28 : BAR BRASSERIE DES TROIS QUARTIERS (319392072)
- 2012-10-25 : BLANDIN TOURS (515101087)
- 2012-08-01 : AUTO PERFORMANCE PARIS (404336091)
- 2012-03-20 : BAKER TILLY SOFIDEEC (487734113)
- 2012-03-13 : SOFIDEEC (652059213)
- 2009-09-13 : JUY PATRIMOINE INVESTISSEMENT (481206837)
- 2008-08-26 : LE MANDINET (622044105)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAT VICTOR HUGO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAT VICTOR HUGO |
Dénomination usuelle de l'unité légale | L'AVENTURE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 452295132 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-02-18 : mercredi 18 février 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAT VICTOR HUGOIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAT VICTOR HUGO- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080133 publié le 30/07/2008Annonce n° 1398 N° RCS : 452295132 - Dénomination : SARL MANGEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 108000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Timar-Schubert, Laure France, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Bihan, Yves - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 03 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140168 publié le 03/09/2014Annonce n° 1283 N° RCS : 452295132 - Dénomination : SARL MANGEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 108000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Timar-Schubert, Laure France, Commissaire aux comptes suppléant partant : Le Bihan, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 20 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160056 publié le 20/03/2016Annonce n° 974 N° RCS : 452295132 - Dénomination : SARL MANGEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 120000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
- vendredi 31 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190104 publié le 31/05/2019Annonce n° 3337 N° RCS : 452295132 - Dénomination : SARL MANGEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES SA - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 26 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190143 publié le 26/07/2019Annonce n° 1180 N° RCS : 452295132 - Dénomination : MAT VICTOR HUGO - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Président : Costes, Thierry ; Gérant partant : Chretiennot, nom d'usage : Mangel, Agnès Colette Francoise ; Gérant partant : Mangel, Bruno Roger Gilbert - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, la forme juridique et l'administration
- mercredi 12 février 2020: Vente
Bodacc A publié le 14/01/2020Annonce n° 1066 N° RCS : 452295132 - Dénomination : MAT VICTOR HUGO 15 rue de Presbourg 75016 Paris Brasserie restaurant bar - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 120000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Les Petites Affiches - Opposition : Cabinet de Maître Francis Ladoux Avocat 8 rue du Rocher 75008 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 660000,00 euros.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAT VICTOR HUGO- samedi 25 décembre 2004 : Fermé
55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16 - mardi 31 décembre 2019 : LES MARECHAUX Ouvert
15 RUE DE PRESBOURG 75116 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
4 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAT VICTOR HUGO- DABIN PHILIPPE : TRONCAIS 03360 SAINT-BONNET-TRONCAIS
- NGUYEN NOAN : 3 RTE DE CAIRANNE 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
- PAYET PATRICK : 138 CHE THOMAS PAYET 97418 LE TAMPON
- PREVOST FREDERIC : 15 RUE DU COMMANDANT MENGIN 62100 CALAIS
- CECIBULE : 24 RUE DE LA COURSE 67000 STRASBOURG
- COUR : 4 PL DE LA MAIRIE 25370 LES HOPITAUX-NEUFS
- DUKES STB : DEVIATION RN 1 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
- MADAMET : 12 RUE MONTPENSIER 14600 HONFLEUR
- MARIO PIZZA : LOT MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT
- MGM CATERING : 55 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- PMP : 108 BD MONTESQUIEU 59100 ROUBAIX
- SABERIK : 11 ALL DES TILLEULS 87230 PAGEAS
- SARL AVALANCHES : 65 ROUTE DES TERRES BASSES 97150 SAINT MARTIN
- SAVEURS & CIE : 2 RUE DE LA REPUBLIQUE 54425 PULNOY
- SUSHI 7 : LD VOIE VERTE 97122 BAIE-MAHAULT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAT VICTOR HUGO- FOURNIER CAMILLE : 19 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- POUJOL KEVIN : 39 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SLAMA FRANCOISE : 9 RUE DE MAGDEBOURG 75116 PARIS 16
- BIO ENERGIE : 7 PL D IENA 75116 PARIS 16
- C M C : 59 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- NAGORI : 8 RUE DECAMPS 75116 PARIS 16
- NERIOS : 2 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16
- RHINOFORYOU : 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SC LE SQUARE FINANCES : 9 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS 16
- SCI ANCELLE II : 30 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- SCI BOSQUET DU ROY : 65 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- SCI DES DOCKS DE SALOME : 10 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- SCI GALA INVEST : 15 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- SINO TEAM MANAGEMENT LIMITED : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 6 RUE WEBER PARIS 16 REP SARL : 6 RUE WEBER 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAT VICTOR HUGORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives