MEKTEC FRANCE SAS
Présentation générale de MEKTEC FRANCE SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MEKTEC FRANCE SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MEKTEC FRANCE SAS est situé au RD 35 68700 STEINBACH
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 octobre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 488455486 au greffe de MULHOUSE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
MEKTEC FRANCE SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
MEKTEC FRANCE SAS est du ressort du greffe de MULHOUSE dont les coordonnées postales sont 44 AVE ROBERT SCHUMAN 68061 MULHOUSE CEDEX 3
Le greffe peut être appelé au 0389354241 aux horaires suivants : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Délivrance des extraits KBis sur place ou par demande postale.
Coût : 2,96 euros.
Aucune transmission par voie électronique. et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MEKTEC FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80488455486
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MEKTEC FRANCE SAS de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brand (christian),
- brauer (andreas, michael)
- brauer (andreas, michaël),
- brauer andreas, michael
- endlicher marc, rudi
- fries (philippe)
- fries (philippe),
- fries philippe
- pflimlin (philippe)
- pflimlin philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société MEKTEC FRANCE SAS
- 2008-01-24 : changement de président : partant : ZIERES (Jurgen), nouveau : BOCHTLER (Wolfgang).
- 2008-01-24 : changement de président, partant : BOCHTLER (Wolfgang), nouveau : MANN (Torsten).
- 2011-06-29 : président : BRAUER (Andreas, Michaël), directeur général : BRAND (Christian), commissaire aux comptes titulaire : FRIES (Philippe), commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN (Philippe)
- 2013-02-01 : président : BRAUER (Andreas, Michael) ; commissaire aux comptes titulaire : FRIES (Philippe) ; commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN (Philippe)
- 2019-12-26 : Président : BRAUER Andreas, Michael ; Directeur général : ENDLICHER Marc, Rudi ; Commissaire aux comptes titulaire : FRIES Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- fries (philippe) :
- 2018-03-27 : LINEA LIGHT FRANCE (422792630)
- 2017-12-20 : HENNER MARCHAND DE VIN (348757287)
- 2017-12-20 : ALSACE AVENTURE 68 (453828824)
- 2017-11-24 : TRAVAUX PUBLICS DES TROIS FRONTIERES (313966426)
- 2017-11-02 : ADIT (827544164)
- 2017-09-17 : JPH HOLDING (800424988)
- 2017-05-14 : SILECO ALSACE (804218261)
- 2016-11-13 : EUROPORTES (445369580)
- 2016-11-06 : FOCH FINANCES INVESTISSEMENTS (410827430)
- 2016-08-05 : GOECO (520237868)
- 2016-07-22 : SAS BNI (789705936)
- 2016-04-26 : ELLE (324747278)
- 2015-12-20 : INRESA (425049632)
- 2015-12-06 : TELE TRANS (351070230)
- 2015-07-29 : CHAUSSURES GRASSLER (410457857)
- 2015-07-28 : VOSGEBOIS EMBALLAGES (509625851)
- 2015-07-07 : DISTRIPHARM.FR (791875255)
- 2015-05-28 : CONFISERIE ADAM (916420128)
- 2014-10-24 : VOIE LACTEE.NET (532719929)
- 2014-09-17 : GREEN FINANCE (518192224)
- fries (philippe), :
- 2010-08-06 : SELTZ CONSTRUCTIONS (916520620)
- fries philippe :
- 2021-01-17 : LADP (752616706)
- 2021-01-17 : GRANDIR NATURE (480106863)
- 2020-10-27 : GLX (488839085)
- 2020-10-02 : DISTRIPHARM.FR (791875255)
- 2019-12-20 : GOECO (520237868)
- 2019-08-27 : SALCEA (794620237)
- 2019-06-26 : ASTUCES (348601501)
- 2019-06-12 : VOIE LACTEE.NET (532719929)
- 2019-04-26 : CENTRE D'ORGANISATION DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (316418318)
- 2019-03-19 : FMS PAT (799506076)
- 2019-02-05 : SPHEROS CLIMATECHNICS FRANCE SAS (420859258)
- 2018-06-08 : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ROMEO (423010776)
- 2018-05-17 : LG AUTOS INVEST (533747820)
- 2018-05-17 : INRESA (425049632)
- 2016-10-31 : DEPRA VENTILATION (415018019)
- 2011-01-04 : PK AUTOS SAS (510911076)
- 1984-11-12 : FRIES PHILIPPE (331125872)
- pflimlin (philippe) :
- 2013-11-24 : MANUFACTURE ALSACIENNE DE JOINTS INDUSTRIELS CAOUTCHOUC ARAMIDE PLASTIQUES (946651023)
- 2008-08-01 : GARAGE BAUER (350748604)
- pflimlin philippe :
- 2018-04-27 : TENTHOREY (305450413)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MEKTEC FRANCE SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MEKTEC FRANCE SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488455486 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-10-01 : samedi 01 octobre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MEKTEC FRANCE SASIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MEKTEC FRANCE SAS- jeudi 24 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080016 publié le 24/01/2008Annonce n° 1442 N° RCS : 488455486 - Dénomination : FREUDENBERG MEKTEC FRANCE - forme juridique : S.A.S. associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : changement de président : partant : ZIERES (Jurgen), nouveau : BOCHTLER (Wolfgang). - Modification : modification survenue l'administration, date d'effet : 01/07/2006
- jeudi 24 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080016 publié le 24/01/2008Annonce n° 1443 N° RCS : 488455486 - Dénomination : FREUDENBERG MEKTEC FRANCE - forme juridique : S.A.S. associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : changement de président, partant : BOCHTLER (Wolfgang), nouveau : MANN (Torsten). - Modification : modification sur l'administration, date d'effet : 01/01/2007
- mercredi 22 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100253 publié le 30/12/2010Annonce n° 1134 N° RCS : 488455486 - Dénomination : MEKTEC FRANCE S.A.S. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mercredi 29 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110125 publié le 29/06/2011Annonce n° 1347 N° RCS : 488455486 - Dénomination : MEKTEC FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : président : BRAUER (Andreas, Michaël), directeur général : BRAND (Christian), commissaire aux comptes titulaire : FRIES (Philippe), commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 01 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130023 publié le 01/02/2013Annonce n° 863 N° RCS : 488455486 - Dénomination : MEKTEC FRANCE SAS - forme juridique : SASU - capital : - Administration : président : BRAUER (Andreas, Michael) ; commissaire aux comptes titulaire : FRIES (Philippe) ; commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN (Philippe) - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 16 mars 2013: Depot des comptes
- mardi 30 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130084 publié le 30/04/2013Annonce n° 930 N° RCS : 488455486 - Dénomination : MEKTEC FRANCE SAS - forme juridique : SAS à associé unique - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
- mercredi 26 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 18 novembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 19 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 16 février 2017: Depot des comptes
- mardi 18 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 22 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 26 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190248 publié le 26/12/2019Annonce n° 1028 N° RCS : 488455486 - Dénomination : MEKTEC FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : BRAUER Andreas, Michael ; Directeur général : ENDLICHER Marc, Rudi ; Commissaire aux comptes titulaire : FRIES Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : PFLIMLIN Philippe - Modification : Modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MEKTEC FRANCE SAS- samedi 01 septembre 2012 : Fermé
12 RUE DU PARC 68100 MULHOUSE - samedi 01 septembre 2012 : Ouvert
RD 35 68700 STEINBACH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MEKTEC FRANCE SAS- NDIAYE ABDOU : 11 RUE PIERRE BUDIN 75018 PARIS 18
- ANTILLES EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS : IMM ACEROLA RUE J GOTHLAND 97122 BAIE-MAHAULT
- B.SOLUTIONS : 9 RUE GUSTAVE RICARD 13006 MARSEILLE 6
- BFLC : 16 RUE DES LOUVERIES 78310 COIGNIERES
- ESS : 7 AV JEAN JACQUES ROUSSEAU 91200 ATHIS-MONS
- EVEREST LAB : 112 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- INTERNATIONAL TRADE ENTERPRISE I.T.E.S.A.L : AV CHARLES MALEK
- MOKARNO : DOTHEMARE 97139 LES ABYMES
- MUDACOEUR FOLIRAP : 242 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- PLAISANCE INTERNATIONAL : LD LA SOURCE RUE CHANZY 97133 SAINT BARTHELEMY
- SARL DILETTO &ASSOCIES : 56 CHE SUMMER N 1 97434 SAINT-PAUL
- SARL TRANS AHLOUEDZA : 136 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- SERIAINVEST : 241 ZA DOMAGNE 01250 CEYZERIAT
- SERYMED : 192 RTE D ORANGE 84250 LE THOR
- SEVEN FOR ALL MANKIND NETHERLANDS BV : LOS ANGELESSTRAAT 4
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MEKTEC FRANCE SAS- BAUDU HUGUETTE : 32 FG DES VOSGES 68700 CERNAY
- BEREZNAY EVA : 3 RUE DES IRIS 68700 ASPACH-LE-BAS
- MANGEL QUENTIN : 17 RUE RUE DU VALLON 68700 STEINBACH
- MOLLA TIMOTHEE : 5 RUE DES PRIMEVERES 68700 CERNAY
- ROCCO CELINE : 6 RUE MARIE LOUISE 68700 CERNAY
- RUFFIO SOPHIE : 33 AV MONTAIGNE 68700 CERNAY
- 4SCHA : 10 RUE DES ARTISANS 68700 CERNAY
- HD CONSTRUCTIONS : 1 RUE DES ROMAINS 68700 CERNAY
- K.D. IMMOBILIER SARL : 20 RUE DE L ESPERANCE 68700 UFFHOLTZ
- MOTOCULTURE JEAN : 64 FG DES VOSGES 68700 CERNAY
- PERENANCES : 23 RUE DES VOSGES 68700 WATTWILLER
- PL NATURAL CLEAN : RUE DU MOULIN 68700 STEINBACH
- SCI FB : 7 RUE DU SCHLAEGLING 68700 CERNAY
- SOCIETE CIVILE LES POMMIERS : 8 RUE DU CHATEAU 68700 CERNAY
- TERSPICHORE EMILIE DIETRICH : 7 RUE ALBERT SCHWEITZER 68700 CERNAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MEKTEC FRANCE SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives