ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES
Présentation générale de ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES est situé au 80 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 26 octobre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 480191956 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : Activités juridiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71480191956
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- frier,
- gaulin, catherine
Les modifications survenues dans l'administration de la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES
- 2020-07-10 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Frier, nom d'usage : Armaos, Claire ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gaulin, Catherine
Les autres mandats des administrateurs
- gaulin, catherine :
- 2020-09-08 : VALPHI (793148834)
- 2012-12-04 : SOCIETE D'ETUDES TELEPHONIQUES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (702004839)
- 2012-08-10 : TEAM TRADE GROUPE (431250000)
- 2012-06-15 : EASTNETS FRANCE (488287731)
- 2010-08-29 : AU ROI DU CAFE (418127718)
- 2008-07-15 : RCBF CONSULTING (402871800)
- 2008-06-06 : NET EVENT SOLUTIONS (434248415)
- 2008-05-31 : NEWS CAFE (390901973)
- 2008-04-27 : MAAM SOFT (499895951)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 480191956 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2004-10-26 : mardi 26 octobre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES- jeudi 24 avril 2008: Depot des comptes
- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2010: Depot des comptes
- mardi 21 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110119 publié le 21/06/2011Annonce n° 1015 N° RCS : 480191956 - Dénomination : ANNE DEMARLES - SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 23 février 2012: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2013: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Depot des comptes
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 10 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200133 publié le 10/07/2020Annonce n° 1274 N° RCS : 480191956 - Dénomination : ANNE DEMARLES - SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Frier, nom d'usage : Armaos, Claire ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gaulin, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
80 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES- ALBOU AGNES : 303 CHE DU GAZ 06220 VALLAURIS
- ARRIEU JEAN : 61 RUE LAMY 24800 THIVIERS
- BALLADUR PIERRE : 75 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BAULARD THERESE : 21 BD DU COLONEL QUERU 72000 LE MANS
- FRANCOIS ELOCCIE AUNOO : 2 AV DE NEW YORK 75116 PARIS 16
- GRAVIS CAMILLE : 49 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- IHAROUR AGNES : 1 AV DE MARHUM 64100 BAYONNE
- LE COZ EMMANUEL : 16 AV GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS
- LE LEON NICOLAS : 48 QUAI DE L ODET 29000 QUIMPER
- MBA-N KAMAGNE ROSE : 45 AV JEAN MEDECIN 06000 NICE
- MBANG ALEXANDRE : 22 AV DE L OBSERVATOIRE 75014 PARIS 14
- PETITET FRANCIS : 9 RUE MARECHAL JOFFRE 13100 AIX-EN-PROVENCE
- ROUXEL CATHERINE : 22 AV DE L OBSERVATOIRE 75014 PARIS 14
- SAYADA WILFRIED : 40 AV NIEL 75017 PARIS 17
- CABINET JOHN PETER MUJANAY : 1 AV DU COMMERCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRES- BARAGAN MARTINE : 2 RUE DE LOGELBACH 75017 PARIS 17
- BELIN JEAN-BAPTISTE : 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- DRAHUSAK IGOR : 8 RUE SAINT FERDINAND 75017 PARIS 17
- KOUROUMA ADAMA : 122 RUE CARDINET 75017 PARIS 17
- 2A CONSEIL : 190 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17
- ALTERNATIVE INVESTISSEMENT : 110 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17
- BEISO GOSLOSO : 73 RUE DES MOINES 75017 PARIS 17
- BOUTICA : 34 RUE DES EPINETTES 75017 PARIS 17
- C' L'ATELIER : 34 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS 17
- COTTE DE MAILLES CONSULTING : 5 AV DES CHASSEURS 75017 PARIS 17
- DFORB : 97 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- ESSORIMMO : 181 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- SCI COURCELLES SAMAIN : 5 RUE ALBERT SAMAIN 75017 PARIS 17
- SCI DES TERNES : 4 AV DES TERNES 75017 PARIS 17
- VITALIS MEDICAL POITOU CHARENTES : 85 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ANNE DEMARLES - SOC VENTES VOLONTAIRESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives