LES IRIS
Présentation générale de LES IRIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES IRIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES IRIS est situé au 23 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juin 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 490492824 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
LES IRIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 500 000.00 € pour un résultat de 361 140.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LES IRIS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LES IRIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27490492824
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES IRIS de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES IRIS
- 2008-04-02 : Gérant : MACANDA Patrick Antoine en fonction le 08 Avril 2008.
- 2018-01-03 : Président : GROUPE IMMOBILIER PATRICK MACANDA en fonction le 29 Décembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES IRIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES IRIS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LES IRIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 490492824 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-06-01 : jeudi 01 juin 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES IRIS- CO
2019 | 1 455 897.00 | 1 440 533.00 |
2018 | 15 364.00 | 1 010 413.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 | 200 000.00 |
2019 | 173 374.00 |
2018 | 59 555.00 |
2019 | 1 440 533.00 |
2018 | 1 010 413.00 |
2019 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
2018 | 1 315 249.00 |
2019 | 361 140.00 |
2018 | 72 276.00 |
2019 | 173 374.00 |
2018 | 59 555.00 |
2019 | 767 030.00 |
2018 | 767 030.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES IRIS- mercredi 02 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080056 publié le 02/04/2008Annonce n° 96 N° RCS : 490492824 - Dénomination : LES IRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MACANDA Patrick Antoine en fonction le 08 Avril 2008. - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement. Modification de représentant.
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120138 publié le 19/07/2012Annonce n° 34 N° RCS : 490492824 - Dénomination : LES IRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 150000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 03 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180001 publié le 03/01/2018Annonce n° 393 N° RCS : 490492824 - Dénomination : LES IRIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GROUPE IMMOBILIER PATRICK MACANDA en fonction le 29 Décembre 2017 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mercredi 20 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180116 publié le 20/06/2018Annonce n° 43 N° RCS : 490492824 - Dénomination : LES IRIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES IRIS- mardi 01 janvier 2008 : Fermé
197 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
23 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES IRIS- B&B VIABILISATIONS : 15 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE
- CUNAI : 102 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- DAMILA : 162 RTE DE CHARTREUSE 38700 CORENC
- FINANCIERE ARTHUS BERTRAND SARL : 15 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- FINIMO : 69 RUE DU ROUET 13008 MARSEILLE 8
- HOME START : 14 RUE D ISOARD 13001 MARSEILLE 1
- LES OLIVIERS DE CORNILLE : 18 RUE VOLTAIRE 92500 RUEIL-MALMAISON
- M ET M SOPROMIM : 174 QUAI JEAN JAURES 71000 MACON
- MP INVESTISSEMENT : 3 RUE DU STADE 64800 ASSON
- P.M.G. : 66 AV DE NICE 06800 CAGNES-SUR-MER
- SAS FONCIERE DE LA COTE FLEURIE : 2 RUE DES COLVERTS 14800 SAINT-ARNOULT
- SAS SAINTE EULALIE : 53 RUE DU COQ 87300 BELLAC
- SAS TREMA : 22 AV DES JARDINS 66240 SAINT-ESTEVE
- SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE RHONE ALPES : 3 CRS CHARLEMAGNE 69002 LYON 2EME
- VR TRANSACTIONS : 38 RUE DU MONT 42100 SAINT-ETIENNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES IRIS- BENAOUN MOUADH : 55 BD LOUIS BRAILLE 06300 NICE
- CHAMMARI AKRAM : CRS SALEYA 06300 NICE
- LAHDHIRI ALI : 8 RUE LAURENT GIAUME 06300 NICE
- OSSONA KAREN : 9 RUE SCALIERO 06300 NICE
- OULED SIDI AMARA NABIL : 2 IMP DES LISERONS 06300 NICE
- POTENTIER LAURENT : RUE DU SICOU 06300 NICE
- RAIBAUT LOUIS : 64 BD VIRGILE BAREL 06300 NICE
- STROESCU ALEXANDRU : 38 RUE AUGUSTE GAL 06300 NICE
- CHEMINS D ALTITUDE : 59 BD DU MONT BORON 06300 NICE
- CTIM L'AGORA : 15 AV LYMPIA 06300 NICE
- CTIM MONT GROS : CHE DU MONT GROS 06300 NICE
- MCM : 25 RUE GENERAL SARAMITO 06300 NICE
- PALOUMI : CHE DE CONTEO 06300 NICE
- SCI DU 2 PLACE SAINT ROCH : 2 PL SAINT ROCH 06300 NICE
- SCI NSB : 41 AV DE LA REPUBLIQUE 06300 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES IRISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives