OCEBO
Présentation générale de OCEBO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OCEBO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OCEBO est situé au 29 RUE ROYALE 69001 LYON 1ER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 septembre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 478627995 au greffe de LYON
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 010,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.11Z ( Activités des agences de publicité)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de publicité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.11Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- - conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- - conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- - conseil en marketing
- - création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- - distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- - la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- - la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- - marketing dans les points de vente
- - promotion de produits
- - publicité aérienne
- - publipostage
Mais exclus
- - l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- - l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- - la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- - la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- - le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- - les études de marché (cf73.20Z)
- - les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
Chiffre d’affaire
OCEBO à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 187 272.00 € pour un résultat de 176 193.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
OCEBO est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si OCEBO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78478627995
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OCEBO de part son activité de 73.11Z ( Activités des agences de publicité) sont :
- 00086 : Publicité (48.6% des salariés)
- 02372 : Entreprises de distribution directe (27.7% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (10.1% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- baliva, vincent,
- protto, thomas
Les modifications survenues dans l'administration de la société OCEBO
- 2008-08-27 : Gérant partant : Baliva, Vincent, nomination du Gérant : Protto, Thomas
- 2012-03-14 : nomination du Gérant : Baliva, Vincent, nomination du Gérant : Girot, Yannick
- 2016-01-13 : BALIVA Vincent nom d'usage : BALIVA n'est plus gérant. BALIVA Vincent nom d'usage : BALIVA devient président. PROTTO Thomas nom d'usage : PROTTO n'est plus gérant. GIROT Yannick nom d'usage : GIROT n'est plus gérant. GIROT Yannick nom d'usage : GIROT devient directeur général. PROTTO Thomas nom d'usage : PROTTO devient directeur général délégué.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OCEBO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OCEBO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 478627995 00069 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-09-01 : mercredi 01 septembre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 73.11Z : Activités des agences de publicité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Publicité |
Activite | Activités des agences de publicité |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OCEBO- CO
2018 | 1 251 309.00 | 1 214 510.00 |
2017 | 36 799.00 | 1 139 644.00 |
2018 | 40 010.00 |
2017 | 40 010.00 |
2018 | 184 002.00 |
2017 | 149 849.00 |
2018 | 1 214 510.00 |
2017 | 1 139 644.00 |
2018 | 1 187 272.00 | 1 232 707.00 |
2017 | 45 435.00 | 1 129 012.00 |
2018 | 176 193.00 |
2017 | 158 966.00 |
2018 | 184 002.00 |
2017 | 149 849.00 |
2018 | 375 932.00 |
2017 | 375 932.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OCEBO- mercredi 27 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080152 publié le 27/08/2008Annonce n° 2468 N° RCS : 478627995 - Dénomination : OCEBO - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : Gérant partant : Baliva, Vincent, nomination du Gérant : Protto, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 14 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120052 publié le 14/03/2012Annonce n° 2344 N° RCS : 478627995 - Dénomination : OCEBO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : nomination du Gérant : Baliva, Vincent, nomination du Gérant : Girot, Yannick - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 16 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 24 juillet 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/07/2014N° RCS : 478627995 - Dénomination : OCEBO - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable - capital : - Administration :
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- lundi 10 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160008 publié le 13/01/2016Annonce n° 2003 N° RCS : 478627995 - Dénomination : OCEBO - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 40010.00 EUR - Administration : BALIVA Vincent nom d'usage : BALIVA n'est plus gérant. BALIVA Vincent nom d'usage : BALIVA devient président. PROTTO Thomas nom d'usage : PROTTO n'est plus gérant. GIROT Yannick nom d'usage : GIROT n'est plus gérant. GIROT Yannick nom d'usage : GIROT devient directeur général. PROTTO Thomas nom d'usage : PROTTO devient directeur général délégué. - Modification : Modification du capital. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
- mercredi 03 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 25 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170162 publié le 25/08/2017Annonce n° 1358 N° RCS : 478627995 - Dénomination : OCEBO - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- samedi 09 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 09 septembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OCEBO- mardi 11 octobre 2005 : Fermé
5 RUE ROCROY 75010 PARIS 10 - lundi 20 février 2006 : Fermé
14 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS 1 - mercredi 18 juin 2014 : Fermé
32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10 - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
16 RUE DES CAPUCINS 69001 LYON 1ER - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
1 RUE DU JOLI COEUR 54000 NANCY - samedi 01 juillet 2017 : Ouvert
29 RUE ROYALE 69001 LYON 1ER - mercredi 01 avril 2020 : Fermé
50 RUE JACQUARD 54000 NANCY - mercredi 01 avril 2020 : Ouvert
72 RUE ST NICOLAS 54000 NANCY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OCEBO- AGUIE HONORISTE : 38 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS 10
- AYDOGAN KENAN : 30 RUE DE BISKRA 59100 ROUBAIX
- CORDA JULIA : 15 QUAI BACALAN 33300 BORDEAUX
- DRUEL GREGORY : 144 AV JEAN LAGARRIGUE 76530 GRAND-COURONNE
- GORNES BERNARD : 9 AV DU CORAIL 13008 MARSEILLE 8
- GRAFF JEAN : 3 RUE FELIX FAURE 75015 PARIS 15
- PARTHENAY ANTHONY : 60 AV PIERRE MENDES FRANCE 79200 PARTHENAY
- SENAUD FREDDY : 382 AV DU MONDIAL DE RUGBY 2007 34070 MONTPELLIER
- APYRENE COMMUNICATION : 125 RUE GEORGE SAND 37000 TOURS
- BIG BEN CONSEILS : 560 CHE DU BUREL 06250 MOUGINS
- HOME SWEET COM : 4 RUE CHARLES THIBAULT 10000 TROYES
- LA P'TITE POULETTE : 32 RUE DE SAINT AVOLD 57670 FRANCALTROFF
- LAURENT VIDAL LTD : 6 RUE FRANCISQUE SARCEY 34500 BEZIERS
- PRESTA MAREE : BD LOUIS DURAND 77515 FAREMOUTIERS
- X-PRIME GROUPE : 10 RUE DES TRENTE SIX PONTS 31400 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OCEBO- PALFRAY THEO : 9 RUE ROMARIN 69001 LYON 1ER
- PAULUS OLIVIER : 6 RUE DES CAPUCINS 69001 LYON 1ER
- PEYRE CECILE ALICE : 11 PL CROIX PAQUET 69001 LYON 1ER
- COPROPRIETE : 13 RUE DE LA VIEILLE 69001 LYON 1ER
- ECO6EVENT : 23 RUE BURDEAU 69001 LYON 1ER
- ECURIE CONCOURS LA DOUA : 3 PL SATHONAY 69001 LYON 1ER
- LAVERIE DE LA GRANDE COTE : 67 MTE DE LA GRANDE COTE 69001 LYON 1ER
- LE CLUB VERTIGE : 5 RUE DU GRIFFON 69001 LYON 1ER
- LES BALEINES : 4 RUE DE LA REPUBLIQUE 69001 LYON 1ER
- LNCONSEIL CENTRE EST : 3 PL LOUIS PRADEL 69001 LYON 1ER
- LYDO SARL : 42 RUE PDT EDOUARD HERRIOT 69001 LYON 1ER
- OKINE : 166 BD DE LA CROIX ROUSSE 69001 LYON 1ER
- SEAFIELD INCORPOREE : 7 QUAI SAINT VINCENT 69001 LYON 1ER
- SYND COPROPRIETE 3 RUE CHARTREUX : 3 RUE DES CHARTREUX 69001 LYON 1ER
- THEATRE INSTANT T : 35 RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON 1ER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OCEBORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives