EATON INVESTMENT
Présentation générale de EATON INVESTMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EATON INVESTMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EATON INVESTMENT est situé au 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 08 juin 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 490995891 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
EATON INVESTMENT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
EATON INVESTMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EATON INVESTMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05490995891
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EATON INVESTMENT de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amar, alon,
- chaumartin, anik
- esv ventures
- perrier, chritian,
Les modifications survenues dans l'administration de la société EATON INVESTMENT
- 2012-11-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrier, Chritian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2016-04-20 : Président partant : Amar, Alon, nomination du Président : ESV VENTURES
Les autres mandats des administrateurs
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-08 : DIACCURATE (790702393)
- esv ventures :
- 2016-04-20 : GOLF RESORT LES ROCHES ROUGES (493546477)
- 2016-04-20 : EATON GOLF INVESTMENT (493174940)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EATON INVESTMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EATON INVESTMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 490995891 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-06-08 : jeudi 08 juin 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EATON INVESTMENTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EATON INVESTMENT- mercredi 22 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 04 janvier 2010: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120224 publié le 20/11/2012Annonce n° 1240 N° RCS : 490995891 - Dénomination : EATON INVESTMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrier, Chritian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 20 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160078 publié le 20/04/2016Annonce n° 2212 N° RCS : 490995891 - Dénomination : EATON INVESTMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Amar, Alon, nomination du Président : ESV VENTURES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 06 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 09 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190195 publié le 09/10/2019Annonce n° 1003 N° RCS : 490995891 - Dénomination : EATON INVESTMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10719966 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 08 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EATON INVESTMENT- jeudi 31 décembre 2009 : Ouvert
102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EATON INVESTMENT- 2C GROUP : ALL DES FRENES 63190 LEZOUX
- APCA : LD LE CHENE 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- BBL HOLDING : 10 RUE DE LA LIBERTE 79150 ARGENTONNAY
- COACH MAISON INVESTISSEMENT : 3 RUE FERDINAND DE LESSEPS 33700 MERIGNAC
- DELEGATION DU GOUVERNEMENT DE LA CATALOGNE EN FRANCE : PL SAINT JAUME BARCELONE
- EDC INVEST : 1 RUE DES BLES 93210 SAINT-DENIS
- FL INVESTISSEMENTS : 13 RUE PIERRE LOTI 02100 SAINT-QUENTIN
- FORS HOLDING : 39 AV DU CLOS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- IVENTURE : 69 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
- JLH : 11 RUE DES ECOLES 33460 LAMARQUE
- KEKE SAS : 50 RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 33200 BORDEAUX
- MELODY HOLDING : 67 RUE NUNGESSER 86580 BIARD
- NEME-SYS : 5 CHE DE CHAMPAGNEUX 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- SARL CORE : 560 RUE DE NEUDORF
- V.M.I. : 57 GR GRANDE RUE 78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EATON INVESTMENT- CATOIRE CYRILLE : 75 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CAZELLO PHILIPPE : 1 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- FERREIRA DA ROCHA JORGE : 6 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- MACAIRE AGNES : 9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- MEFFRE AGATHE : 4 AV VAN DYCK 75008 PARIS 8
- ROBIN MICHEL : 35 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- A SAINTE MARIE LE SAVIO : 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- ALBARINE CONSEIL : 178 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- ANFFREY BOYER DELFOUR SOCIETE D'AVOCATS : 3 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CLUB MICHEL JOUSSE : 13 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- MME DE CAUSANS : 10 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 374 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI 50 CHAMPS ELYSEES : 50 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI NEVA TERNES : 12 RUE DE LA NEVA 75008 PARIS 8
- SOLANDRA 103 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EATON INVESTMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives