TY MAZUD
Présentation générale de TY MAZUD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TY MAZUD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TY MAZUD est situé au 225 RUE DU COQUART 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 avril 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 489613919 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.23Z ( Pratique dentaire)
L'activité déclarée au greffe est : Pratique dentaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.23Z (Pratique dentaire), les activités sont :
- - les activités d'orthodontie
- - les activités de chirurgie buccale
- - les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
Mais exclus
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf86.90D)
Chiffre d’affaire
TY MAZUD à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
TY MAZUD est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si TY MAZUD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63489613919
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TY MAZUD de part son activité de 86.23Z ( Pratique dentaire) sont :
- 01619 : Cabinets dentaires (90.5% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TY MAZUD
- 2010-12-30 : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010
- 2011-06-07 : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Co-gérante : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011
- 2012-04-12 : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Co-gérante : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Co-gérant : MARY Solenn en fonction le 03 Avril 2012
- 2014-06-15 : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant Associé : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011
- 2014-06-15 : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant Associé : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Gérant : MCGRORY Suzanne en fonction le 05 Juin 2014
- 2014-11-07 : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011
- 2016-09-23 : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Gérant : MEILLON Laure en fonction le 20 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TY MAZUD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TY MAZUD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 489613919 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2006-04-01 : samedi 01 avril 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 86.23Z : Pratique dentaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Pratique dentaire |
Synonyme | dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TY MAZUDIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TY MAZUD- mardi 09 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100253 publié le 30/12/2010Annonce n° 1763 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 07 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110110 publié le 07/06/2011Annonce n° 1799 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Co-gérante : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 12 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120072 publié le 12/04/2012Annonce n° 4247 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant et associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Co-gérante associée : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Co-gérante : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Co-gérant : MARY Solenn en fonction le 03 Avril 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- dimanche 15 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140113 publié le 15/06/2014Annonce n° 636 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant Associé : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 15 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140113 publié le 15/06/2014Annonce n° 638 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant Associé : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Gérant : MCGRORY Suzanne en fonction le 05 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 15 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140113 publié le 15/06/2014Annonce n° 640 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant Associé : FAVRE Amandine en fonction le 22 Décembre 2010 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140215 publié le 07/11/2014Annonce n° 1298 N° RCS : 489613919 - Dénomination : SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DU DOCTEUR JEAN MEGE ET ASSOCIES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- mardi 23 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150118 publié le 23/06/2015Annonce n° 1344 N° RCS : 489613919 - Dénomination : TY MAZUD - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 258800.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital.
- vendredi 23 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160187 publié le 23/09/2016Annonce n° 4402 N° RCS : 489613919 - Dénomination : TY MAZUD - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : MEGE Jean modification le 24 Avril 2006 Gérant Associé : KARPELES Elise en fonction le 24 Avril 2006 Gérant : FLAMARION Marie Juliette en fonction le 27 Mai 2011 Gérant : MEILLON Laure en fonction le 20 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mardi 29 janvier 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TY MAZUD- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
225 RUE DU COQUART 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TY MAZUD- AURADOU THIERRY : QUARTIER NORD 69870 LAMURE-SUR-AZERGUES
- BIRAUD GUILLAUME : 35 RTE NATIONALE 55310 TRONVILLE-EN-BARROIS
- CAMILLERI FREDERIC : 125 RUE DU STADE 84300 TAILLADES
- DEFONTAINE JOEL : 6 RUE DES ANTILLES 44470 CARQUEFOU
- FAVIER FRANCOIS : 13 RUE CARNOT 76560 DOUDEVILLE
- FROIN GAUTIER : 4 PL DES TILLEULS 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
- LESOUS JACQUES : 137 RUE SAINT PIERRE 13005 MARSEILLE 5
- MARX CATHERINE : 4 RUE DU MARAIS 79120 LEZAY
- PHAM VIET : 63 GRAND RUE 67130 WISCHES
- RUBET JEAN : 1 PL DE LA REPUBLIQUE 68230 TURCKHEIM
- SERVANT ARNAUD : 2 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
- ANTOINE BLOMART AVENIR ODONTOLOGIQUE : 140 RUE ANDRE LWOFF 69800 SAINT-PRIEST
- CABINET DU DOCTEUR BIANCHI : 297 AV DE PROVENCE 26000 VALENCE
- SELARL COLLET : 60 RUE DU GENERAL DE GAULLE 14360 TROUVILLE-SUR-MER
- SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE CHIRURGIENS DENTISTES GLODINON MAUBERT ET AUTRES : DERRIERE LES MEIX 21110 GENLIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TY MAZUD- ANANIA GALA : 3 RUE DE VERNOUILLET 78670 MEDAN
- ARZOT MICHEL : 241 AV IRENE 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- BERTOLETTI CINZIA : 542 AV DU MARECHAL FOCH 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- COURTINES AMELIE : 54 RTE BRETREUIL 78670 MEDAN
- FRECENET MARIE LAURE : 4 RUE MAURICE RAVEL 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- RENAUD PHILIPPE : 8 RUE DES AULNES 78670 MEDAN
- SOMMEREAU NICOLAS : 55 AV GEORGES CLEMENCEAU 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- AGUNG PATRIMOINE : 820 CHE DES GROUX 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- ARCHOLDING : 300 AV BRIENS 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- BM INVEST : 962 RUE DU MARECHAL LECLERC 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- BP2M HOLDING : 412 CHE DES GROUX 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- COULEUR SAFRAN : 32 RUE WAGNER 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- SCI JEAN MERMOZ : 508 RUE DE LA CLEMENTERIE 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- SCI LES CANOTIERS : 100 RUE CANOTIERS 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- YOLENTA : 3 CHE AUX BOEUFS 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TY MAZUDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives