SL BAR
Présentation générale de SL BAR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SL BAR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SL BAR est situé au 71 RUE DE SURESNES 92380 GARCHES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 22 septembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 484164579 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SL BAR à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 0 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SL BAR est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SL BAR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35484164579
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SL BAR de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de oliveira juliano augusto
Les modifications survenues dans l'administration de la société SL BAR
- 2011-02-24 : Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Antonio Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Augusto en fonction le 16 Février 2011
- 2019-10-04 : Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Augusto
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SL BAR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SL BAR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 484164579 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-09-22 : jeudi 22 septembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SL BARIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SL BAR- jeudi 24 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110039 publié le 24/02/2011Annonce n° 1684 N° RCS : 484164579 - Dénomination : S. L. BAR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Antonio Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Augusto en fonction le 16 Février 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 04 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190192 publié le 04/10/2019Annonce n° 2255 N° RCS : 484164579 - Dénomination : S.L. BAR Création, acquisition, exploitation, de tous fonds de commerce de café, bar, restaurant, brasserie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DE OLIVEIRA JULIANO Augusto - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 29 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 20 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200036 publié le 20/02/2020Annonce n° 3962 N° RCS : 484164579 - Dénomination : S.L. BAR Création, acquisition, exploitation, de tous fonds de commerce de café, bar, restaurant, brasserie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : cessation d'activité.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SL BAR- vendredi 24 janvier 2020 : Fermé
71 RUE DE SURESNES 92380 GARCHES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SL BAR- BOLMIO CLAUDE : RTE DE BEZIERS N112 34200 SETE
- MASSY HENRI : 194 RUE DE TOULOUSE 87000 LIMOGES
- AU COEUR DU PANIER : 23 RUE DU PANIER 13002 MARSEILLE 2
- CREL : 7 QUAI D AIGUILLON 44490 LE CROISIC
- DEUXIEME PRINTEMPS : 243 AV JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS
- EURL CAFE DES MARCHANDS : 2 RUE D ANJOU 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
- F & B : 102 AV GEORGES CLEMENCEAU 83310 COGOLIN
- FAB : PL DE L EGLISE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- L'ECU DE FRANCE : 31 RUE DE CHAMPIGNY 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
- LA CHAMADE : 93 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS 3
- LA PLACE : 16 PL SAINT PIERRE 49400 SAUMUR
- NEMRUT : 32 BD GARIBALDI 13001 MARSEILLE 1
- NINA.B : ZA DE L OUSSON 01300 BELLEY
- PATATAS : 128 RTE DE PARIS 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- VIVEGA : 5 RUE POUCHET 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SL BAR- FOLLAIN THIBAUD : 235 GRANDE RUE 92380 GARCHES
- KNOCHE SVEN : 7 RUE DE TOULON 92380 GARCHES
- MAAOUI AHMED : 24 RUE DU DOCTEUR DEBAT 92380 GARCHES
- TOLLIE BENJAMIN : 37 RUE HENRI REGNAULT 92380 GARCHES
- AFA CONSEIL : 15 COTE HENRI DUNANT 92380 GARCHES
- ALF CONSEIL FINANCE : 13 RUE DES QUATRE VENTS 92380 GARCHES
- ARAKLEA : 3 RUE SYLVAIN VIGNERAS 92380 GARCHES
- BJB CONSULTING & TRADING : 21 RUE DES CROISSANTS 92380 GARCHES
- FINANCIERE CHARCO : 24 RUE DES CROISSANTS 92380 GARCHES
- HOLDING GK : 30 RUE DE SURESNES 92380 GARCHES
- LEORYS : 19 RUE DES QUATRE VENTS 92380 GARCHES
- SCI 236 RUE DE VAUGIRARD : 15 RUE DU DIX NEUF JANVIER 92380 GARCHES
- SCI 3B : 68 RUE DU COL DE ROCHEBRUNE 92380 GARCHES
- SET A SET : 21 RUE PASTEUR 92380 GARCHES
- SYND COPRO VILLA HARMONY : 174 GRANDE RUE 92380 GARCHES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SL BARRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives