AUNIS ENERGIES
Présentation générale de AUNIS ENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AUNIS ENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AUNIS ENERGIES est situé au 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 mars 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 481793149 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
AUNIS ENERGIES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AUNIS ENERGIES est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si AUNIS ENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16481793149
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AUNIS ENERGIES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AUNIS ENERGIES
- 2018-11-27 : Gérant : GRANDIDIER Jean-Yves Michel en fonction le 23 Novembre 2018 ; Gérant : ROUBEROL Marc Christian Jacques en fonction le 23 Novembre 2018 ; Gérant : LANOE Frédéric Paul Ivan en fonction le 23 Novembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AUNIS ENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AUNIS ENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 481793149 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-03-01 : mardi 01 mars 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AUNIS ENERGIESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AUNIS ENERGIES- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 19 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080211 publié le 19/11/2008Annonce n° 495 N° RCS : 481793149 - Dénomination : AUNIS ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée société à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 27 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180226 publié le 27/11/2018Annonce n° 455 N° RCS : 481793149 - Dénomination : AUNIS ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : GRANDIDIER Jean-Yves Michel en fonction le 23 Novembre 2018 ; Gérant : ROUBEROL Marc Christian Jacques en fonction le 23 Novembre 2018 ; Gérant : LANOE Frédéric Paul Ivan en fonction le 23 Novembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 12 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AUNIS ENERGIES- lundi 20 octobre 2008 : Fermé
180 AV DU MARECHAL LECLERC 33130 BEGLES - vendredi 27 janvier 2012 : Fermé
FIEF DE LA COURBE 17170 FERRIERES - lundi 20 octobre 2008 : Ouvert
213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES - vendredi 27 janvier 2012 : Ouvert
LE PETIT FIEF DU PEU 17170 SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AUNIS ENERGIES- BRANDY XAVIER : 5 RUE DES CHAUMES 17220 SAINTE-SOULLE
- CORNIETI MARIE-EMMANUELLE : 89 RUE DE JONVILLE 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- FAVREAU AURELIE : 32 RTE D ANGERS 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
- HARRIBEY LAURENCE : 7 CHE DU MOULA 33250 SAINT-SAUVEUR
- MARTI ARLETTE : 22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 BEAUZELLE
- PROAL RENE : LE BOURGET 04400 FAUCON-DE-BARCELONNETTE
- SAUVAGNAT SOLANGE : 14 RUE DE LA WANTZENEAU 87500 LADIGNAC-LE-LONG
- SCOHY VINCENT : 08400 BOURCQ
- AKUO ENERGY SAS : 140 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I22 : 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1
- CHANTE SOLEIL : CHANTEGRENOUILLE 48100 SAINT-LAURENT-DE-MURET
- CVBE E27 : 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1
- FERME EOLIENNE DE BRILLAC-ORADOUR FANAIS : 1 RUE DES ARQUEBUSIERS 67000 STRASBOURG
- SARL MARCEL BRELIVET : KERANPRANOU 29460 DIRINON
- WPD ENERGIE 101 : 32 RUE DE BELLEVUE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AUNIS ENERGIES- KABORE MIGUEL : 1 RUE VOLTAIRE 33130 BEGLES
- LAMANT LAURENCE : 7 RUE CHARLES PEGUY 33130 BEGLES
- MONSEAU CYPRIEN : 226 BD JEAN JACQUES BOSC 33130 BEGLES
- MULAMBA KALALA : 89 RUE BERTHELOT 33130 BEGLES
- SACHET PIERRE : 24 RUE MARECHAL GALLIENI 33130 BEGLES
- SEBASTIAN BALLESTEROS JULIAN : 28 RUE DES QUATRE CASTERA 33130 BEGLES
- SIRON VERONIQUE : 30 AV ROBERT SCHUMAN 33130 BEGLES
- VARAILLON-LABORIE GREGORY : 2 IMP DE LA BISCUITERIE 33130 BEGLES
- 3LM : 6 ALL ARGOUS 33130 BEGLES
- ASS PASSE TEMPS : 58 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33130 BEGLES
- BEUVRAIGNES ENERGIES : 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- CLEAR IMMOBILIER : 181 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- GRAVURE DURANDEAU : 6 RUE DU LUGAN 33130 BEGLES
- NEUILLY SAINT FRONT ENERGIES : 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- WASHOP BEGLES : RUE GUSTAVE EIFFEL 33130 BEGLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AUNIS ENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives