SOFICINEMA 4
Présentation générale de SOFICINEMA 4
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOFICINEMA 4 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOFICINEMA 4 est situé au 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
C'est une qui a été crée le jeudi 25 janvier 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494778806 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 7 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19B ( Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
L'activité déclarée au greffe est : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), les activités sont :
- - les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- - les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- - les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
- - les services de conseils en placement
Mais exclus
- - la gestion de fonds (cf66.30Z)
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
Chiffre d’affaire
SOFICINEMA 4 à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -32 508.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SOFICINEMA 4 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOFICINEMA 4 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41494778806
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOFICINEMA 4 de part son activité de 66.19B ( Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.) sont :
- 00478 : Sociétés financières (35.1% des salariés)
- 02120 : Banques (15.7% des salariés)
- 01601 : Bourse (10% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (5.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 01266 : Restauration de collectivités (2.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (2.1% des salariés)
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [41] non
- bouillot, michel,
- geissler, pierre,
- lachaud, pierre
- marty, laurent
- neuflize obc entreprises représentée par rivat, karine,
- rivat,
- rivat,
- rodriguez, xavier jean,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOFICINEMA 4
- 2009-04-02 : nomination du Directeur général non Administrateur : Rodriguez, Xavier Jean.
- 2012-04-05 : Directeur général non Administrateur partant : Rodriguez, Xavier Jean, nomination du Directeur général : Geissler, Pierre, Administrateur partant : NEUFLIZE OBC ENTREPRISES représentée par RIVAT, Karine, nom d'usage : THIERRY, nomination de l'Administrateur : Rivat, nom d'usage : Thierry-Wilkinson, Karine
- 2012-04-05 : Administrateur partant : Rivat, nom d'usage : Thierry-Wilkinson, Karine, nomination de l'Administrateur : Lachaud, Pierre
- 2016-10-27 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bouillot, Michel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Marty, Laurent
- 2017-06-09 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Marty, Laurent, nomination du Liquidateur : VENDOME RECOUVREMENT, Administrateur partant : BNP PARIBAS, Administrateur partant : BANQUE NEUFLIZE OBC, Administrateur partant : Lachaud, Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- geissler, pierre, :
- 2012-05-20 : SOFICINEMA 3 (488748989)
- lachaud, pierre :
- 2014-12-28 : SOFICINEMA 2 (481001824)
- 2012-06-21 : SOFICINEMA 3 (488748989)
- marty, laurent :
- 2012-08-05 : LCL Obligations Court Terme Euro (315782516)
- 2012-07-15 : LCL OBLIGATIONS EURO (582049144)
- rodriguez, xavier jean, :
- 2012-06-21 : SOFICINEMA 3 (488748989)
- [41] non :
- 2014-02-27 : SOFARI (324432988)
- 2014-02-19 : NOBC MONDE CONVERTIBLES (411590102)
- 2014-02-13 : PCUBED (438684870)
- 2014-02-06 : ABP Vie (349004341)
- 2013-12-31 : MONDECA (423318971)
- 2013-12-19 : VEOLIA WATER (421345042)
- 2013-12-01 : CLICK AND TRUST (428786578)
- 2013-11-08 : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (482622529)
- 2013-10-24 : UNION INVIVO (775690191)
- 2013-09-04 : BANQUE THEMIS (302077458)
- 2013-09-03 : SOCIETE FINANCIERE POUR L'AGRICULTURE (320327968)
- 2013-09-01 : LE LOGEMENT URBAIN SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (562103481)
- 2013-08-22 : AFER-SFER (400680245)
- 2013-08-16 : AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (349656454)
- 2013-08-08 : GMF ASSURANCES (398972901)
- 2013-08-08 : FINANCIERE DESVIEUX (383244027)
- 2013-07-28 : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT (380810283)
- 2013-07-28 : VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES-RE (434007274)
- 2013-07-21 : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT (389522152)
- 2013-07-19 : MUTRE S.A. (421024290)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOFICINEMA 4 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOFICINEMA 4 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494778806 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2007-01-25 : jeudi 25 janvier 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19B : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOFICINEMA 4- CO
2016 | 4 205 093.00 | 3 935 093.00 |
2015 | 270 000.00 | 3 960 840.00 |
2016 | 7 300 000.00 |
2015 | 7 300 000.00 |
2016 | -32 508.00 |
2015 | -40 508.00 |
2016 | 3 935 093.00 |
2015 | 3 960 840.00 |
2016 | -32 508.00 |
2015 | -40 508.00 |
2016 | -32 508.00 |
2015 | -40 508.00 |
2016 | 7 675.00 |
2015 | 7 675.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOFICINEMA 4- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 02 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090065 publié le 02/04/2009Annonce n° 1028 N° RCS : 494778806 - Dénomination : SOFICINEMA 4 Le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985. - forme juridique : Société anonyme faisant appel public à l'épargne - capital : 7300000 EUR - Administration : nomination du Directeur général non Administrateur : Rodriguez, Xavier Jean. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120068 publié le 05/04/2012Annonce n° 670 N° RCS : 494778806 - Dénomination : SOFICINEMA 4 - forme juridique : Société anonyme - capital : 7300000 EUR - Administration : Directeur général non Administrateur partant : Rodriguez, Xavier Jean, nomination du Directeur général : Geissler, Pierre, Administrateur partant : NEUFLIZE OBC ENTREPRISES représentée par RIVAT, Karine, nom d'usage : THIERRY, nomination de l'Administrateur : Rivat, nom d'usage : Thierry-Wilkinson, Karine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 05 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120068 publié le 05/04/2012Annonce n° 671 N° RCS : 494778806 - Dénomination : SOFICINEMA 4 - forme juridique : Société anonyme - capital : 7300000 EUR - Administration : Administrateur partant : Rivat, nom d'usage : Thierry-Wilkinson, Karine, nomination de l'Administrateur : Lachaud, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160211 publié le 27/10/2016Annonce n° 1099 N° RCS : 494778806 - Dénomination : SOFICINEMA 4 - forme juridique : Société anonyme - capital : 7300000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bouillot, Michel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Marty, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170109 publié le 09/06/2017Annonce n° 2497 N° RCS : 494778806 - Dénomination : SOFICINEMA 4 - forme juridique : Société anonyme - capital : 7300000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Marty, Laurent, nomination du Liquidateur : VENDOME RECOUVREMENT, Administrateur partant : BNP PARIBAS, Administrateur partant : BANQUE NEUFLIZE OBC, Administrateur partant : Lachaud, Pierre - Modification : Dissolution de la société
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOFICINEMA 4- vendredi 30 juin 2017 : Fermé
9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOFICINEMA 4- CEREUIL ALEXY : 64 RUE EDOUARD DE LA BOUSSINIERE 72000 LE MANS
- DION HUBERT : 96 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- DUVOIR PIERRE-CEDRIC : 6 RUE CLAUDE DEBUSSY 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON
- ODO CELINE : 9 QUAI ANDRE LASSAGNE 69001 LYON 1ER
- RIVIERE ANDRE : RUE DANTON 91210 DRAVEIL
- ALTYRIA PARTNERS : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- AP CONSEILS : 3 RUE LANCELOT 54930 GUGNEY
- DELAUNAY COURTAGE : 28 RUE GUSTAVE FLAUBERT 35300 FOUGERES
- EB CONSEIL CREDIT : 81 AV DE LA REPUBLIQUE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- EQHO PROPERTY HOLDINGS OPPCI : 91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
- FX EUROPA : 7 RUE DES PINSONS 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
- JEVANYA : 24 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS 16
- JPSG CHELLES : 18 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES
- KYO FINANCE : 5 ALL CANTALAUDE 33470 GUJAN-MESTRAS
- SAELENS LIMITED : ASHFORD KENT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOFICINEMA 4- ALEKSIC NATALI : 45 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- BISMUTH STEPHANIE : 4 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- YEBENES INGRID : 85 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- ARC EN CIEL NUMERIQUE : 31 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS 8
- ARCHEFINANCES : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- ASS ETUD NATALITE ET STERILITE : 48 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- CDML MANAGEMENT : 22 RUE DE MADRID 75008 PARIS 8
- FONCIERE DU GROS CAILLOU : 91 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- IMMOBILIERE MARCEAU : 5 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- INFREQUENTABLE PARIS : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI 16 : 13 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- SCI MANOU : 45 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- SCP 38 BASSANO : 50 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- THE LENDEMAIN : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- UH1 : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOFICINEMA 4Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives