FA JAURES
Présentation générale de FA JAURES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FA JAURES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FA JAURES est situé au 47 AV DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET
C'est une grande entreprise qui a été crée le dimanche 18 avril 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 452621295 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
FA JAURES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 243 210.00 € pour un résultat de 866.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
FA JAURES est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si FA JAURES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85452621295
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FA JAURES de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FA JAURES
- 2010-11-09 : Président : ACHBAD Abed modification le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : R. B. A. en fonction le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LEVY Eric en fonction le 28 Octobre 2010
- 2010-11-25 : Commissaire aux comptes suppléant : R. B. A. en fonction le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LEVY Eric en fonction le 28 Octobre 2010 Président : DAHAN Maurice en fonction le 16 Novembre 2010
- 2012-11-07 : Président : DAHAN Maurice en fonction le 16 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : SBE AUDIT ET CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUREALYS en fonction le 29 Octobre 2012
- 2013-09-30 : Commissaire aux comptes suppléant : SBE AUDIT ET CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUREALYS en fonction le 29 Octobre 2012 Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 20 Septembre 2013
- 2016-12-22 : Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 20 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 19 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Décembre 2016
- 2018-08-16 : Président : FRANPRIX EXPANSION modification le 13 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 13 Août 2018
- 2019-02-17 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 13 Août 2018 ; Président : COFILEAD en fonction le 14 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FA JAURES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FA JAURES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | FRANPRIX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 452621295 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-04-18 : dimanche 18 avril 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FA JAURES- CO
2019 | 995 993.00 | 550 703.00 |
2018 | 445 290.00 | 622 081.00 |
2019 | 15 000.00 |
2018 | 15 000.00 |
2019 | -358.00 |
2018 | -36 104.00 |
2019 | 550 703.00 |
2018 | 622 081.00 |
2019 | 2 243 210.00 | 2 243 210.00 |
2018 | 2 384 086.00 |
2019 | 866.00 |
2018 | -41 927.00 |
2019 | -358.00 |
2018 | -36 104.00 |
2019 | 526 908.00 |
2018 | 526 908.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FA JAURES- mercredi 04 juin 2008: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2009: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 09 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100217 publié le 09/11/2010Annonce n° 1422 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ACHBAD Abed modification le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : R. B. A. en fonction le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LEVY Eric en fonction le 28 Octobre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 25 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100228 publié le 25/11/2010Annonce n° 3296 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : R. B. A. en fonction le 28 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : LEVY Eric en fonction le 28 Octobre 2010 Président : DAHAN Maurice en fonction le 16 Novembre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 07 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120215 publié le 07/11/2012Annonce n° 2841 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DAHAN Maurice en fonction le 16 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : SBE AUDIT ET CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUREALYS en fonction le 29 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130188 publié le 30/09/2013Annonce n° 1317 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SBE AUDIT ET CONSEIL en fonction le 29 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUREALYS en fonction le 29 Octobre 2012 Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 20 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 22 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160249 publié le 22/12/2016Annonce n° 3168 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 20 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 19 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 28 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 16 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180154 publié le 16/08/2018Annonce n° 1089 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : FRANPRIX EXPANSION modification le 13 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 13 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 17 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190034 publié le 17/02/2019Annonce n° 3354 N° RCS : 452621295 - Dénomination : FA JAURES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 13 Août 2018 ; Président : COFILEAD en fonction le 14 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FA JAURES- mercredi 02 juin 2010 : FRANPRIX Ouvert
47 AV DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FA JAURES- BADUEL FLORENT : RUE PIERRE CELEIROL 63790 MUROL
- GEOLIER NICAISE : 8 RUE DE CARNEL 56100 LORIENT
- PLANCHON SEBASTIEN : 8 AV FOUQUE 13960 SAUSSET-LES-PINS
- CHARITE DISTRIBUTION : 11 RUE DE LA CHARITE 69002 LYON 2EME
- DEAM : CTRE COMMERCIAL ST EXUPERY 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
- DISTRIBUTION ALIMENTAIRE QAISAR : 39 RUE DE NEGRENEYS 31200 TOULOUSE
- EDEN FRUITS : 36 AV MAZARIN 91380 CHILLY-MAZARIN
- GABIN : 48 RUE DU GENERAL LECLERC 02140 PLOMION
- GOUT & QUALITE : 24 RUE DU LONG DOUET 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
- HOPE : 9 RUE DE PARIS CD 84 95500 GONESSE
- JED EPICERIE : LD TRIONCELLE 97122 BAIE-MAHAULT
- LACHERE-LELEU : 105 RUE DE METZ 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- LE MARCHE DE L'OISE : 1 RUE LEON MAUVAIS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- LOUISOR ET FILS : 147 CRS ROTIN CHAUVEL 97139 LES ABYMES
- SOCIETE COMMERCIALE WORICK : 138 AV DU GENERAL DE GAULLE 97190 LE GOSIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FA JAURES- BAMBA MARIAM : 2 RES DU GAI LOGIS 93350 LE BOURGET
- BHAILALBHAI ALKABEN : 3 RUE ANATOLE FRANCE 93350 LE BOURGET
- KANOUTE SEKOUBA : 59 AV BAUDOIN 93350 LE BOURGET
- LATHES YONCK : 42 AV DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET
- NGOMA LILIAN CHRISTEL : 2 RUE CASTELNAU 93350 LE BOURGET
- SINGH SHAMSHER : 1 AV PASTEUR 93350 LE BOURGET
- SZMOLDA MAREK : 9 RUE DE LA REPUBLIQUE 93350 LE BOURGET
- XIAO ZHIYONG : 4 AV JEAN JAURES 93350 LE BOURGET
- AR BAT : 20 RUE MAURICE BELLONTE 93350 LE BOURGET
- DAVID : 6 AV CARNOT 93350 LE BOURGET
- LA PARISIENNE : 74 AV DE LA DIVISION LECLERC 93350 LE BOURGET
- RAPID'AU TOIT : 8 RUE ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET
- SARL KWEDI MBONGO : 7 AV DU 8 MAI 1945 93350 LE BOURGET
- SCI DU 8 RUE DE VERDUN : 8 RUE DE VERDUN 93350 LE BOURGET
- SELECTA HOLDING SAS : 53 AV JEAN JAURES 93350 LE BOURGET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FA JAURESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives