PREVOYANCE FI
Présentation générale de PREVOYANCE FI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PREVOYANCE FI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PREVOYANCE FI est situé au 17 RUE DE L ARRIVEE 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 août 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 492980644 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
PREVOYANCE FI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 337 515.00 € pour un résultat de 2 050 901.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PREVOYANCE FI est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PREVOYANCE FI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16492980644
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PREVOYANCE FI de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- barbier, norbert ;
- bouffort, régis
- gentil, philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société PREVOYANCE FI
- 2011-05-15 : nomination du Gérant : Gentil, Philippe
- 2011-09-01 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Haloux, Michel
- 2018-02-07 : Gérant partant : Gentil, Philippe
- 2020-09-30 : Gérant partant : Barbier, Norbert ; nomination du Gérant : Bouffort, Régis
Les autres mandats des administrateurs
- gentil, philippe :
- 2013-03-21 : POMPES FUNEBRES REBILLON (753216704)
- 2011-03-10 : POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC (520330564)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PREVOYANCE FI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PREVOYANCE FI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 492980644 00065 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-08-01 : mardi 01 août 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PREVOYANCE FI- CO
2019 | 2 602 628.00 | 2 602 628.00 |
2018 | 2 604 470.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 1 432 127.00 |
2018 | 763 944.00 |
2019 | 2 602 628.00 |
2018 | 2 604 470.00 |
2019 | 2 337 515.00 | 2 337 515.00 |
2018 | 1 317 113.00 |
2019 | 2 050 901.00 |
2018 | 1 106 093.00 |
2019 | 1 432 127.00 |
2018 | 763 944.00 |
2019 | 865 072.00 |
2018 | 865 072.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PREVOYANCE FI- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 02 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090001 publié le 02/01/2009Annonce n° 368 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
- dimanche 27 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 17 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 31 octobre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/10/2010N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - Adresse : 43 avenue Marceau 75116 Paris - Activité : L'activité de courtage d'assurances ou de capitalisation pour les particuliers. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Barbier, Norbert.
- dimanche 15 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110095 publié le 15/05/2011Annonce n° 918 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI L'activité de courtage d'assurances ou de capitalisation pour les particuliers. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Gentil, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110169 publié le 01/09/2011Annonce n° 888 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Haloux, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140209 publié le 30/10/2014Annonce n° 864 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 07 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180026 publié le 07/02/2018Annonce n° 1713 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Gentil, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
- samedi 29 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200043 publié le 29/02/2020Annonce n° 1313 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 30 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200190 publié le 30/09/2020Annonce n° 653 N° RCS : 492980644 - Dénomination : PREVOYANCE FI - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Barbier, Norbert ; nomination du Gérant : Bouffort, Régis - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PREVOYANCE FI- jeudi 20 novembre 2008 : Fermé
330 AV DES SIFFLEUSES 13090 AIX-EN-PROVENCE - mercredi 15 septembre 2010 : Fermé
35 CHE DE PIERREDON 13510 EGUILLES - vendredi 10 octobre 2014 : Fermé
43 AV MARCEAU 75116 PARIS 16 - jeudi 19 octobre 2017 : Fermé
63 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8 - samedi 01 février 2020 : Fermé
33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 - samedi 01 février 2020 : Ouvert
17 RUE DE L ARRIVEE 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PREVOYANCE FI- BORNIBUS JEAN : 79 AV DE CORBY 86100 CHATELLERAULT
- BRETHOUX JEAN : 80 RUE DES TAUZINS 40630 SABRES
- CARUEL JEAN-JACQUES : HAUTEURS LEZARDE 97170 PETIT-BOURG
- CIRAS ZACHARIE : 54 RUE DE MEUDON 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FLORES PHILIPPE : 33 AV DU GENERAL LECLERC 77500 CHELLES
- GIGANT CEDRIC : 10 AV CHARLES DE GAULLE 71400 AUTUN
- KORN ROMAIN : 7 RUE D ORBEY 68000 COLMAR
- LAINE YANNICK : 23 RUE DE MESSEI 61100 FLERS
- LEMAINE JEAN : 98 RUE DE L ALMA 35000 RENNES
- MORIZOT CHRISTOPHE : DOM DE LA VALLIERE 71000 SANCE
- ODIN HERVE : 472 RUE MARIUS PETIPA 34080 MONTPELLIER
- AXSTON : 20 RUE CAMBON 75001 PARIS 1
- NESS ASSURANCES : 28 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- PROVENCE ASSURANCE COURTAGE : 30 RUE DE ROME 13001 MARSEILLE 1
- SARL OPPERMANN ASSURANCES : 61 RUE ANDRE COQUILLET 45200 MONTARGIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PREVOYANCE FI- ANDREANI GIULIA : 10 RUE HUMBLOT 75015 PARIS 15
- BRUNET PIERRE-EMMANUEL : 25 RUE FRANCOIS VILLON 75015 PARIS 15
- GEBREHIWOT DE NUCHEZE AKBERET : 117 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- SALVANESCHI ALBERTO : 19 RUE DE DANTZIG 75015 PARIS 15
- B TO B UN1QUE : 24 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15
- DAMGUI : 11 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- FSC TECHNOLOGIES AND SERVICES : 27 RUE SAINT AMAND 75015 PARIS 15
- HACARE : 46 AV DU MAINE 75015 PARIS 15
- IDEAL PARQUET : 141 AV FELIX FAURE 75015 PARIS 15
- JMD CONSULTING : 24 RUE DESNOUETTES 75015 PARIS 15
- LIVE PROD : 75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- M ET M : 107 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
- SINGING EARTH DIVINE : 63 RUE BALARD 75015 PARIS 15
- SOCNETH : 131 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- SYND.COPR. 75 R LABROUSTE 75015 PARIS : 75 RUE LABROUSTE 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PREVOYANCE FIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives